ImmatriculationLa société H4 PHARMA est situé au 21 RUE JACQUES TATI 78390 BOIS D'ARCY
Elle a été crée le 21/12/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 789063146 au greffe de VERSAILLES
H4 PHARMA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : La création, la prise de participations par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale, financière ou immobilière et le transfert de toutes participations dans toutes sociétés. Toutes prestations de services et de conseils au profit des entreprises en général.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
H4 PHARMA à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 827 000,00 pour un résultat net de 339 000,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeH4 PHARMA est du ressort du greffe de VERSAILLES dont les coordonnées postales sont 1 PLACE ANDRE MIGNOT 78011 VERSAILLES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi.
TVASi H4 PHARMA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92789063146.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à H4 PHARMA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsH4 PHARMA à son siége social situé au 21 RUE JACQUES TATI 78390 BOIS D'ARCY.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 16 octobre 2012 : Immatriculation (Président : Hassid, Henry.)
- 19 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 19 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 03 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 03 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 27 juillet 2017 : Modification (Modification du capital..)
- 19 novembre 2017 : Modification (Modification de l'activité..)
- 09 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 17 janvier 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 18 octobre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 28 janvier 2021 : Modification (Modification survenue sur le capital.)
- 05 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
La société H4 PHARMA n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | H4 PHARMA |
Identifiant de l'entreprise | 789063146 |
Numéro interne du siège | 00029 |
Adresse | 21 RUE JACQUES TATI 78390 BOIS D'ARCY |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 décembre 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 100,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 16 octobre 2012 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 1 827 000,00 |
Résultat net | 339 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
La création, la prise de participations par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale, financière ou immobilière et le transfert de toutes participations dans toutes sociétés. Toutes prestations de services et de conseils au profit des entreprises en général.
Président : Hassid Henry ; Commissaire aux comptes titulaire : JAN Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : MELLOUL Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : YOUNES Jeremy ; Commissaire aux comptes suppléant : BOTBOL Marc
Président : Liberty Pharma S.A.S. Commissaire aux comptes titulaire : JAN Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : MELLOUL Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : YOUNES Jeremy ; Commissaire aux comptes suppléant : BOTBOL Marc
Aucun Réseau.
BOIS D'ARCY
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 41 975 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 600 |
Immobilisation financière | 41 974 000 |
Actif circulant net | 1 855 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 928 000 |
Placement | 927 000 |
Total Actif | 43 830 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 30 130 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 13 700 000 |
Total Passif | 43 830 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 827 000 |
Produit d'exploitation | 1 827 000 |
Charge d'exploitation | 1 263 000 |
Résultat d'exploitation | 564 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 319 000 |
Résultat financier | -319 000 |
Résultat courrant | 245 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 339 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société H4 PHARMA - Version en cache du 25/09/2022 19:14:47.