ImmatriculationLa société SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT est situé au CHE DE BASTILLAC 65000 TARBES
Elle a été crée le 28/12/2011 et elle est immatriculée sous le numéro 538588609 au greffe de TARBES
SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 150 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie) et le code de l'activité de son établissement principal est 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie).
L'activité déclarée au greffe est : Exploitation de tous fonds de commerce et activités d'abattage de tous animaux, propriété et gestion sous toutes ses formes de tous abattoirs publics ou privés.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie), les activités sont :
- l'exploitation d'abattoirs se livrant à l'abattage d'animaux de boucherie, à la préparation et à l'emballage de la viande : bÅuf, porc, agneau, lapin, mouton, buffles, bisons, etc.
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en carcasses
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en morceaux
- la production de cuirs et de peaux bruts provenant de l'activité des abattoirs, y compris le délainage
- la production de saindoux et d'autres graisses animales comestibles
- la préparation des abats
- la production de laine de délainage
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de graisses de volailles comestibles (cf10.12Z)
- le conditionnement de viandes de boucherie, pour compte propre (cf46.32A) ou pour compte de tiers (cf82.92Z)
SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 1 429 000,00 pour un résultat net de 5 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeSOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT est du ressort du greffe de TARBES dont les coordonnées postales sont SQUARE MAURICE TRELUT 65013 TARBES CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30.
TVASi SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76538588609.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT de part son activité de 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie) sont :
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 00112 Industrie laitière
- 01938 Industries transformation volaille
Siége social et établissementsSOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT à son siége social situé au CHE DE BASTILLAC 65000 TARBES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 28 décembre 2011 : Creation (Gérant non associé : VARIGAS Pierre, Marie, Luc)
- 09 janvier 2012 : Immatriculation (Gérant non associé : VARIGAS Pierre, Marie, Luc)
- 18 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 12 décembre 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 14 août 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 27 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 20 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 19 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 19 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 25 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 22 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 06 juin 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 23 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 02 juillet 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 16 juillet 2020 : Jugement (Jugement d'ouverture)
- 11 septembre 2020 : Jugement (Extrait de jugement)
- 07 octobre 2020 : Jugement (Jugement prononçant)
- 16 mai 2021 : Jugement (Avis de dépôt)
- 05 avril 2022 : Jugement (Avis de dépôt)
DirigeantsLes dirigeants :
- 31/12/1958 : Serge FARGEOT (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT est de 64 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 64 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Serge FARGEOT
- Gérant de ADR - STE D'EXPL. ET DE GESTION DE L'ABATTOIR DU DISTRICT DE ROD
- Président de ALLIANCE ABATTOIR D'AUCH - GERS
- Directeur général de ARCADIE SUD OUEST
- Directeur général de BETAIL VIANDES MONTOIS
- Directeur général de COCIETE D'ABATTAGE DE LA CORREZE
- Directeur général de ETABLISSEMENTS DESTREL
- Directeur général de JEAN CADARS
- Gérant de LA MONTOISE D ABATTAGE
- Gérant de MIDI PYRENEES VIANDES
- Directeur général de PEDAVIA
- Gérant de POUJOL FROID
- Gérant de SARL SGF
- Gérant non associé de SCI DE L ABATTOIR D AUCH
- Gérant de SCI DE L ABATTOIR DE THIVIERS
- Gérant de SCI DE L'ABATTOIR D'ARSAC
- Gérant de SOC GESTION ABATTOIR DE GRAMAT
- Gérant de SOCIETE D'ABATTAGE DU PAYS BASQUE
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DECASTELNAUDARY
- Gérant de SOCIETE DE DISTRIBUTION VIANDES
- Gérant de SOCIETE DES PRESTATIONS DES VIANDES EN ABREGE SO.PRE.VI.
- Gérant de SOCIETE GERSOISE D ABATTAGE
- Gérant de SOCIETE PERIGOURDINE D ABATTAGE
- Administrateur de SOCIETE RIBERACOISE D'ABATTAGE
- Directeur général de VIANDES DE CORREZE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT |
Identifiant de l'entreprise | 538588609 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | CHE DE BASTILLAC 65000 TARBES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 09 janvier 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 150 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 09 janvier 2012 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 429 000,00 |
Résultat net | 5 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Activité principale de l'entreprise | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Activité principale | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Première activité | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agroalimentaire |
Activite | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs |
Principal | abattoirs |
Exploitation de tous fonds de commerce et activités d'abattage de tous animaux, propriété et gestion sous toutes ses formes de tous abattoirs publics ou privés.
Exploitation de tous fonds de commerce et activités d'abattage de tous animaux, propriété et gestion sous toutes ses formes de tous abattoirs publics ou privés.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 30 Juin 2020 , désignant administrateur SELARL FHB représentée par Me Jean-François BLANC 5, rue des Salins - 34070 Montpellier et SELARL FHB représentée par Me Sylvain HUSTAIX - 3 rue Thomas Edison - Cité Multimédia - 64000 PAU avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Me Vincent AUSSEL Arche Jacques Coeur - 222, place Ernest Granier - 34000 Montpellier et Me Christine DAUVERCHAIN - 2 rue St Côme - 34000 MONTPELLIER. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Christine Dauverchain 2, rue Saint-Come - 34000 Montpellier et Me Vincent AUSSEL - Arche Jacques Coeur - 222 Place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER ..
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.
- Serge FARGEOT
- ADR - STE D'EXPL. ET DE GESTION DE L'ABATTOIR DU DISTRICT DE ROD
- ALLIANCE ABATTOIR D'AUCH - GERS
- ARCADIE SUD OUEST
- Yves JARRY
Administrateur - Michel IDIART
Administrateur - Christian DELRIEU
Administrateur - Pierre CABRIT
Administrateur - Sauveur URRUTIAGUER
Commissaire aux Comptes - Barthelemy AGUERRE
Administrateur - Jean-claude VIRENQUE
Administrateur - Francois, TOULIS
Administrateur - Jean RENAUD
Administrateur - Marie BAILE
Administrateur - Jean-claude, VIRENQUE
Administrateur
- Yves JARRY
- BETAIL VIANDES MONTOIS
- COCIETE D'ABATTAGE DE LA CORREZE
- ETABLISSEMENTS DESTREL
- JEAN CADARS
- LA MONTOISE D ABATTAGE
- MIDI PYRENEES VIANDES
- PEDAVIA
- POUJOL FROID
- SARL SGF
- SCI DE L ABATTOIR D AUCH
- SCI DE L ABATTOIR DE THIVIERS
- SCI DE L'ABATTOIR D'ARSAC
- SOC GESTION ABATTOIR DE GRAMAT
- SOCIETE D'ABATTAGE DU PAYS BASQUE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR DECASTELNAUDARY
- SOCIETE DE DISTRIBUTION VIANDES
- SOCIETE DES PRESTATIONS DES VIANDES EN ABREGE SO.PRE.VI.
- SOCIETE GERSOISE D ABATTAGE
- SOCIETE PERIGOURDINE D ABATTAGE
- SOCIETE RIBERACOISE D'ABATTAGE
- Guy DEBREGEAS
Administrateur - Thibaut DARRAS
Administrateur - Benoit GRANGER
Administrateur - Laurent DURAY
Administrateur - Patrice FAVARD
Directeur général - Yves BECK
Administrateur - Joëlle GARCON
Administrateur - Jean-françois BITTARD
Administrateur - Jean-louis MONTAGUT
Administrateur - Patrick JOUBERT
Administrateur - Jean-pierre LAURON
Administrateur - Marc LAGORCE
Administrateur - Monique MORIN
Administrateur - Janine SAVIGNAC
Administrateur - Marek SUS
Administrateur - Rémy TERRIENNE
Administrateur
- Guy DEBREGEAS
- VIANDES DE CORREZE
TARBES
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 142 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 142 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 517 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 517 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 660 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 155 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 505 000 |
Total Passif | 660 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 429 000 |
Produit d'exploitation | 1 571 000 |
Charge d'exploitation | 1 548 000 |
Résultat d'exploitation | 23 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 25 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 15 000 |
Résultat exceptionnel | -15 000 |
Résultat net | 5 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE DE GESTION DE L'ABATTOIR DE TARBES EN ABREGE SOGEAT - Version en cache du 03/10/2022 19:02:27.