ImmatriculationLa société HELIOS PROD est situé au 22 RUE JEANNE D ARC 92310 SEVRES
Elle a été crée le 20/03/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 750364887 au greffe de NANTERRE
HELIOS PROD est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux).
L'activité déclarée au greffe est : construction en sous Traitance et exploitation de centrale photovoltaïque.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
HELIOS PROD à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeHELIOS PROD est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi HELIOS PROD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56750364887.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à HELIOS PROD de part son activité de 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsHELIOS PROD à son siége social situé au 22 RUE JEANNE D ARC 92310 SEVRES.
Les établissements sont les suivants :
- helios prod 2 rue eugene pottier 78190 trappes france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 avril 2012 : Immatriculation (Gérant : CHOUVET Stève)
- 15 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 15 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 15 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 25 novembre 2018 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 30 janvier 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 30 janvier 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 02 février 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 28 juillet 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.)
- 13 juin 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
- 21 juin 2023 : Modification (transmission universelle du patrimoine.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/12/1978 : Steve CHOUVET (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société HELIOS PROD est de 45 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 45 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Steve CHOUVET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HELIOS PROD |
Identifiant de l'entreprise | 750364887 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 22 RUE JEANNE D ARC 92310 SEVRES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 avril 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 2012 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Synonyme | installateur électrique, électricien |
Principal | électricien |
construction en sous Traitance et exploitation de centrale photovoltaïque.
Gérant : CHOUVET Stèveà; Gérant : MAHOT Julien Paul Pierre Marie
SEVRES
NN
salarié(s)
TRAPPES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société HELIOS PROD - Version en cache du 14/10/2023 05:55:59.