ImmatriculationLa société COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO est situé au 15 RUE DU FG MONTMARTRE 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 23/10/1973 et elle est immatriculée sous le numéro 732067954 au greffe de PARIS
COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO à réalisé en 2009 un chiffre d'affaire de 3 914 000,00 pour un résultat net de -3 420 000,00 euros , grace à 2 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeCOMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05732067954.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO de part son activité de 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques) sont :
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Siége social et établissementsCOMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO à son siége social situé au 15 RUE DU FG MONTMARTRE 75009 PARIS 9.
Le numéro de téléphone est 0826300313
Le numéro de fax est 03Â 22Â 37Â 27Â 84
Les établissements sont les suivants :
- compagnie internationale andre trigano sport charlemagne zone industrielle 09270 mazeres france
- compagnie internationale andre trigano marechal messager 2 place de la republique 80170 rosieres en santerre france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 16 janvier 2008 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 08 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-09-30)
- 05 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-09-30)
- 22 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-09-30)
- 25 février 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 19 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 19 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 30 décembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 05 avril 2011 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 06 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 06 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 05 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 05 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 08 décembre 2013 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 13 mars 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 30 juillet 2014 : Modification (modification survenue sur le nom commercial)
- 29 mars 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 07 avril 2017 : Modification (modification survenue sur l'administration et le représentant permanent)
- 16 février 2018 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 28 octobre 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 05 avril 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 avril 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 07 janvier 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 02 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 17/07/1968 : Alain PECKEU (Président)
- 18/12/1954 : Eric MARIE DE FICQUELMONT (Président)
- 25/04/1955 : Gerard CALMONT (Directeur général)
- 22/05/1961 : Olivier ORTIN (Directeur général)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO est de 63 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 68 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain PECKEU
- Gérant de 1 OU 2 CONSEILS
- Président du conseil d'administration de CEHPA
- Gérant de COTE VACANCES ORGANISATION
- Gérant de CYLA
- Gérant de EN APPARTE
- Administrateur de INVAC SERVICES UES
- Gérant de LAC ET RIVIERES
- Président de LES BALCONS VERTS
- Gérant de LES CAMPEOLES
- Gérant de LES ROCHES NOIRES
Eric MARIE DE FICQUELMONT
- Président du conseil d'administration de ALLIANCE TOURISME
- Gérant de EMF CONSEILS ET PARTICIPATIONS
- Président de GROUPE CIAT
- Gérant de LA LAUZIERE MONTALBERT
- Gérant de LES CAMPEOLES
- Président de OFFICE D'ANALYSE DES RISQUES PUBLICS
- Président du conseil d'administration de PRODINTOUR SOCIETE DE PRODUCTION ET D'INVESTISSEMENTS TOURISTIQU
- Liquidateur de SCI SOLVIL
- Président du conseil d'administration de SODISTOUR
- Président du conseil d'administration de TRANSTOURS
- Administrateur de VECTALIA FRANCE
Gerard CALMONT
- Président de C.I.A.T. PRODUCTION
- Président de GESTION MANAGEMENT CONSEIL INFORMATIQUE ET INNOVATION
- Gérant de LES ETAPES ANDRE TRIGANO
Olivier ORTIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO |
Sigle de l'entreprise | CIAT |
Identifiant de l'entreprise | 732067954 |
Numéro interne du siège | 00105 |
Adresse | 15 RUE DU FG MONTMARTRE 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 27 avril 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1973 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
Dernier CA connu (2009 ) | 3 914 000,00 |
Résultat net | -3 420 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques |
Activité principale | 4649Z : Commerce de gros (interentreprises) d'autres biens domestiques |
Première activité | 4649Z : Commerce de gros (interentreprises) d'autres biens domestiques |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
au Fonds Vendu, 111 rue de Reuilly 75012 Paris
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Moreau, Stephane, Commissaire aux comptes titulaire partant : SEREG, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GILLES HUBERT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Joubert, Philippe
nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Sceo, Jean-Marc, Membre du conseil de surveillance partant : NATEXIS EQUITY MANAGEMENT NEM (SA) représentée par GIRARDIN ERIC HENRI, Adresse : Demeurant 11 rue des Bauches 75016 Paris
Membre du conseil de surveillance partant : Trigano, Patrice, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Teulier, Rene, Membre du conseil de surveillance partant : Khayat, Vanessa, Membre du conseil de surveillance partant : Trigano, Celia, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Sceo, Jean-Marc, Membre du conseil de surveillance partant : QUILVEST EUROPEAN EQUITY LTD (N°6226 DU REGISTRE DES SOCIETES COMMERCIALES INTERNATIONALES) représentée par MANASTERSKI, Marc, Adresse : 73 avenue Paul Doumer 75016 Paris, Membre du conseil de surveillance partant : Sceo, Jean-Marc, modification du Membre du conseil de surveillance FINANCIERE DE LA CORIANDRE représentée par GIOVANNANGELI, Dominique, Adresse : Immeuble Alcyons, Batiment A1 parc Berthault 20000 Ajaccio, nomination du Membre du conseil de surveillance : Gitton, Bernard
nomination du Membre du conseil de surveillance : Chandes, Jacques, nomination du Membre du conseil de surveillance : Camporesi, René, nomination du Membre du conseil de surveillance : Glorian, Olivier, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dubroca, Alain
modification du Président Beral, Alain, nomination du Président du comité de surveillance : Gaston, Christophe, modification du Membre du comité de surveillance Trigano, André, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Teulier, Rene, modification du Membre du comité de surveillance Benoist, Gilles, nomination du Membre du comité de surveillance : Dougnac, Jean Claude, nomination du Membre du comité de surveillance : Kunst, Philippe, nomination du Membre du comité de surveillance : Dubroca, Alain, nomination du Membre du comité de surveillance : Frey, Jean-Pierre, nomination du Membre du comité de surveillance : Rosmini, Frédéric, nomination du Membre du comité de surveillance : Blaes, Albert, Membre du conseil de surveillance partant : FINANCIERE DE LA CORIANDRE, Membre du conseil de surveillance partant : Gitton, Bernard, Membre du conseil de surveillance partant : Chandes, Jacques, Membre du conseil de surveillance partant : Camporesi, René, Membre du conseil de surveillance partant : Glorian, Olivier, Membre du conseil de surveillance partant : Dubroca, Alain, modification du Directeur général Calmont, Gérard, modification du Directeur général Ortin, Olivier
Président partant : Beral, Alain, nomination du Président : Peckeu, Alain
Président partant : Peckeu, Alain, nomination du Président : Marie De Ficquelmont, Eric
Président partant : Gaston, Christophe, nomination du Président : TETRAKTYS CONCEPT MANAGEMENT
Membre du comité de surveillance partant : Trigano, André ; Membre du comité de surveillance partant : Benoist, Gilles ; Membre du comité de surveillance partant : Dougnac, Jean Claude ; Membre du comité de surveillance partant : Kunst, Philippe ; Membre du comité de surveillance partant : Dubroca, Alain ; Membre du comité de surveillance partant : Frey, Jean-Pierre ; Membre du comité de surveillance partant : Rosmini, Frédéric ; Membre du comité de surveillance partant : Blaes, Albert
Président partant : TETRAKTYS CONCEPT MANAGEMENT ; nomination du Président : G2C ; Directeur général partant : Hidalgo, Rudolph ; nomination du Directeur général : Gaston, Christophe
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET GILLES HUBERT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Joubert, Philippe
Président partant : G2C ; nomination du Président : MS VACANCES ; Directeur général partant : Gaston, Christophe
- Alain PECKEU
- 1 OU 2 CONSEILS
- CEHPA
- COTE VACANCES ORGANISATION
- CYLA
- EN APPARTE
- INVAC SERVICES UES
- Jean-claude BONNEFOY
Administrateur - Laurent LANIER
Président du conseil d'administration - Jean BOUFFLERS
Administrateur - Benjamin BOUTAN
Administrateur - Jean-jacques FAUCHER
Administrateur - Franck ROSELLO
Administrateur - Franck NOEL
Administrateur - Frédéric PRELLE
Administrateur - Jean-claude NERISSON
Administrateur - Christian CORDIER
Administrateur - Emmanuel FAURIE
Administrateur
- Jean-claude BONNEFOY
- LAC ET RIVIERES
- LES BALCONS VERTS
- LES CAMPEOLES
- LES ROCHES NOIRES
PARIS 9
NN
salarié(s)
MAZERES
0
salarié(s)
ROSIERES EN SANTERRE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2009 |
Actif immobilisé | 26 428 000 |
Immobilisation incorporelle | 68 000 |
Immobilisation corporelle | 1 482 000 |
Immobilisation financière | 24 879 000 |
Actif circulant net | 11 700 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 11 665 000 |
Placement | 35 000 |
Total Actif | 38 128 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 15 515 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 000 |
Dette | 22 598 000 |
Total Passif | 38 128 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 914 000 |
Produit d'exploitation | 6 564 000 |
Charge d'exploitation | 9 444 000 |
Résultat d'exploitation | -2 880 000 |
Produit financier net | 520 000 |
Charge financière | 1 072 000 |
Résultat financier | -552 000 |
Résultat courrant | -3 433 000 |
Produit exceptionnel | 29 000 |
Charges exceptionnelles | 17 000 |
Résultat exceptionnel | 12 000 |
Résultat net | -3 420 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRE TRIGANO - Version en cache du 01/11/2022 07:15:00.