ImmatriculationLa société ENERTRAG GESTION BEAUCE II est situé au 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 95015 CERGY
Elle a été crée le 30/03/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 750600561 au greffe de PONTOISE
ENERTRAG GESTION BEAUCE II est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles) et le code de l'activité de son établissement principal est 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles).
L'activité déclarée au greffe est : développement projets éoliens exploitation technique et commercial des centrales éoliennes destinées à la production et à la vente d'électricité gérance des sociétés exerçant Ces activités.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
ENERTRAG GESTION BEAUCE II à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -86 539,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeENERTRAG GESTION BEAUCE II est du ressort du greffe de PONTOISE dont les coordonnées postales sont 3 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30.
TVASi ENERTRAG GESTION BEAUCE II est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45750600561.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ENERTRAG GESTION BEAUCE II de part son activité de 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles) sont :
Siége social et établissementsENERTRAG GESTION BEAUCE II à son siége social situé au 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 95015 CERGY.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 mars 2012 : Immatriculation (Président : ENERTRAG Aktiengesellschaft représenté par SPENK Gerd Walter Commissaire aux comptes titulaire : FIDAG Commissaire aux comptes suppléant : DEGLI ESPOSTI ET ASSOCIES)
- 15 janvier 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 03 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 02 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 05 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 21 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 17 janvier 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 15 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 26 novembre 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 16 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2018-03-31)
- 29 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-03-31)
- 21 novembre 2021 : Modification (transfert du siège social.)
- 17 février 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-03-31)
- 02 mars 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
La société ENERTRAG GESTION BEAUCE II n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENERTRAG GESTION BEAUCE II |
Identifiant de l'entreprise | 750600561 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 95015 CERGY |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 27 mars 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 27 mars 2012 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 |
Résultat net | -86 539,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | R&D |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
développement projets éoliens exploitation technique et commercial des centrales éoliennes destinées à la production et à la vente d'électricité gérance des sociétés exerçant Ces activités.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDAG en fonction le 30 Mars 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : DEGLI ESPOSTI ET ASSOCIES en fonction le 30 Mars 2012 ; Président : ENERTRAG ENERGIE modification le 10 Juillet 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : LEFAUCHEUX Jean-Loïc en fonction le 12 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : RÃDL & PARTNER Com Audit en fonction le 12 Janvier 2017
Président : ENERTRAG ENERGIE modification le 10 Juillet 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : LEFAUCHEUX Jean-Loïc en fonction le 12 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : RÃDL & PARTNER Com Audit en fonction le 12 Janvier 2017
Aucun Réseau.
CERGY
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 99 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 99 |
Actif circulant net | 9 281 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 287 |
Placement | 7 994 |
Total Actif | 9 380 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 351 560 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 360 943 |
Total Passif | 9 383 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 5 000 |
Charge d'exploitation | 1 543 |
Résultat d'exploitation | 3 457 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 9 462 |
Résultat financier | -9 462 |
Résultat courrant | -6 005 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -86 539 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.