ImmatriculationLa société ETABLISSEMENTS LAFFARGUE est situé au 5 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Elle a été crée le 11/05/1954 et elle est immatriculée sous le numéro 542720214 au greffe de BAYONNE
ETABLISSEMENTS LAFFARGUE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1512Z (Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie) et le code de l'activité de son établissement principal est 1512Z (Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1512Z (Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie), les activités sont :
ETABLISSEMENTS LAFFARGUE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 414 000,00 pour un résultat net de 153 000,00 euros , grace à 5 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeETABLISSEMENTS LAFFARGUE est du ressort du greffe de BAYONNE dont les coordonnées postales sont 1 AV ANNE DE NEUBOURG 64100 BAYONNE
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00.
TVASi ETABLISSEMENTS LAFFARGUE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR37542720214.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS LAFFARGUE de part son activité de 1512Z (Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00207 Industrie des cuirs et peaux
- 02528 Industries de la maroquinerie
Siége social et établissementsETABLISSEMENTS LAFFARGUE à son siége social situé au 5 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 64500 SAINT JEAN DE LUZ.
Les établissements sont les suivants :
- etablissements laffargue maison laffargue zone artisanale larre lore 64310 ascain france
- etablissements laffargue maison laffargue zone artisanale larre lore 64310 ascain france
- etablissements laffargue 14 rue de l eglise 64500 st jean de luz france
- etablissements laffargue 12 rue de l eglise 64500 st jean de luz france
- etablissements laffargue 25 rue gambetta 64500 st jean de luz france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 13 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 22 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 septembre 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 17 mars 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 juin 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 01 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 27 février 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 avril 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 16 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 13 août 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 août 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 07 juillet 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 09 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 08 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 14 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 10 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 25 septembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 23 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 15 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/02/1937 : Bernard LAFFARGUE (Administrateur)
- 13/03/1931 : Jean-claude LAFFARGUE (Administrateur)
- 21/09/1963 : Marie-sylvie LAFFARGUE (Administrateur)
- 15/01/1944 : Pierre LAFFARGUE (Administrateur)
- 17/07/1981 : Sophie MILAS-LAFFARGUE (Administrateur)
- 06/08/1983 : Stéphanie LAFFARGUE (Administrateur)
- 01/02/1973 : Vicent LAFFARGUE (Administrateur)
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS LAFFARGUE est de 63 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 91 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Marie-sylvie LAFFARGUE
Vincent LAFFARGUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS LAFFARGUE |
Identifiant de l'entreprise | 542720214 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 5 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 64500 SAINT JEAN DE LUZ |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1954 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros |
Dernier CA connu (2013) | 1 414 000,00 |
Résultat net | 153 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
Activité principale de l'entreprise | 1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
Activité principale | 1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
Première activité | 1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
Deuxième activité | 9529Z : Réparation d'autres biens personnels et domestiques |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Industrie textile |
Activite | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
Synonyme | peausserie, tannerie, maroquinerie, fabricant de sacs, fabricant de valises |
Principal | fabricant de sacs |
Président du Conseil d'Administration : DELGADO Marie-Sylvie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : LAFFARGUE Jean-Michel Administrateur : LAFFARGUE André Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : DELGADO Marie-Sylvie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : LAFFARGUE Jean-Michel Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : DELGADO Marie-Sylvie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Directeur général : PETIT Belinda né(e) MELERO GLARIA Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Directeur général : PETIT Belinda né(e) MELERO GLARIA Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Marie-Sylvie Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Directeur général : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Marie-Sylvie Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Directeur général : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Jean-Claude Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vicent Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Marie-Sylvie Commissaire aux comptes titulaire : B & B ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Directeur général : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Bernard Administrateur : LAFFARGUE Pierre Administrateur : LAFFARGUE Vincent Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie né(e) LAFFARGUE Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie Administrateur : LAFFARGUE Marie-Sylvie Commissaire aux comptes titulaire : B & B ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Directeur général, Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie ; Président du conseil d'administration, Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie ; Administrateur : LAFFARGUE Marie-Sylvie ; Administrateur : LAFFARGUE Pierre ; Administrateur : LAFFARGUE Vincent ; Administrateur : LAFFARGUE Marie-Christine Michelle Marguerite ; Commissaire aux comptes titulaire : B & B ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : MARTRENCHARD Hervé
Président du conseil d'administration, Administrateur : MILAS-LAFFARGUE Sophie ; Directeur général, Administrateur : LAFFARGUE Stéphanie ; Administrateur : LAFFARGUE Pierre ; Administrateur : LAFFARGUE Vincent ; Administrateur : LAFFARGUE Marie-Christine Michelle Marguerite ; Commissaire aux comptes titulaire : B & B ASSOCIES
SAINT JEAN DE LUZ
20
salarié(s)
ASCAIN
NN
salarié(s)
ASCAIN
NN
salarié(s)
SAINT JEAN DE LUZ
0
salarié(s)
SAINT JEAN DE LUZ
0
salarié(s)
SAINT JEAN DE LUZ
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 49 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 45 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 244 000 |
Stock | 306 000 |
Avance | 0 |
Créance | 117 000 |
Placement | 822 000 |
Total Actif | 1 293 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 037 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 51 000 |
Dette | 206 000 |
Total Passif | 1 293 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 414 000 |
Produit d'exploitation | 1 426 000 |
Charge d'exploitation | 1 156 000 |
Résultat d'exploitation | 270 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 277 000 |
Produit exceptionnel | 120 |
Charges exceptionnelles | 51 000 |
Résultat exceptionnel | -51 000 |
Résultat net | 153 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ETABLISSEMENTS LAFFARGUE - Version en cache du 11/10/2022 20:53:44.