ImmatriculationLa société INSPIRATION est situé au 17 AV GAMBETTA 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Elle a été crée le 13/02/2017 et elle est immatriculée sous le numéro 524496189 au greffe de LYON
INSPIRATION est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6831Z (Agences immobilières) et le code de l'activité de son établissement principal est 6831Z (Agences immobilières).
L'activité déclarée au greffe est : Toutes transactions immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
INSPIRATION à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 304 030,00 pour un résultat net de -51 221,00 euros , grace à 3 établissements et 3 à 5 salariés.
GreffeINSPIRATION est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi INSPIRATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72524496189.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à INSPIRATION de part son activité de 6831Z (Agences immobilières) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Siége social et établissementsINSPIRATION à son siége social situé au 17 AV GAMBETTA 69160 TASSIN LA DEMI LUNE.
Le numéro de téléphone est 0450750302
Les établissements sont les suivants :
- inspiration barnes majestic immeuble 1 avenue jean leger 74500 evian les bains france
- inspiration barnes 1 place du port 74500 evian les bains france
- inspiration barnes 1 place du port 74500 evian les bains france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 août 2010 : Immatriculation (Président : BIGRE Philippe, Patrick, Alain)
- 27 septembre 2010 : Creation (Président : BIGRE Philippe, Patrick, Alain)
- 15 janvier 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 27 juin 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 05 mars 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 28 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-09-30)
- 04 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 09 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 15 mars 2016 : Modification (Modification survenue sur le nom commercial, l'administration)
- 29 janvier 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 21 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 12 avril 2018 : Modification (Transfert de l'établissement principal)
- 09 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 12 décembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'activité)
- 03 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 03 octobre 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 03 octobre 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 23 février 2020 : Modification (Nouveau siège.)
- 06 décembre 2020 : Modification (Modification de l'administration. Nouveau siège.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/01/1958 : Philippe, BIGRE (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société INSPIRATION est de 64 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 64 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 octobre 2019 : VANTORRE Thomas Bruno Nicolas nom d'usage : VANTORRE n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée NOBILY devient directeur général)
- 03 octobre 2019 : Société à responsabilité limitée CABINET FRANCOIS CLAVELIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL CABINET GB CONSULTANTS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 06 décembre 2020 : Société à responsabilité limitée NOBILY devient président. Société à responsabilité limitée OOVERTURE n'est plus président. Société à responsabilité limitée NOBILY n'est plus directeur général)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Philippe BIGRE
- Gérant de AGENCE BIGRE THONON TRANSACTIONS
- Gérant de ALLIANCE
- Président de HARMONIE
- Gérant de KIAORA
- Gérant de LIBERTALIA
- Liquidateur de MAJESTIC PROMOTION
- Président de MAJESTIC-IMMOBILIER FRANCE
- Gérant de SARL BOIS DES MERNAIES
- Gérant de SCI M M CHATEL
- Gérant de SCI RODRIGUES
- Gérant de SNEKJA
- Gérant de ZANZIBAR
Philippe, BIGRE
- Gérant de AGENCE BIGRE THONON TRANSACTIONS
- Gérant de ALLIANCE
- Président de HARMONIE
- Gérant de KIAORA
- Gérant de LIBERTALIA
- Liquidateur de MAJESTIC PROMOTION
- Président de MAJESTIC-IMMOBILIER FRANCE
- Gérant de SARL BOIS DES MERNAIES
- Gérant de SCI LOU MONTILLOUD
- Gérant de SCI M M CHATEL
- Gérant de ZANZIBAR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INSPIRATION |
Identifiant de l'entreprise | 524496189 |
Numéro interne du siège | 00027 |
Adresse | 17 AV GAMBETTA 69160 TASSIN LA DEMI LUNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 août 2010 |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros |
Dernier CA connu (2013 ) | 304 030,00 |
Résultat net | -51 221,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières |
Activité principale | 6831Z : Agences immobilières |
Première activité | 6831Z : Agences immobilières |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Président : BIGRE Philippe, Patrick, Alain Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS CLAVELIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GB CONSULTANTS (SELARL)
Président : OOVERTURE (SARL) Directeur général : BIGRE Philippe, Patrick, Alain Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS CLAVELIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GB CONSULTANTS (SELARL)
Président : OOVERTURE (SARL) ; Directeur général : VANTORRE Thomas, Bruno, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS CLAVELIN (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GB CONSULTANTS (SELARL)
VANTORRE Thomas Bruno Nicolas nom d'usage : VANTORRE n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée NOBILY devient directeur général
Société à responsabilité limitée CABINET FRANCOIS CLAVELIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL CABINET GB CONSULTANTS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Société à responsabilité limitée NOBILY devient président. Société à responsabilité limitée OOVERTURE n'est plus président. Société à responsabilité limitée NOBILY n'est plus directeur général
TASSIN LA DEMI LUNE
NN
salarié(s)
EVIAN LES BAINS
3
salarié(s)
EVIAN LES BAINS
NN
salarié(s)
EVIAN LES BAINS
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 12 564 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 10 782 |
Immobilisation financière | 1 782 |
Actif circulant net | 114 299 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 75 781 |
Placement | 38 518 |
Total Actif | 126 862 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 641 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 105 221 |
Total Passif | 126 862 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 304 030 |
Produit d'exploitation | 304 128 |
Charge d'exploitation | 355 864 |
Résultat d'exploitation | -51 736 |
Produit financier net | 801 |
Charge financière | 63 |
Résultat financier | 738 |
Résultat courrant | -50 998 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 223 |
Résultat exceptionnel | -223 |
Résultat net | -51 221 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société INSPIRATION - Version en cache du 11/10/2022 10:40:59.