ImmatriculationLa société BOULANGERIE SICARD est situé au 12 RTE DES MOTTES 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE
Elle a été crée le 22/04/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 511923054 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
BOULANGERIE SICARD est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1071A (Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche) et le code de l'activité de son établissement principal est 1071A (Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche).
L'activité déclarée au greffe est : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et à la distribution de produits de boulangerie viennoiserie pâtisserie confiserie et de tous produits alimentaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1071A (Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche), les activités sont :
- la fabrication à caractère industriel de pains, de viennoiseries (croissants par exemple),
- de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes fraîches (y compris surgelées)
- la fabrication de pâtes et pâtons surgelés destinés à la cuisson
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
BOULANGERIE SICARD à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 9 095 000,00 pour un résultat net de -534 000,00 euros , grace à 1 établissements et 50 à 99 salariés.
GreffeBOULANGERIE SICARD est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h.
TVASi BOULANGERIE SICARD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87511923054.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BOULANGERIE SICARD de part son activité de 1071A (Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche) sont :
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 02567 Industrie glaces sorbets crèmes glacées
Siége social et établissementsBOULANGERIE SICARD à son siége social situé au 12 RTE DES MOTTES 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE.
Les établissements sont les suivants :
- boulangerie sicard lieu dit le vignaud 85210 st jean de beugne france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 31 mars 2009 : Immatriculation (Président de la société : SICARD Roger Jean Paul. Directeur général : GABORIEAU Monique Isabelle Marie André. Directeur général : SICARD Véronique Juliette Marie-Jeanne. Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA. Commissaire aux comptes suppléant : C)
- 02 avril 2010 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 26 novembre 2010 : Modification (Augmentation de capital)
- 08 décembre 2011 : Modification (Modification du capital.)
- 30 janvier 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-03-31)
- 16 novembre 2012 : Modification (Modification du capital.)
- 10 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2010-03-31)
- 10 mai 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 25 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 04 février 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 13 février 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 03 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 15 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 05 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 03 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-03-31)
- 23 juin 2019 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 27 octobre 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 octobre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2022-03-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/07/1968 : Veronique SICARD (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société BOULANGERIE SICARD est de 55 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 55 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Veronique SICARD
- Gérant de HOLDING FINANC VS - ABREV FIVS
- Gérant de IMMOBILIERE V.S.
- Gérant de LE FOURNIL DE POITIERS
- Président de LE FOURNIL VENDEEN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOULANGERIE SICARD |
Identifiant de l'entreprise | 511923054 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 12 RTE DES MOTTES 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 mars 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 31 mars 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2016) | 9 095 000,00 |
Résultat net | -534 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
Activité principale de l'entreprise | 1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
Activité principale | 1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
Première activité | 1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
Deuxième activité | 4724Z : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agroalimentaire |
Activite | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger industriel, pâtissier industriel, boulangerie industrielle, pâtisserie industrielle |
Principal | boulangerie industrielle |
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et à la distribution de produits de boulangerie viennoiserie pâtisserie confiserie et de tous produits alimentaires
AU SIEGE DU FONDS VENDU (ROUTE NATIONALE, 12 ROUTE DES MOTTES 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE)
Président de la société : SICARD Roger Jean Paul Directeur général : GABORIEAU Monique Isabelle Marie André Directeur général : SICARD Véronique Juliette Marie-Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie
Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie Président : Holding Financière VS - par abréviation FiVS représenté par SICARD Véronique en fonction le 29 Avril 2013
Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie Président : Holding Financière VS - par abréviation FiVS représenté par SICARD Véronique en fonction le 29 Avril 2013 Directeur général : SICARD Véronique en fonction le 05 Février 2015
modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO LES HERBIERS ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Chiron, Louis-Marie
SAINT JEAN DE BEUGNE
20
salarié(s)
SAINT JEAN DE BEUGNE
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 519 000 |
Immobilisation incorporelle | 102 000 |
Immobilisation corporelle | 399 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 1 837 000 |
Stock | 302 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 511 000 |
Placement | 25 000 |
Total Actif | 2 357 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 53 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 304 000 |
Total Passif | 2 357 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 095 000 |
Produit d'exploitation | 9 151 000 |
Charge d'exploitation | 9 640 000 |
Résultat d'exploitation | -489 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | -22 000 |
Résultat courrant | -511 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 39 000 |
Résultat exceptionnel | -24 000 |
Résultat net | -534 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BOULANGERIE SICARD - Version en cache du 30/12/2023 16:19:11.