ImmatriculationLa société BIEVRE BUS MOBILITES est situé au 15 AV AMPERE 91320 WISSOUS
Elle a été crée le 08/05/1979 et elle est immatriculée sous le numéro 622006443 au greffe de EVRY
BIEVRE BUS MOBILITES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 153 574,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs) et le code de l'activité de son établissement principal est 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs).
L'activité déclarée au greffe est : transports routiers de voyageurs, services réguliers occasionnels et scolaires. transports publics routiers de marchandises. location de véhicules automobiles de transports de marchandises .
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- les autres transports routiers réguliers de passagers :
- exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- navettes d'aéroports régulières
- autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
BIEVRE BUS MOBILITES à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 7 536 000,00 pour un résultat net de 374 000,00 euros , grace à 0 établissement et 50 à 99 salariés.
GreffeBIEVRE BUS MOBILITES est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45..
TVASi BIEVRE BUS MOBILITES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR77622006443.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BIEVRE BUS MOBILITES de part son activité de 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
- 00779 Voies ferrées d'intérêt local
Siége social et établissementsBIEVRE BUS MOBILITES à son siége social situé au 15 AV AMPERE 91320 WISSOUS.
Le numéro de téléphone est 0160114620
Le numéro de fax est 01Â 60Â 11Â 01Â 01
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 29 février 2008 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 26 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 10 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 24 juin 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 07 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 02 mars 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 12 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 15 septembre 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 29 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 05 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 16 octobre 2013 : Modification (Modification de représentant. Modification de la forme juridique.)
- 29 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 09 janvier 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 31 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 29 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 24 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 14 septembre 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 11 janvier 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 14 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 24 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 15 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 20 septembre 2022 : Creation (Président : OUDOTTE Laurent Benoït Gaston Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres)
- 20 septembre 2022 : Immatriculation (Président : OUDOTTE Laurent Benoït Gaston Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres)
- 05 octobre 2022 : Vente (Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
DirigeantsLes dirigeants :
- 24/10/1952 : Loic BLANDIN (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société BIEVRE BUS MOBILITES est de 70 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 70 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Loic BLANDIN
- Administrateur de ALBATRANS
- Président de CEA TRANSPORTS
- Président de CXT 82
- Liquidateur de HARMONIE
- Président de LES CARS D'ORSAY
- Président de SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYA
- Président de SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION
- Président de T.I.P.S.
- Administrateur de TRANSBUSEVRY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIEVRE BUS MOBILITES |
Identifiant de l'entreprise | 622006443 |
Numéro interne du siège | 00031 |
Adresse | 15 AV AMPERE 91320 WISSOUS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Reprise (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 153 574,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2015) | 7 536 000,00 |
Résultat net | 374 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
Activité principale de l'entreprise | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
Activité principale | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
Première activité | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
Deuxième activité | 7711A : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Transports |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier |
Principal | société de transport routier |
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance BIEVRE BUS MOBILITE 15 Av Ampère 91 WISSOUS et LES CARS D'ORSAY 5 Rue anbigoust zi de la fontaine de jouvence 91460 MARCOUSSIS
Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN modification le 15 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS modification le 15 Juin 2010 Président : BOUVROT Pascal Dominique Jacques en fonction le 15 Juin 2010
Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN modification le 15 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS modification le 15 Juin 2010 Président : BLANDIN Loïc Jean-Yves Emile en fonction le 22 Février 2011
Président : BLANDIN Loïc Jean-Yves Emile en fonction le 22 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 06 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2011
Président : BLANDIN Loïc Jean-Yves Emile en fonction le 22 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 06 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 06 Septembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 08 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 08 Octobre 2013
Président : BLANDIN Loïc Jean-Yves Emile en fonction le 22 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour en fonction le 08 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 08 Octobre 2013
Président : BLANDIN Loïc Jean-Yves Emile en fonction le 22 Février 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 08 Septembre 2017
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 08 Septembre 2017 ; Président : OUDOTTE Laurent Benoït Gaston Jacques en fonction le 09 Janvier 2018
transports routiers de voyageurs, services réguliers occasionnels et scolaires. transports publics routiers de marchandises. location de véhicules automobiles de transports de marchandises .
transports routiers de voyageurs, services réguliers occasionnels et scolaires. transports publics routiers de marchandises. location de véhicules automobiles de transports de marchandises .
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l\'article L141-12 du Code de
- Loic BLANDIN
- ALBATRANS
- Jean-remy NICOLE
Administrateur - Daniel MEYER
Président du conseil d'administration - Christophe BOISSIER
Administrateur - Nicolas SILBERZAHN
Administrateur - Jean NICOLE
Administrateur - Nicolas VERWAERDE
Administrateur - Romain BARON DE MONTBEL
Administrateur - Geric BIGOT
Administrateur - Jean-francois CHIRON
Administrateur - Vincent BECK
Administrateur - Vincent BESSON-MAGDELAIN
Administrateur - Frédéric DAVID
Administrateur
- Jean-remy NICOLE
- CEA TRANSPORTS
- CXT 82
- HARMONIE
- LES CARS D'ORSAY
- SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYA
- SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION
- T.I.P.S.
- TRANSBUSEVRY
- Jean-remy NICOLE
Administrateur - Daniel MEYER
Administrateur - Christophe BOISSIER
Administrateur - Jean NICOLE
Administrateur - Matthieu WILLARD
Administrateur - Eric VANDEMEULEBROUCKE
Administrateur - Patrice CHAUTARD
Directeur général - Jacques GROULT
Administrateur - Andre MAGNON-PUJO
Administrateur - Jean-francois CHIRON
Administrateur - Romain BETEILLE
Administrateur - Eric, VANDEMEULEBROUCKE
Administrateur - Emmanuel LEMAIGNEN
Administrateur
- Jean-remy NICOLE
- ALBATRANS
WISSOUS
50
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 705 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 624 000 |
Immobilisation financière | 81 000 |
Actif circulant net | 2 680 000 |
Stock | 38 000 |
Avance | 18 000 |
Créance | 2 623 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 6 385 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 934 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 229 000 |
Dette | 2 223 000 |
Total Passif | 6 385 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 536 000 |
Produit d'exploitation | 7 633 000 |
Charge d'exploitation | 8 035 000 |
Résultat d'exploitation | -402 000 |
Produit financier net | 180 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -404 000 |
Produit exceptionnel | 1 083 000 |
Charges exceptionnelles | 309 000 |
Résultat exceptionnel | 774 000 |
Résultat net | 374 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BIEVRE BUS MOBILITES - Version en cache du 16/11/2022 00:24:38.