ImmatriculationLa société AVENIR ENTREPRISES GUYANE est situé au 1 LOT COLLERY III 97300 CAYENNE
Elle a été crée le 09/12/2010 et elle est immatriculée sous le numéro 523580355 au greffe de CAYENNE
AVENIR ENTREPRISES GUYANE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : expertise comptable
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
AVENIR ENTREPRISES GUYANE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeAVENIR ENTREPRISES GUYANE est du ressort du greffe de CAYENNE dont les coordonnées postales sont BP 7028 97307 CAYENNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 94 29 76 64
Les greffiers sont :.
TVASi AVENIR ENTREPRISES GUYANE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95523580355.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à AVENIR ENTREPRISES GUYANE de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsAVENIR ENTREPRISES GUYANE à son siége social situé au 1 LOT COLLERY III 97300 CAYENNE.
Le numéro de téléphone est 05Â 94Â 35Â 58Â 86
Le numéro de fax est 05Â 94Â 35Â 14Â 59
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 juin 2010 : Immatriculation (gérant : LE DAIN (Patrick, Yves, Marie))
- 07 mai 2017 : Modification (transfert du siège social et de l?établissement principal)
- 26 avril 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 03 décembre 2020 : Modification (modification survenue sur le nom commercial)
- 14 février 2021 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration)
- 26 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 08 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
- 13 juin 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
- 27 juin 2023 : Modification (modification survenue sur l\'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/04/1950 : Patrick LE DAIN (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société AVENIR ENTREPRISES GUYANE est de 74 ans. Le plus jeune à 74 ans, le plus agé 74 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Patrick LE DAIN
- Gérant de ANORIANT EXPERT
- Co-Gérant de CABINET PICAVET LE DAIN
- Liquidateur de GAEC MOREAU CANEVET
- Contrôleur de gestion de GROUPE D'AUCY
- Gérant de SCI 13 RUE ELLE
- Gérant de SCI 15 RUE ELLE
- Gérant de SCI 21 RUE LEONARD DE VINCI
- Gérant de SCI 5 RUE DE LA PAIX
- Gérant de SCI DU 9 PLACE HERVO
- Gérant de SCI JR-PLD
- Gérant de SCI P.L.D-P.P
- Gérant de SCI PLD KERHOR
- Gérant de SCI PLD LA DECOUVERTE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AVENIR ENTREPRISES GUYANE |
Identifiant de l'entreprise | 523580355 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | 1 LOT COLLERY III 97300 CAYENNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 janvier 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juin 2010 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
modification du Gérant Le Dain, Patrick Yves Marie ; nomination du Gérant : Carre, Christophe Michel Jean-Louis
nomination du Président : AVENIR EXPERTISE COMPTABLE ; Gérant partant : Carre, Christophe Michel Jean-Louis
nomination du Gérant : Bizien, Régis Serge Philippe
- Patrick LE DAIN
- ANORIANT EXPERT
- CABINET PICAVET LE DAIN
- GAEC MOREAU CANEVET
- GROUPE D'AUCY
- Laurent LE COZ
Administrateur - Alain PERRIN
Directeur général - Joel COUDE
Administrateur - Michel GUERNEVE
Administrateur - Rene LORET
Administrateur - Paul CHANTREL
Administrateur - Eric HUMPHRY
Administrateur - Alain, MORICE
Président du conseil d'administration - Jean-michel DANIEL
Administrateur - Paul, CHANTREL
Administrateur - Serge LE BARTZ
Administrateur - Jean-michel JANNEZ
Directeur général - Jean-pierre FURIC
Administrateur - Jean-claude ORHAN
Administrateur - Dominique, COLLET
Administrateur
- Laurent LE COZ
- SCI 13 RUE ELLE
- SCI 15 RUE ELLE
- SCI 21 RUE LEONARD DE VINCI
- SCI 5 RUE DE LA PAIX
- SCI DU 9 PLACE HERVO
- SCI JR-PLD
- SCI P.L.D-P.P
- SCI PLD KERHOR
- SCI PLD LA DECOUVERTE
CAYENNE
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société AVENIR ENTREPRISES GUYANE - Version en cache du 18/06/2024 17:09:26.