ImmatriculationLa société NETWORKS TECHNOLOGY est situé au 12 RUE DANJOU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Elle a été crée le 15/05/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 512500208 au greffe de NANTERRE
NETWORKS TECHNOLOGY est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques).
L'activité déclarée au greffe est : la conception le Développepment et la commercialisation d'un logiciel de gestion du cycle de production on et off-line; la production de contenus créatifs inhérents à l'application.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
NETWORKS TECHNOLOGY à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 910 500,00 pour un résultat net de 45 200,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeNETWORKS TECHNOLOGY est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi NETWORKS TECHNOLOGY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02512500208.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à NETWORKS TECHNOLOGY de part son activité de 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Siége social et établissementsNETWORKS TECHNOLOGY à son siége social situé au 12 RUE DANJOU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 08 avril 2009 : Immatriculation (Président : VATZIAS Evangelos. Commissaire aux comptes titulaire : COMPEAU Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : BOUDINOT Jacques.)
- 16 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 18 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 12 juillet 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 25 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 avril 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 25 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 01 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 24 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 28 mai 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 16 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 04 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 28 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 28/07/1970 : Evangelos VATZIAS (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société NETWORKS TECHNOLOGY est de 52 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 52 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Evangelos VATZIAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NETWORKS TECHNOLOGY |
Identifiant de l'entreprise | 512500208 |
Numéro interne du siège | 00016 |
Adresse | 12 RUE DANJOU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 avril 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 30 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 08 avril 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 910 500,00 |
Résultat net | 45 200,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Activité au siege | |
Secteur | telecom |
Catégorie | Informatique |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
la conception le Développepment et la commercialisation d'un logiciel de gestion du cycle de production on et off-line; la production de contenus créatifs inhérents à l'application.
Président : VATZIAS Evangelos en fonction le 15 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : TRAN HUU Phi Dominic en fonction le 04 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CREPIN Eric en fonction le 04 Juillet 2012
Commissaire aux comptes suppléant : TRAN HUU Phi Dominic en fonction le 04 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CREPIN Eric en fonction le 04 Juillet 2012 Président : MARQUETIS & CO en fonction le 05 Avril 2016
Commissaire aux comptes suppléant : TRAN HUU Phi Dominic en fonction le 04 Juillet 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : CREPIN Eric en fonction le 04 Juillet 2012 ; Président : Marquetis & Co en fonction le 24 Mai 2019
BOULOGNE BILLANCOURT
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 24 100 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 18 400 |
Immobilisation financière | 5 700 |
Actif circulant net | 681 900 |
Stock | 203 900 |
Avance | 0 |
Créance | 432 700 |
Placement | 45 300 |
Total Actif | 706 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 78 600 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 627 400 |
Total Passif | 706 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 910 500 |
Produit d'exploitation | 1 116 700 |
Charge d'exploitation | 1 060 700 |
Résultat d'exploitation | 55 900 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 55 900 |
Produit exceptionnel | 2 900 |
Charges exceptionnelles | 500 |
Résultat exceptionnel | 2 500 |
Résultat net | 45 200 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société NETWORKS TECHNOLOGY - Version en cache du 14/11/2022 10:21:52.