ImmatriculationLa société SFECCI EXPERTISE est situé au 344 CHE DE L EUZE 06390 CONTES
Elle a été crée le 04/08/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 513872838 au greffe de NICE
SFECCI EXPERTISE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 000 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : prise de participations au capital de toutes sociétés industrielles, commerciales et civiles existantes ou nouvelles, le conseil et l'expertise dans la mécanique générale et le décolletage.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
SFECCI EXPERTISE à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 286 100,00 pour un résultat net de 114 230,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSFECCI EXPERTISE est du ressort du greffe de NICE dont les coordonnées postales sont 6 RUE DESIRE NIEL 06009 NICE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h.
TVASi SFECCI EXPERTISE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48513872838.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SFECCI EXPERTISE de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSFECCI EXPERTISE à son siége social situé au 344 CHE DE L EUZE 06390 CONTES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 juillet 2009 : Immatriculation (Gérant : SFECCI Daniel Gérant : SFECCI Jean Pierre)
- 11 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 25 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 26 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 28 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 22 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 18 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 février 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 18 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 14 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 décembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 30 septembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 24 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.)
- 27 décembre 2022 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 22 janvier 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 22 janvier 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 13 mars 2024 : Modification (transfert du siège social.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 11/01/1960 : Daniel SFECCI (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SFECCI EXPERTISE est de 64 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 64 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Daniel SFECCI
- Gérant de MOUV' CONCEP.
- Gérant de SCI 2S.REALISATION
- Co-Gérant de SCI DIAS-IMMO
- Gérant de SFECCI DEVELOPPEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SFECCI EXPERTISE |
Identifiant de l'entreprise | 513872838 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 344 CHE DE L EUZE 06390 CONTES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 07 juillet 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 07 juillet 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 286 100,00 |
Résultat net | 114 230,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
prise de participations au capital de toutes sociétés industrielles, commerciales et civiles existantes ou nouvelles, le conseil et l'expertise dans la mécanique générale et le décolletage.
Président : SFECCI Adrien, Jean, Pierre, Yvesà; Directeur général : SFECCI Arnaud, Bruno, Daniel
Président : SFECCI Adrien, Jean, Pierre, Yves ; Directeur général : SFECCI Arnaud, Bruno, Daniel
CONTES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 339 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 339 000 |
Actif circulant net | 680 373 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 433 426 |
Placement | 246 947 |
Total Actif | 2 019 373 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 392 246 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 627 125 |
Total Passif | 2 019 371 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 286 100 |
Produit d'exploitation | 286 100 |
Charge d'exploitation | 269 356 |
Résultat d'exploitation | 16 744 |
Produit financier net | 95 732 |
Charge financière | 4 950 |
Résultat financier | 90 782 |
Résultat courrant | 107 526 |
Produit exceptionnel | 11 496 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 11 496 |
Résultat net | 114 230 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.