ImmatriculationLa société MULHOUSE est situé au 26 AV DE HOLLANDE 68110 ILLZACH
Elle a été crée le 15/05/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 533916136 au greffe de MULHOUSE
MULHOUSE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) et le code de l'activité de son établissement principal est 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à2500 m²
MULHOUSE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeMULHOUSE est du ressort du greffe de MULHOUSE dont les coordonnées postales sont SERVICE RCS - CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX 3
Le greffe peut être appelé au 03 89 35 42 52
Les greffiers sont :.
TVASi MULHOUSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30533916136.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MULHOUSE de part son activité de 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
Siége social et établissementsMULHOUSE à son siége social situé au 26 AV DE HOLLANDE 68110 ILLZACH.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 14 juillet 2013 : Immatriculation (gérant(e) : GAUTRAIS (Rozenn))
- 03 mars 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 21 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 31 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 26 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 08 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 18 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 11 février 2020 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 17 janvier 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 21 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 25 janvier 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 janvier 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 12 mai 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 17 juin 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 juillet 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 30 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 24 novembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 24 novembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 24 novembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 05 février 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 23 mars 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 31 juillet 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
La société MULHOUSE n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MULHOUSE |
Identifiant de l'entreprise | 533916136 |
Numéro interne du siège | 00021 |
Adresse | 26 AV DE HOLLANDE 68110 ILLZACH |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 février 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 août 2011 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4719B : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé |
Activité principale de l'entreprise | 4719B : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé |
Synonyme | grands magasins |
l'achat, la vente au détail, en gros, demi-gros et la mise en dépôt de tous objets, produits, matériels, biens, matériaux et textiles de toutes natures et de toutes provenances ; L'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux ; Le négoce, la représentation, le stockage, la location, la sous-location, le transport pour son propre compte, la livraison, l'emmagasinage, le warrantage, le transit, la consignation, la manutention, la commission et le courtage de tous ces objets, produits et matériels
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : PFLEGER Sarah ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : PFLEGER Sarah ; Gérant : MARTOS Benoit ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : MARTOS Benoit ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : MARTOS Benoit ; Gérant : CHIAVELLI Veronique ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : MARTOS Benoit ; Gérant : CHIAVELLI Veronique ; Gérant : THOEUN Vanna ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : CHIAVELLI Veronique ; Gérant : THOEUN Vanna ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE (SNC) ; Gérant : TOP DRIVE (SNC) ; Gérant : BEACON & CO (SNC) ; Gérant : CHIAVELLI Veronique ; Gérant : THOEUN Vanna ; Gérant : PHOUN Chansaphea né(e) LIM ; Associé : BIMOTA FINANCES (SA) ; Associé : ALTEKAMA (SA) ; Associé : AGAVE SA (SA)
Gérant : CHIAVELLI Veronique ; Gérant : THOEUN Vanna ; Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE ; Gérant : TOP DRIVE ; Gérant : BEACON & CO ; Associé : BIMOTA FINANCES ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : AGAVE SA
Gérant : CHIAVELLI Veronique ; Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE ; Gérant : TOP DRIVE ; Gérant : BEACON & CO ; Associé : BIMOTA FINANCES ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : AGAVE SA
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE ; Gérant : TOP DRIVE ; Gérant : BEACON & CO ; Associé : BIMOTA FINANCES ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : AGAVE SA
Gérant : DORRMANN Laura ; Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE ; Gérant : TOP DRIVE ; Gérant : BEACON & CO ; Associé : BIMOTA FINANCES ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : AGAVE SA
Gérant : GAUTRAIS Rozenn ; Gérant : TOP PILOTE ; Gérant : TOP DRIVE ; Gérant : BEACON & CO ; Associé : BIMOTA FINANCES ; Associé : ALTEKAMA ; Associé : AGAVE SA
Aucun Réseau.
ILLZACH
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MULHOUSE - Version en cache du 06/12/2023 06:51:52.