ImmatriculationLa société ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE est situé au 11 B QUAIDU RANCY 94380 94388 BONNEUIL SUR MARNE
Elle a été crée le 12/05/1955 et elle est immatriculée sous le numéro 552067027 au greffe de CRETEIL
ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 0899Z (Autres activités extractives n.c.a.) et le code de l'activité de son établissement principal est 2391Z (Fabrication de produits abrasifs).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2391Z (Fabrication de produits abrasifs), les activités sont :
- la production de meules, de pierres à aiguiser ou à polir et d'abrasifs naturels ou artificiels appliqués sur support
- la production d'abrasifs appliqués sur support souple
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0899Z (Autres activités extractives n.c.a.), les activités sont :
- l'extraction de minéraux et de matériaux divers :
- matières abrasives, amiante, farines siliceuses fossiles, graphite naturel, stéatite (talc), feldspath, etc.
- asphaltes naturels, asphaltites et roches asphaltiques, bitumes solides naturels
- pierres gemmes, quartz, mica, etc.
ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 8 241 000,00 pour un résultat net de 149 000,00 euros , grace à 1 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE est du ressort du greffe de CRETEIL dont les coordonnées postales sont CENTRE COMMERCIAL DE CRETEIL SOLEIL 94049 CRETEIL CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h.
TVASi ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07552067027.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE de part son activité de 0899Z (Autres activités extractives n.c.a.) sont :
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE de part son activité de 2391Z (Fabrication de produits abrasifs) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Siége social et établissementsETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE à son siége social situé au 11 B QUAIDU RANCY 94380 94388 BONNEUIL SUR MARNE.
Le numéro de téléphone est 0143395200
Le numéro de fax est 02Â 38Â 58Â 24Â 19
Les établissements sont les suivants :
- etablissements semanaz et compagnie route nationale bray en val 45460 bray st aignan france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 juin 2008 : Modification (Modification de représentant.)
- 05 août 2008 : Modification (Modification de représentant.)
- 12 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 19 juillet 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 30 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 07 août 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 05 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 26 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 25 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 06 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 11 septembre 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 20 décembre 2015 : Modification (Modification de représentant..)
- 21 avril 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 03 mai 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 18 janvier 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 21 mars 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 04 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 16 mai 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 07 septembre 2017 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 08 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 24 avril 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 14 juin 2019 : Modification (Modification de la forme juridique.Modification de représentant.)
- 09 avril 2021 : Modification (Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 15 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 19 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/06/1957 : Denis BARRE (Président du conseil d'administration)
- 21/08/1965 : Gilles FERAILLE (Administrateur)
- 25/03/1971 : Herve BOURON (Directeur général)
- 30/09/1933 : Jean BOURON (Président du conseil d'administration)
- 03/04/1953 : Norbert ANTONIOTTI (Directeur général délégué)
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE est de 66 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 89 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Denis BARRE
- Directeur général de QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
- Directeur Général de QUARTZ MANAGEMENT
- Gérant de SCI ERMITAGE DEUXIEME
- Gérant de SCI ERMITAGE PREMIER
- Gérant de SOTRA QUARTZ
Gilles FERAILLE
Herve BOURON
Jean BOURON
Norbert ANTONIOTTI
- Président de QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
- Président de QUARTZ ET MINERAUX
- Président de QUARTZ MANAGEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE |
Identifiant de l'entreprise | 552067027 |
Numéro interne du siège | 00037 |
Adresse | 11 B QUAIDU RANCY 94380 94388 BONNEUIL SUR MARNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2013 ) | 8 241 000,00 |
Résultat net | 149 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2391Z : Fabrication de produits abrasifs |
Activité principale de l'entreprise | 0899Z : Autres activités extractives n.c.a. |
Activité principale | 0812Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Première activité | 0812Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Deuxième activité | 4669B : Commerce de gros (interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
Troisième activité | 4673A : Commerce de gros (interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
Quatrième activité | 4941A : Transports routiers de fret interurbains |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Autres industrie |
Activite | Fabrication de produits abrasifs |
Synonyme | fabricant de produits abrasifs |
Principal | fabricant de produits abrasifs |
Activité de l'entreprise | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Industrie extractive |
Activite | Autres activités extractives n.c.a. |
Synonyme | autres activités extractives |
Principal | activité extractive |
Président du conseil d'administration : BOURON JEAN CLAUDE modification le 05 Juin 2008Administrateur : BOURON NEE SEMANAZ CHRISTIANE FRANCOISE. Administrateur : CORNELOUP DENIS LOUISE. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE BOUCHART LAURENT RACAPE BLR. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PIERRE MARTIN. Directeur général : BOURON Hervé en fonction le 05 Juin 2008.
Président du conseil d'administration : BOURON JEAN CLAUDE modification le 05 Juin 2008Administrateur : BOURON NEE SEMANAZ CHRISTIANE FRANCOISE. Administrateur : CORNELOUP DENIS LOUISE. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE BOUCHART LAURENT RACAPE BLR. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PIERRE MARTIN. Directeur général : BOURON Hervé en fonction le 05 Juin 2008. Administrateur : BOURON Hervé en fonction le 25 Juillet 2008.
Président du conseil d'administration : BOURON JEAN CLAUDE modification le 05 Juin 2008 Administrateur : BOURON NEE SEMANAZ CHRISTIANE FRANCOISE Directeur général : BOURON Hervé en fonction le 05 Juin 2008 Administrateur : BOURON Hervé en fonction le 25 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 29 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PIERRE MARTIN en fonction le 29 Juillet 2011
Administrateur : BOURON Hervé en fonction le 25 Juillet 2008 Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 29 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : ECG REVISION ET CONTROLE en fonction le 08 Août 2011 Administrateur : QUARTZ MANAGEMENT en fonction le 02 Septembre 2015 Administrateur : FERAILLE Gilles en fonction le 02 Septembre 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : BARRE Denis en fonction le 02 Septembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 29 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : ECG REVISION ET CONTROLE en fonction le 08 Août 2011 Administrateur : QUARTZ MANAGEMENT en fonction le 02 Septembre 2015 Administrateur : FERAILLE Gilles en fonction le 02 Septembre 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : BARRE Denis en fonction le 02 Septembre 2015 Directeur général délégué Administrateur : ANTONIOTTI Norbert en fonction le 14 Décembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 29 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : ECG REVISION ET CONTROLE en fonction le 08 Août 2011 Administrateur : QUARTZ MANAGEMENT en fonction le 02 Septembre 2015 Administrateur : FERAILLE Gilles en fonction le 02 Septembre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BARRà Denis modification le 28 Avril 2016 Directeur général délégué Administrateur : ANTONIOTTI Norbert en fonction le 14 Décembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 29 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : ECG REVISION ET CONTROLE en fonction le 08 Août 2011 ; Administrateur : FERAILLE Gilles en fonction le 02 Septembre 2015 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BARRà Denis modification le 28 Avril 2016 ; Directeur général délégué Administrateur : ANTONIOTTI Norbert en fonction le 14 Décembre 2015 ; Administrateur : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT en fonction le 13 Janvier 2017
Commissaire aux comptes titulaire : HOLDING EXPERTISE CONSEIL en fonction le 29 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : ECG REVISION ET CONTROLE en fonction le 08 Août 2011 ; Directeur général délégué Administrateur : FERAILLE Gilles modification le 16 Mars 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BARRà Denis modification le 28 Avril 2016 ; Directeur général délégué Administrateur : ANTONIOTTI Norbert en fonction le 14 Décembre 2015 ; Administrateur : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT en fonction le 13 Janvier 2017
Directeur général délégué Administrateur : FERAILLE Gilles modification le 16 Mars 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BARRà Denis modification le 28 Avril 2016 ; Directeur général délégué Administrateur : ANTONIOTTI Norbert en fonction le 14 Décembre 2015 ; Administrateur : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT en fonction le 13 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT représenté par WATEAU Benoît en fonction le 11 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : VALLETTE Alexandre en fonction le 11 Mai 2017
au lieu d'exploitation de la branche d'activité Les Bordes 45460 Saint Aignan des Gués pour la validité.
Directeur général : FERAILLE Gilles modification le 12 Juin 2019 ; Directeur général : BARRà Denis modification le 12 Juin 2019 ; Directeur général : ANTONIOTTI Norbert modification le 12 Juin 2019 ; Président : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT modification le 12 Juin 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT représenté par WATEAU Benoît modification le 12 Juin 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : VALLETTE Alexandre en fonction le 11 Mai 2017
nomination du Président : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT ; nomination du Directeur général : Feraille, Gilles ; nomination du Directeur général : Antoniotti, Norbert ; nomination du Directeur général : Barre, Denis ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vallette, Alexandre
BONNEUIL SUR MARNE
20
salarié(s)
BRAY-SAINT-AIGNAN
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 293 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 286 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 3 557 000 |
Stock | 2 138 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 027 000 |
Placement | 392 000 |
Total Actif | 4 850 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 995 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 19 000 |
Dette | 1 835 000 |
Total Passif | 4 850 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 241 000 |
Produit d'exploitation | 8 189 000 |
Charge d'exploitation | 7 853 000 |
Résultat d'exploitation | 336 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 33 000 |
Résultat financier | -29 000 |
Résultat courrant | 307 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 82 000 |
Résultat exceptionnel | -78 000 |
Résultat net | 149 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE - Version en cache du 21/09/2022 05:46:12.