ImmatriculationLa société COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE est situé au 67 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
Elle a été crée le 08/01/1973 et elle est immatriculée sous le numéro 732001383 au greffe de PARIS
COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre SA coopérative àconseil d'administration
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5814Z (Édition de revues et périodiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 5814Z (Édition de revues et périodiques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Édition de revues et périodiques), les activités sont :
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 4 672 000,00 pour un résultat net de 118 000,00 euros , grace à 4 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeCOOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15732001383.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE de part son activité de 5814Z (Édition de revues et périodiques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Édition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
Siége social et établissementsCOOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE à son siége social situé au 67 RUE BLOMET 75015 PARIS 15.
Le numéro de téléphone est 0660228116
Le numéro de fax est 01 44 49 61 04
Les établissements sont les suivants :
- cooperat informat edition mutualiste le naurouze immeuble batiment b 140 rue carmin 31670 labege france
- cooperat informat edition mutualiste le naurouze immeuble batiment b 140 rue carmin 31670 labege france
- cooperat informat edition mutualiste 57 rue de chateaudun 75009 paris france
- cooperat informat edition mutualiste 57 rue de chateaudun 75009 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 05 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 31 octobre 2010 : Modification (modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 31 octobre 2010 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration)
- 31 octobre 2010 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration)
- 28 février 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 25 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 19 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 23 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 24 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 24 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 24 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 24 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 25 février 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 février 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 février 2015 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 19 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 18 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 06 mai 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 23 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 24 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 22 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/03/1949 : Alain REY (Administrateur)
- 17/12/1934 : Arnaud GUICHANDUT (Administrateur)
- 10/07/1954 : Bruno GABELLIERI (Administrateur)
- 11/10/1946 : Christiane GROSS (Administrateur)
- 13/01/1942 : Daniel BOUCHON (Administrateur)
- 19/12/1963 : Francois RAUCH (Administrateur)
- 02/02/1946 : Gerard QUITTARD (Président du conseil d'administration)
- 11/07/1952 : Jean LEVACHER (Administrateur)
- 14/03/1969 : Laurence HAMON (Directeur général)
- 23/10/1966 : Laurence LAISSY (Administrateur)
- 30/08/1958 : Laurent ROSSIGNOL (Administrateur)
- 23/09/1948 : Philippe MARCHAL (Directeur général)
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE est de 70 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 88 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Arnaud GUICHANDUT
Bruno GABELLIERI
Daniel BOUCHON
- Administrateur de GROUPE NATION
- Président du Conseil de Surveillance de INSTITUT PREVOYANCE COURTAGE INTERNATI
Francois RAUCH
Philippe MARCHAL
- Gérant de LES VIGNES DE LA GOUTTE D'OR
- Gérant de PIERRE CURIE PASTEUR
- Gérant de SAINT MICHEL SCI
- Co-Gérant de SC PARTICULIERE BRIMBORION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE |
Sigle de l'entreprise | CIEM |
Identifiant de l'entreprise | 732001383 |
Numéro interne du siège | 00031 |
Adresse | 67 RUE BLOMET 75015 PARIS 15 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 février 1992 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative àconseil d'administration |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1973 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 672 000,00 |
Résultat net | 118 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5814Z : Édition de revues et périodiques |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Édition de revues et périodiques |
Activité principale | 5814Z : Édition de revues et périodiques |
Première activité | 1813Z : Activités de pré-presse |
Deuxième activité | 5814Z : Édition de revues et périodiques |
Troisième activité | 4762Z : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Médias |
Activite | Édition de revues et périodiques |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Administrateur partant : Mandinaud, Jean-Louis Abel
Commissaire aux comptes titulaire partant : Le Guen Bernard, Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE F.C.H. LEGUEN BOVIS ET ASSOCIES SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRIMAUDIT INTERNATIONAL, Commissaire aux comptes suppléant partant : Paysant, Roger, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guillot, Pascal
modification de l'Administrateur ASSOCIATION NATIONALE DE LA PRESSE MUTUALISTE représentée par REY ALAIN GERARD CLAUDE ELOI, Adresse : 27 chemin de Coustou 81160 Arthes
nomination de l'Administrateur : GROUPE HUMANIS représenté par Gabellieri Bruno Adresse : 2 place Clément Ader 77330 Ozoir-la-Ferrière
modification de l'Administrateur FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE représenté par , Rauch François Adresse : 46 rue Cauchy 75015 Paris, nomination de l'Administrateur : Guichandut, Arnaud
modification de l'Administrateur MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE - M.I.P. représenté par Renouard Georges Adresse : 7 rue des Cormorans 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
nomination du Directeur général : Hamon, Laurence
modification de l'Administrateur CREDIT COOPERATIF représenté par , Laissy Laurence nom d'usage : Moret Adresse : 8 rue Joseph Bernard 92100 Boulogne-Billancourt, nomination de l'Administrateur : Marchal, Philippe, nomination de l'Administrateur : RESEAU DES EDITEURS DE REVUES - LE MUTUALISTE représenté par Rossignol Laurent Adresse : Le Maroni Saint Joseph 20600 Bastia
Directeur général partant : Marchal, Philippe Claude Jean
modification de l'Administrateur MUTUELLE AUDIENS DE LA PRESSE DU SPECTACLE ET DE LA COMMUNICATION représenté par GIRODOT JEAN-LOUIS NE LE 10/02/1944 A SAINTES 16 NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT 55 RUE DUFRENOY 75016 PARIS
modification de l'Administrateur UNION TECHNIQUE DES EDITEURS MUTUALISTES ASSOCIES UTEMA représenté par , Bouchon Daniel Adresse : 68 rue des 24 Arpents 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
- Bruno GABELLIERI
- COEPTIS ECOLE COOPERATIVE DE MANAGEMENT
- Jacques COTTEREAU
Administrateur - Olivier BERTRAND
Administrateur - Olivier RIVES
Directeur général - Richard BANTON
Administrateur - James CHATENOUD
Administrateur - Gerard QUITTARD
Président du conseil d'administration - Simon COSSUS
Administrateur - Gerard COULON
Administrateur - Marie-helene IZARN
Administrateur - Claire LAGET
Administrateur - Patrice POLLET
Administrateur - Marie NDEBY
Administrateur - Guy BARBOTTEAU
Administrateur - Christian VALADOU
Administrateur - Jean-louis BORIOS
Administrateur - Marie POLGE
Administrateur - Bruno SEYDOUX
Administrateur - Francois GOUDENOVE
Administrateur - Marie-helene POLGE
Administrateur - Jacques BARTHES
Administrateur - Jean GLEIZES
Administrateur - Boris CALMETTE
Administrateur - Dominique GOURRAS
Administrateur - Josiane RICARD
Administrateur - Guy BONDOUY
Administrateur - Jeean-françois GLEIZES
Administrateur
- Jacques COTTEREAU
- COEPTIS ECOLE COOPERATIVE DE MANAGEMENT
- Daniel BOUCHON
- GROUPE NATION
- Claude VAUTIER
Administrateur - Jean GALLI
Administrateur - Bernard DALPHINET
Administrateur - Jean-pierre RUCHAUD
Administrateur - Jacques VANLERBERGHE
Administrateur - Jean LAUPIE
Administrateur - Georges RENOUARD
Contrôleur de gestion - Marianne PUSTERLE DE CIDRAC
Administrateur - Raymonde COURET
Administrateur - Michel MONTAUT
Administrateur
- Claude VAUTIER
- INSTITUT PREVOYANCE COURTAGE INTERNATI
- GROUPE NATION
- Arnaud GUICHANDUT
- SEID
- Clement KOESSLER
Administrateur - Sabine STAEHLY
Administrateur - Jacques VIALLET
Administrateur - Catherine POMMEPUY
Administrateur - Gerard SPAHN
Administrateur - Gilbert CAZENAVE-TAPIE
Administrateur - Robert KLUMPP
Administrateur - Eric CHEVALLEREAU
Administrateur - Nathalie BOURGES
Administrateur - Jacques FEVRIER
Administrateur - Laétitia MARCIACCIA
Contrôleur de gestion - Christian GERMAIN
Administrateur - Laétitia MARIACCIA
Contrôleur de gestion - Claude BELDA
Administrateur - Stéphane BERGIN
Administrateur - Stéphane-jean BERGIN
Administrateur
- Clement KOESSLER
- SEID
PARIS 15
10
salarié(s)
LABEGE
1
salarié(s)
LABEGE
1
salarié(s)
PARIS 9
1
salarié(s)
PARIS 9
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 361 000 |
Immobilisation incorporelle | 29 000 |
Immobilisation corporelle | 82 000 |
Immobilisation financière | 250 000 |
Actif circulant net | 3 398 000 |
Stock | 238 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 024 000 |
Placement | 2 136 000 |
Total Actif | 3 759 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 643 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 78 000 |
Dette | 1 038 000 |
Total Passif | 3 759 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 672 000 |
Produit d'exploitation | 4 806 000 |
Charge d'exploitation | 4 655 000 |
Résultat d'exploitation | 151 000 |
Produit financier net | 24 000 |
Charge financière | 100 |
Résultat financier | 24 000 |
Résultat courrant | 175 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 118 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE - Version en cache du 29/09/2022 23:33:24.