ImmatriculationLa société ENTREPRISE MORINI est situé au RTE DE LA PETITE BUSSIERE 58600 GARCHIZY
Elle a été crée le 05/01/1949 et elle est immatriculée sous le numéro 581880481 au greffe de NEVERS
ENTREPRISE MORINI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment) et le code de l'activité de son établissement principal est 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
ENTREPRISE MORINI à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 14 971 000,00 pour un résultat net de -142 000,00 euros , grace à 1 établissements et 50 à 99 salariés.
GreffeENTREPRISE MORINI est du ressort du greffe de NEVERS dont les coordonnées postales sont 19 RUE SAINT MARTIN 58020 NEVERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 86 61 06 71 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nevers.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Donatienne , DUNOYER Pierre-Emile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
TVASi ENTREPRISE MORINI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64581880481.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ENTREPRISE MORINI de part son activité de 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsENTREPRISE MORINI à son siége social situé au RTE DE LA PETITE BUSSIERE 58600 GARCHIZY.
Le numéro de téléphone est 0386588305
Le numéro de fax est 03Â 86Â 58Â 90Â 97
Les établissements sont les suivants :
- entreprise morini 16 rue isaac newton 18000 bourges france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 16 avril 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-09-30)
- 27 mai 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 24 juin 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 22 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-09-30)
- 17 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 18 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 06 mai 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 15 mai 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 avril 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 30 avril 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-09-30)
- 24 février 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 26 février 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 22 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 16 février 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 20 avril 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 06 février 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 08 février 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 janvier 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2019-09-30)
- 09 février 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 27 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 04 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
- 13 septembre 2022 : Vente (Achat d'un ̮̩tablissement secondaire ou compl̮̩mentaire par une personne morale)
DirigeantsLes dirigeants :
- 23/09/1952 : Alain LATHIOOR (Administrateur)
- 02/12/1958 : Bernard-marie TREVOUX (Président)
- 30/07/1949 : Claude GAILLARD (Administrateur)
- 05/03/1953 : Didier BONNEROT (Administrateur)
- 07/08/1958 : Jacques MARCEL (Administrateur)
- 02/05/1960 : Michel PERROUD (Administrateur)
- 24/01/1958 : Yves PAGE (Administrateur)
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société ENTREPRISE MORINI est de 67 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 73 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain LATHIOOR
- Administrateur de CHAUFFAGE ET ENTRETIEN SA
- Administrateur de COGEEF INDUSTRIE
- Président de ELECTRICAL MECHANICAL COMPANY
- Administrateur de ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- Administrateur de F GCC
- Administrateur de F P E L
- Administrateur de GCC
- Administrateur de GCC INVESTISSEMENTS
- Administrateur de H GCC
- Administrateur de HOLBAT
- Administrateur de M.F.E.
- Administrateur de MAINTENANCE SERVICE
- Administrateur de PRESTATHERM
- Administrateur de S'GCC
- Gérant de SAIL-DRAGON
- Administrateur de SIETRA PROVENCE
- Administrateur de SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- Administrateur de SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- Administrateur de SOFINHOL
- Administrateur de TEMPEOL
- Administrateur de VITRUVE
- Administrateur de YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
Bernard TREVOUX
- Administrateur de ARCALP
- Gérant de BAILA
- Président de CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- Administrateur de F P E L
- Administrateur de GCC
- Administrateur de H GCC
- Président de HOLBAT
- Administrateur de M.F.E.
- Président de MALLET BTP
- Administrateur de PRIMESTIA
- Gérant de SCCV LE COUILLARD PERROS
- Administrateur de SIETRA PROVENCE
- Gérant de SNC SOFIBAT
- Administrateur de SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- Président de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
- Administrateur de TEMPEOL
- Administrateur de VITRUVE
Bernard-marie TREVOUX
- Président de CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- Administrateur de ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- Administrateur de F GCC
- Administrateur de GCC
- Administrateur de GCC INVESTISSEMENTS
- Administrateur de GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN
- Administrateur de H GCC
- Président de HOLBAT
- Administrateur de S'GCC
- Président de SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- Président de SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- Président de SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- Président de SOCIETE NOUVELLE M.E. BALDESSARI
- Administrateur de SOFINHOL
Claude GAILLARD
- Administrateur de ARCALP
- Commissaire aux Comptes de COGEEF INDUSTRIE
- Administrateur de ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- Commissaire aux Comptes de EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES
- Président du conseil d'administration de F GCC
- Président de F P E L
- Liquidateur de GCA&CM
- Administrateur de GCC INVESTISSEMENTS
- Administrateur de GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN
- Président d'Honneur de H GCC
- Liquidateur de H TEM
- Commissaire aux Comptes de HOLBAT
- Président de HP POM ALP ENERGIES
- Administrateur de MAINTENANCE SERVICE
- Administrateur de MALLET BTP
- Président de MAZUC ENERGIES
- Président de S'GCC
- Président de S.G.C.C.
- Commissaire aux Comptes de SIETRA PROVENCE
- Gérant non associé de SNC H GCC SERVICES
- Administrateur de SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- Commissaire aux Comptes de SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- Président de SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION
- Administrateur de SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- Commissaire aux Comptes de SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- Président de SODECAD
- Gérant de SODEPORT
- Président de SOFINHOL
- Commissaire aux Comptes de TEMPEOL
- Commissaire aux Comptes de VITRUVE
- Administrateur de YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
Jacques MARCEL
- Commissaire aux Comptes de ARCALP
- Administrateur de AYGOBERE SA
- Président de CAMELY
- Commissaire aux Comptes de CHAUFFAGE ET ENTRETIEN SA
- Président de CIE DIJONNAISE INSTALL MATERIEL ELECTR
- Administrateur de COGEEF INDUSTRIE
- Commissaire aux Comptes de CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- Administrateur de ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- Administrateur de EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES
- Président de ETDE INDUSTRIES
- Directeur général délégué de F GCC
- Administrateur de F P E L
- Président de G H
- Administrateur de GCC INVESTISSEMENTS
- Commissaire aux Comptes de H GCC
- Commissaire aux Comptes de HOLBAT
- Président de KDR THERMIQUE ET SANITAIRE
- Président de LMV SERVICES
- Commissaire aux Comptes de M.F.E.
- Président de METRAL
- Liquidateur de PILSI SERVICES
- Liquidateur de PROELEC PLUS
- Administrateur de S'GCC
- Commissaire aux Comptes de SIETRA PROVENCE
- Administrateur de SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- Commissaire aux Comptes de SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- Président de SOCIETE DE SIGNALISATION ET ELECTRICIT
- Administrateur de SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- Commissaire aux Comptes de SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- Administrateur de SOFINHOL
- Président de SOGEQUIP INDUSTRIES ET SOLUTIONS
- Président de STEFAL ENTREPRISES
- Liquidateur de TEMPEOL
- Administrateur de VITRUVE
- Administrateur de YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
Michel PERROUD
- Administrateur de ARCALP
- Administrateur de CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- Administrateur de F P E L
- Administrateur de GCC
- Administrateur de GCC INVESTISSEMENTS
- Administrateur de H GCC
- Administrateur de HOLBAT
- Administrateur de M.F.E.
- Exploitant de PERROUD MICHEL
- Administrateur de SIETRA PROVENCE
- Président de SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- Administrateur de SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- Président de SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- Président de SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- Administrateur de TEMPEOL
- Administrateur de VITRUVE
Yves PAGE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTREPRISE MORINI |
Identifiant de l'entreprise | 581880481 |
Numéro interne du siège | 00048 |
Adresse | RTE DE LA PETITE BUSSIERE 58600 GARCHIZY |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mai 2004 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros |
Dernier CA connu (2014) | 14 971 000,00 |
Résultat net | -142 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Activité principale | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros Åuvre de bâtiment |
Première activité | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros Åuvre de bâtiment |
Deuxième activité | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Principal | maçon |
Président : PAGE YvesPrésident : TREVOUX Bernard. Directeur général : BONNEROT Didier. Administrateur : GAILLARD Claude. Administrateur : LATHIOOR Alain. Administrateur : DAVID Gilles. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG. Commissaire aux comptes suppléant : MOUSSERIN Michel.
Président : TREVOUX BernardAdministrateur : PAGE Yves. Administrateur : BONNEROT Didier. Administrateur : GAILLARD Claude. Administrateur : LATHIOOR Alain. Administrateur : DAVID Gilles. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG. Commissaire aux comptes suppléant : GOIGOUX Frédérique né(e) MONTOLOY.
Président : TREVOUX Bernard Administrateur : PAGE Yves Administrateur : BONNEROT Didier Administrateur : GAILLARD Claude Administrateur : LATHIOOR Alain Administrateur : DAVID Gilles Administrateur : MARCEL Jacques Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : GOIGOUX Frédérique né(e) MONTOLOY
Président : TREVOUX Bernard Administrateur : PAGE Yves Administrateur : BONNEROT Didier Administrateur : GAILLARD Claude Administrateur : LATHIOOR Alain Administrateur : MARCEL Jacques Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : GOIGOUX Frédérique né(e) MONTOLOY
Président : TREVOUX Bernard Administrateur : PAGE Yves Administrateur : BONNEROT Didier Administrateur : GAILLARD Claude Administrateur : LATHIOOR Alain Administrateur : MARCEL Jacques Administrateur : PERROUD Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : GOIGOUX Frédérique né(e) MONTOLOY
Président partant : Trevoux, Bernard ; nomination du Président : Teste Du Bailler, André-François
Président : Teste Du Bailler André-François ; Commissaire aux comptes titulaire : C C A - CONSEIL & AUDIT
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la derniÃÆère en date des publications prÃÆévues ÃÆàl'article L141-12 du Code de Commerce.
- Jacques MARCEL
- ARCALP
- AYGOBERE SA
- CAMELY
- CHAUFFAGE ET ENTRETIEN SA
- CIE DIJONNAISE INSTALL MATERIEL ELECTR
- COGEEF INDUSTRIE
- CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES
- ETDE INDUSTRIES
- F GCC
- F P E L
- G H
- GCC INVESTISSEMENTS
- H GCC
- Jerome BERTHET
Administrateur - Bernard-marie TREVOUX
Administrateur - Bernard TREVOUX
Administrateur - Michel PERROUD
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Claude GAILLARD
Président d'Honneur - Michel FERCHAUD
Administrateur - Alain LATHIOOR
Administrateur - Marc WOLFF
Administrateur
- Jerome BERTHET
- HOLBAT
- KDR THERMIQUE ET SANITAIRE
- LMV SERVICES
- M.F.E.
- METRAL
- PILSI SERVICES
- PROELEC PLUS
- S'GCC
- SIETRA PROVENCE
- SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- SOCIETE DE SIGNALISATION ET ELECTRICIT
- SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- SOFINHOL
- SOGEQUIP INDUSTRIES ET SOLUTIONS
- STEFAL ENTREPRISES
- TEMPEOL
- VITRUVE
- YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
- Bernard-marie TREVOUX
- CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- F GCC
- GCC
- GCC INVESTISSEMENTS
- GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN
- H GCC
- Jacques MARCEL
Commissaire aux Comptes - Jerome BERTHET
Administrateur - Bernard TREVOUX
Administrateur - Michel PERROUD
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Claude GAILLARD
Président d'Honneur - Michel FERCHAUD
Administrateur - Alain LATHIOOR
Administrateur - Marc WOLFF
Administrateur
- Jacques MARCEL
- HOLBAT
- S'GCC
- SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- SOCIETE NOUVELLE M.E. BALDESSARI
- SOFINHOL
- Bernard TREVOUX
- ARCALP
- BAILA
- CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- F P E L
- GCC
- H GCC
- Jacques MARCEL
Commissaire aux Comptes - Jerome BERTHET
Administrateur - Bernard-marie TREVOUX
Administrateur - Michel PERROUD
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Claude GAILLARD
Président d'Honneur - Michel FERCHAUD
Administrateur - Alain LATHIOOR
Administrateur - Marc WOLFF
Administrateur
- Jacques MARCEL
- HOLBAT
- M.F.E.
- MALLET BTP
- PRIMESTIA
- SCCV LE COUILLARD PERROS
- SIETRA PROVENCE
- SNC SOFIBAT
- SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
- TEMPEOL
- VITRUVE
- Michel PERROUD
- ARCALP
- CONSTRUCTIONS LE COUILLARD
- F P E L
- GCC
- GCC INVESTISSEMENTS
- H GCC
- Jacques MARCEL
Commissaire aux Comptes - Jerome BERTHET
Administrateur - Bernard-marie TREVOUX
Administrateur - Bernard TREVOUX
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Claude GAILLARD
Président d'Honneur - Michel FERCHAUD
Administrateur - Alain LATHIOOR
Administrateur - Marc WOLFF
Administrateur
- Jacques MARCEL
- HOLBAT
- M.F.E.
- PERROUD MICHEL
- SIETRA PROVENCE
- SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- TEMPEOL
- VITRUVE
- Claude GAILLARD
- ARCALP
- COGEEF INDUSTRIE
- ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES
- F GCC
- F P E L
- GCA&CM
- GCC INVESTISSEMENTS
- GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN
- H GCC
- Jacques MARCEL
Commissaire aux Comptes - Jerome BERTHET
Administrateur - Bernard-marie TREVOUX
Administrateur - Bernard TREVOUX
Administrateur - Michel PERROUD
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Michel FERCHAUD
Administrateur - Alain LATHIOOR
Administrateur - Marc WOLFF
Administrateur
- Jacques MARCEL
- H TEM
- HOLBAT
- HP POM ALP ENERGIES
- MAINTENANCE SERVICE
- MALLET BTP
- MAZUC ENERGIES
- S'GCC
- S.G.C.C.
- SIETRA PROVENCE
- SNC H GCC SERVICES
- SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
- SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION
- SOCIETE NOUVELLE BATIR 2020
- SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- SODECAD
- SODEPORT
- SOFINHOL
- TEMPEOL
- VITRUVE
- YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
- Alain LATHIOOR
- CHAUFFAGE ET ENTRETIEN SA
- COGEEF INDUSTRIE
- ELECTRICAL MECHANICAL COMPANY
- ENTREPRISE PAYET-CLIMAX
- F GCC
- Jacques MARCEL
Directeur général délégué - Bernard-marie TREVOUX
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Jean PAYET
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Claude GAILLARD
Président du conseil d'administration - Michel FERCHAUD
Administrateur
- Jacques MARCEL
- F P E L
- GCC
- GCC INVESTISSEMENTS
- H GCC
- Jacques MARCEL
Commissaire aux Comptes - Jerome BERTHET
Administrateur - Bernard-marie TREVOUX
Administrateur - Bernard TREVOUX
Administrateur - Michel PERROUD
Administrateur - Bernard PUJOL
Administrateur - Christian MIRIOT
Administrateur - Bruno BOUNIOL
Administrateur - Pascal BRONDEL
Administrateur - Claude GAILLARD
Président d'Honneur - Michel FERCHAUD
Administrateur - Marc WOLFF
Administrateur
- Jacques MARCEL
- HOLBAT
- M.F.E.
- MAINTENANCE SERVICE
- PRESTATHERM
- S'GCC
- SAIL-DRAGON
- SIETRA PROVENCE
- SOC NOUVELLE JEAN NALLET
- SOCIETE NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS
- SOFINHOL
- TEMPEOL
- VITRUVE
- YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
GARCHIZY
50
salarié(s)
BOURGES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 157 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 000 |
Immobilisation corporelle | 87 000 |
Immobilisation financière | 66 000 |
Actif circulant net | 5 050 000 |
Stock | 13 000 |
Avance | 14 000 |
Créance | 3 741 000 |
Placement | 1 282 000 |
Total Actif | 5 206 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 021 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 469 000 |
Dette | 3 716 000 |
Total Passif | 5 206 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 971 000 |
Produit d'exploitation | 15 407 000 |
Charge d'exploitation | 15 566 000 |
Résultat d'exploitation | -159 000 |
Produit financier net | 15 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | 6 000 |
Résultat courrant | -153 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 110 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | -142 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ENTREPRISE MORINI - Version en cache du 22/09/2022 19:12:34.