ImmatriculationLa société BOURON-RAYNOND est situé au LA GUIBRETIERE 85430 NIEUL LE DOLENT
Elle a été crée le 30/03/2011 et elle est immatriculée sous le numéro 531313856 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
BOURON-RAYNOND est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 9 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 0161Z (Activités de soutien aux cultures) et le code de l'activité de son établissement principal est 0161Z (Activités de soutien aux cultures).
L'activité déclarée au greffe est : Entreprise travaux agricoles - location matériel séchage, stockage de céréales - négoce de tous matériaux - travaux forestiers - travaux publics ainsi que toutes prestations annexes se rapportant à l'objet sus énoncé.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0161Z (Activités de soutien aux cultures), les activités sont :
- les activités agricoles suivantes exécutées pour le compte de tiers :
- préparation des terres
- opération de récolte
- semis et plantations
- traitement des récoltes
- pulvérisation des récoltes, y compris par des véhicules aériens
- taille des arbres fruitiers et des vignes
- lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture
- le maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental
- l'exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de canaux d'irrigation (cf.36.00Z)
- le traitement primaire des récoltes (cf01.63Z)
- le drainage de terres agricoles (cf43.12)
- l'architecture paysagère (cf71.11Z)
- les activités des agronomes et des spécialistes de l'économie agricole (cf74.90B)
- les services d'aménagement paysager (cf81.30Z)
- l'organisation d'expositions et de foires agricoles (cf82.30Z)
BOURON-RAYNOND à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 570 759,00 pour un résultat net de 56 046,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeBOURON-RAYNOND est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h.
TVASi BOURON-RAYNOND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41531313856.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BOURON-RAYNOND de part son activité de 0161Z (Activités de soutien aux cultures) sont :
Siége social et établissementsBOURON-RAYNOND à son siége social situé au LA GUIBRETIERE 85430 NIEUL LE DOLENT.
Le numéro de téléphone est 02Â 51Â 07Â 94Â 51
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 mars 2011 : Immatriculation (Gérant : BOURON Eric Claude Gabriel Gérant : RAYNOND Freddy Paul Jacky Gérant : GAUTRONNEAU Isabelle Antoinette)
- 03 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 17 juin 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 23 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 07 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 17 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 03 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 09 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 03 mars 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 19 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 27 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/09/1974 : Eric BOURON (Gérant)
- 22/04/1968 : Freddy RAYNOND (Gérant)
- 22/08/1966 : Isabelle RAYNOND (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BOURON-RAYNOND est de 55 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Eric BOURON
- Gérant de BELLENERGIE
- Président de CASFLO
- Co-Gérant de GFA LA GUUIBRETIERE
- Gérant de SCEA LA GUIBRETIERE
Freddy RAYNOND
- Gérant de BELLENERGIE
- Président de FRISA
- Co-Gérant de GFA LA GUUIBRETIERE
- Gérant de SCEA LA GUIBRETIERE
Isabelle RAYNOND
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOURON-RAYNOND |
Identifiant de l'entreprise | 531313856 |
Numéro interne du siège | 00019 |
Adresse | LA GUIBRETIERE 85430 NIEUL LE DOLENT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mars 2011 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 9 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mars 2011 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 570 759,00 |
Résultat net | 56 046,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 0161Z : Activités de soutien aux cultures |
Activité principale de l'entreprise | 0161Z : Activités de soutien aux cultures |
Activité principale au registre des métiers | 4312BA |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agriculture |
Activite | Activités de soutien aux cultures |
Synonyme | service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs |
Principal | aide aux agriculteurs |
Entreprise travaux agricoles - location matériel séchage, stockage de céréales - négoce de tous matériaux - travaux forestiers - travaux publics ainsi que toutes prestations annexes se rapportant à l'objet sus énoncé.
modification du Gérant Bouron, Eric Claude Gabriel
NIEUL LE DOLENT
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 091 721 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 091 706 |
Immobilisation financière | 15 |
Actif circulant net | 424 768 |
Stock | 8 933 |
Avance | 0 |
Créance | 101 982 |
Placement | 313 853 |
Total Actif | 1 516 490 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 180 160 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 336 330 |
Total Passif | 1 516 490 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 570 759 |
Produit d'exploitation | 592 861 |
Charge d'exploitation | 492 128 |
Résultat d'exploitation | 100 733 |
Produit financier net | 3 208 |
Charge financière | 36 520 |
Résultat financier | -33 312 |
Résultat courrant | 67 421 |
Produit exceptionnel | 41 090 |
Charges exceptionnelles | 38 277 |
Résultat exceptionnel | 2 813 |
Résultat net | 56 046 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BOURON-RAYNOND - Version en cache du 07/05/2024 10:17:35.