ImmatriculationLa société LA VILLE EN ROSE est situé au 50 RUE DES HAIES 75020 PARIS 20
Elle a été crée le 10/12/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 509306528 au greffe de PARIS
LA VILLE EN ROSE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 30 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 9609Z (Autres services personnels n.c.a.) et le code de l'activité de son établissement principal est 9609Z (Autres services personnels n.c.a.).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9609Z (Autres services personnels n.c.a.), les activités sont :
- les activités des astrologues et des spirites
- les activités liées à la vie sociale, par exemple les activités des hôtesses, des agences de rencontres et des agences matrimoniales
- les activités des psychologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique
- les services pour animaux de compagnie : hébergement, soins et dressage
- les services de recherche généalogique
- les activités des studios de tatouage et de perçage corporel
- les services des cireurs, des porteurs, des préposés au parcage des véhicules, etc.
- l'exploitation de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les activités des psychologues à vocation thérapeutique (cf86.90F)
- les machines à laver fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf96.01B)
- les machines à sous automatiques (cf92.00Z)
- les jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf93.29Z)
LA VILLE EN ROSE à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 928 088,00 pour un résultat net de 44 404,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeLA VILLE EN ROSE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi LA VILLE EN ROSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40509306528.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LA VILLE EN ROSE de part son activité de 9609Z (Autres services personnels n.c.a.) sont :
Siége social et établissementsLA VILLE EN ROSE à son siége social situé au 50 RUE DES HAIES 75020 PARIS 20.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 décembre 2008 : Immatriculation (Gérant : Terrier, Barbara. .)
- 11 juin 2009 : Modification (Mise en activité de la société, modification survenue sur le nom commercial, la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité)
- 15 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-05-31)
- 09 mai 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-05-31)
- 16 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 10 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 13 février 2015 : Modification (Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 07 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 19 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 25 décembre 2016 : Modification (modification survenue sur le sigle et l'administration)
- 06 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 04 mai 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 09 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 01 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 17 novembre 2020 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 11 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 11/05/1973 : Barbara TERRIER (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société LA VILLE EN ROSE est de 51 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 51 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA VILLE EN ROSE |
Sigle de l'entreprise | L.V.E.R. |
Identifiant de l'entreprise | 509306528 |
Numéro interne du siège | 00027 |
Adresse | 50 RUE DES HAIES 75020 PARIS 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 novembre 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 30 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 03 décembre 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 928 088,00 |
Résultat net | 44 404,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. |
Activité principale de l'entreprise | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Services |
Activite | Autres services personnels n.c.a. |
Synonyme | astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan |
Gérant partant : Terrier, Barbara, nomination du Gérant : Hurtiger, Nicolas
nomination du Président : GROUPE ZEPHYR ; Gérant partant : Hurtiger, Nicolas
Aucun Réseau.
PARIS 20
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 24 261 |
Immobilisation incorporelle | 2 170 |
Immobilisation corporelle | 1 783 |
Immobilisation financière | 20 308 |
Actif circulant net | 355 919 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 316 564 |
Placement | 39 355 |
Total Actif | 380 182 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 150 634 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 229 548 |
Total Passif | 380 181 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 928 088 |
Produit d'exploitation | 928 308 |
Charge d'exploitation | 873 490 |
Résultat d'exploitation | 54 818 |
Produit financier net | 15 |
Charge financière | 2 263 |
Résultat financier | -2 248 |
Résultat courrant | 52 570 |
Produit exceptionnel | 7 266 |
Charges exceptionnelles | 11 934 |
Résultat exceptionnel | -4 668 |
Résultat net | 44 404 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.