ImmatriculationLa société BATISOLAIRE 5 est situé au 22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE 75017 PARIS 17
Elle a été crée le 01/08/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 518707849 au greffe de PARIS
BATISOLAIRE 5 est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : Acquisition, construction par sous traitance, exploitation, vente de toutes centrales de production d'énergie en particulier de centrales solaires et plus généralement toutes activités et opérations liées
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
BATISOLAIRE 5 à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 122 880,00 pour un résultat net de 2 360,00 euros , grace à 2 établissements .
GreffeBATISOLAIRE 5 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi BATISOLAIRE 5 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89518707849.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BATISOLAIRE 5 de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsBATISOLAIRE 5 à son siége social situé au 22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE 75017 PARIS 17.
Les établissements sont les suivants :
- batisolaire 5 route d avignon 84210 pernes les fontaines france
- batisolaire 5 lieu dit chabannes aumont aubrac 48130 peyre en aubrac france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 10 décembre 2009 : Creation (Co-Gérant : SAMSON Mickaël Co-Gérant : FERRONNIERE Xavier)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 07 juin 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 18 juin 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 25 janvier 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 18 août 2013 : Immatriculation (Gérant : Bremond, Edouard Jean Marie.)
- 16 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 23 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 15 avril 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 06 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 28 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 23 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 18 décembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 28 janvier 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/05/1969 : Edouard BREMOND (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société BATISOLAIRE 5 est de 53 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 53 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Edouard BREMOND
- Gérant de AGRISOL-2
- Gérant de BATISOLAIRE 7
- Directeur Général de BROUX PV
- Gérant de ELECO
- Directeur Général de GENSOL 1 EN LIQUIDATION AMIABLE
- Directeur Général de GENSOL 2 EN LIQUIDATION AMIABLE
- Directeur Général de GENSOL 3 EN LIQUIDATION AMIABLE
- Directeur Général de LA BOSSE PV
- Directeur Général de MALAQUAIS PV
- Président de SAMMAT
- Gérant de SOLARFI SP10
- Gérant de SUNGEN 1
- Gérant de SUNGEN 2
- Président de VOLTAFRANCE
- Gérant de VOLTAFRANCE 1
- Gérant de VOLTAFRANCE 13
- Gérant de VOLTAFRANCE 5
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BATISOLAIRE 5 |
Identifiant de l'entreprise | 518707849 |
Numéro interne du siège | 00270 |
Adresse | 22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE 75017 PARIS 17 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 14 mai 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 03 décembre 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 122 880,00 |
Résultat net | 2 360,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
Acquisition, construction par sous traitance, exploitation, vente de toutes centrales de production d'énergie en particulier de centrales solaires et plus généralement toutes activités et opérations liées
Gérant(e) : FERRONNIERE Xavier Gérant(e) : SEABRIGHT Alistair
Gérant : FERRONNIERE Xavier Gérant : BREMOND Edouard, Jean, Marie
Acquisition, construction par sous Traitance, exploitation, vente de toutes centrales de production d'énergie en particulier de centrales solaires et plus généralement toutes activités et opérations liées
PARIS 17
NN
salarié(s)
PERNES LES FONTAINES
NN
salarié(s)
PEYRE EN AUBRAC
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 154 045 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 154 045 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 214 654 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 125 102 |
Placement | 89 552 |
Total Actif | 1 368 700 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -274 188 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 642 887 |
Total Passif | 1 368 699 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 122 880 |
Produit d'exploitation | 132 316 |
Charge d'exploitation | 89 537 |
Résultat d'exploitation | 42 779 |
Produit financier net | 16 |
Charge financière | 40 435 |
Résultat financier | -40 419 |
Résultat courrant | 2 360 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 2 360 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BATISOLAIRE 5 - Version en cache du 11/10/2022 21:19:40.