ImmatriculationLa société SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX est situé au 38 RUE ST PLACIDE 75006 PARIS 6
Elle a été crée le 31/10/1958 et elle est immatriculée sous le numéro 582110797 au greffe de PARIS
SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé) et le code de l'activité de son établissement principal est 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 277 513,00 pour un résultat net de 9 136,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeSOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81582110797.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX de part son activité de 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
Siége social et établissementsSOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX à son siége social situé au 38 RUE ST PLACIDE 75006 PARIS 6.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 04 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 27 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 20 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 23 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 21 novembre 2010 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 07 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 23 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 21 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 18 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 juillet 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 21 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/09/1936 : Jacky ZERATHE (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX est de 88 ans. Le plus jeune à 88 ans, le plus agé 88 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE AUX NOUVEAUX PRIX |
Identifiant de l'entreprise | 582110797 |
Numéro interne du siège | 00021 |
Adresse | 38 RUE ST PLACIDE 75006 PARIS 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 10 juin 1995 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 277 513,00 |
Résultat net | 9 136,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements |
Principal | boutique de vêtements |
Commissaire aux comptes suppléant partant : Ghenassia, Germain Jacky, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS
Commissaire aux comptes titulaire partant : Medioni, Gerard, modification du Commissaire aux comptes titulaire CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FERCO
modification du Président Zerathe, Jacky, Administrateur partant : Zerathe, Yvon Abraham, Administrateur partant : Zerathe, Sandrine Geraldine, Commissaire aux comptes titulaire partant : CONTROLE AUDIT CONSEIL SAS, Commissaire aux comptes suppléant partant : FERCO
Président partant : Zerathe, Jacky ; nomination du Président : Teboul, nom d'usage : Zerathe, Nicole
Aucun Réseau.
PARIS 6
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 11 842 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 883 |
Immobilisation financière | 10 959 |
Actif circulant net | 461 392 |
Stock | 37 950 |
Avance | 1 000 |
Créance | 6 113 |
Placement | 416 329 |
Total Actif | 473 233 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 403 480 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 69 753 |
Total Passif | 473 233 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 277 513 |
Produit d'exploitation | 277 522 |
Charge d'exploitation | 277 807 |
Résultat d'exploitation | -285 |
Produit financier net | 6 993 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 6 993 |
Résultat courrant | 6 703 |
Produit exceptionnel | 2 454 |
Charges exceptionnelles | 25 |
Résultat exceptionnel | 2 428 |
Résultat net | 9 136 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.