ImmatriculationLa société LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN est situé au 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS
Elle a été crée le 17/03/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 793038563 au greffe de BEZIERS
LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : le développement, la construction ainsi que l'exploitation technique et commerciale d' installations d''Aérogénérateurs destinés à la production et la vente d' électricité éolienne.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 2 établissements .
GreffeLES MOULINS A VENT DE KERMADEEN est du ressort du greffe de BEZIERS dont les coordonnées postales sont IMMEUBLE LE CARRE D'HORT - BAT B 62 AV JEAN MOULIN 34500 BEZIERS
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI).
TVASi LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96793038563.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsLES MOULINS A VENT DE KERMADEEN à son siége social situé au 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS.
Les établissements sont les suivants :
- les moulins a vent de kermadeen lieu dit kermadeen 29640 lanneanou france
- les moulins a vent de kermadeen lieu dit kermadeen 29640 lanneanou france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 octobre 2014 : Modification (Modification de l'activité. Modification de représentant.)
- 31 mars 2015 : Immatriculation (Président : LUCIA HOLDING SAS (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SASV) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SASV))
- 21 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 janvier 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 13 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 21 juillet 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 07 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/08/1967 : Pierre PARVEX (Liquidateur)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN est de 55 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 55 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Pierre PARVEX
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE CERNON
- Président de FUTURE ENERGIES MONT DE BEZARD
- Gérant de FUTURES ENERGIES
- Président de FUTURES ENERGIES - PARC DU HAUT DU PERCHE
- Président de FUTURES ENERGIES BETHENIVILLE
- Président de FUTURES ENERGIES CASTELRENAUDAIS
- Président de FUTURES ENERGIES CERY
- Président de FUTURES ENERGIES COMIAC
- Président de FUTURES ENERGIES CRENORIEN
- Président de FUTURES ENERGIES DRAMBON-PONTAILLER
- Président de FUTURES ENERGIES EMR
- Président de FUTURES ENERGIES FROMVEUR
- Président de FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 2
- Président de FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3
- Président de FUTURES ENERGIES LA PLAINE DES TROIS MARES
- Président de FUTURES ENERGIES LANDES DE LAVERNAT
- Président de FUTURES ENERGIES LANDES DE PRUILLE
- Président de FUTURES ENERGIES LANOUEE
- Président de FUTURES ENERGIES LE MERDY
- Président de FUTURES ENERGIES LES TERRAINS GRIS
- Président de FUTURES ENERGIES MAYENNE EST
- Président de FUTURES ENERGIES MAYENNE OUEST
- Président de FUTURES ENERGIES MONT HEUDELAN
- Président de FUTURES ENERGIES PLATEAU DE PARDINES
- Président de FUTURES ENERGIES RAZ BLANCHARD
- Président de FUTURES ENERGIES SOMME SOUDE
- Président de GDF SUEZ PHOTOVOL CHAPELLE HULLIN
- Président de GDF SUEZ PHOTOVOLTAIQUE AUROS
- Président de HYDRO GENERATION FROMVEUR
- Liquidateur de LES EOLIENNES DE CONQUEREUIL
- Gérant de LES EOLIENNES DES 4 VENTS
- Liquidateur de LES MOULINS A VENT D'ARMORIQUE
- Dirigeant statutaire de LES VENTS DE LA MARNE 3
- Président de OCEAN GENERATION
- Président de SOCPE LANDES DE COUESME
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN |
Identifiant de l'entreprise | 793038563 |
Numéro interne du siège | 00045 |
Adresse | 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 octobre 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mai 2013 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
Président : PARVEX Pierre modification le 16 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 15 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 15 Octobre 2014
Production d'électricité éolienne
Président : QUADRAN (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SASV) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SASV)
Président : TotalEnergies Renouvelables France ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- Pierre PARVEX
- CENTRALE EOLIENNE DE CERNON
- FUTURE ENERGIES MONT DE BEZARD
- FUTURES ENERGIES
- FUTURES ENERGIES - PARC DU HAUT DU PERCHE
- FUTURES ENERGIES BETHENIVILLE
- FUTURES ENERGIES CASTELRENAUDAIS
- FUTURES ENERGIES CERY
- FUTURES ENERGIES COMIAC
- FUTURES ENERGIES CRENORIEN
- FUTURES ENERGIES DRAMBON-PONTAILLER
- FUTURES ENERGIES EMR
- FUTURES ENERGIES FROMVEUR
- FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 2
- FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3
- FUTURES ENERGIES LA PLAINE DES TROIS MARES
- FUTURES ENERGIES LANDES DE LAVERNAT
- FUTURES ENERGIES LANDES DE PRUILLE
- FUTURES ENERGIES LANOUEE
- FUTURES ENERGIES LE MERDY
- FUTURES ENERGIES LES TERRAINS GRIS
- FUTURES ENERGIES MAYENNE EST
- FUTURES ENERGIES MAYENNE OUEST
- FUTURES ENERGIES MONT HEUDELAN
- FUTURES ENERGIES PLATEAU DE PARDINES
- FUTURES ENERGIES RAZ BLANCHARD
- FUTURES ENERGIES SOMME SOUDE
- GDF SUEZ PHOTOVOL CHAPELLE HULLIN
- GDF SUEZ PHOTOVOLTAIQUE AUROS
- HYDRO GENERATION FROMVEUR
- LES EOLIENNES DE CONQUEREUIL
- LES EOLIENNES DES 4 VENTS
- LES MOULINS A VENT D'ARMORIQUE
- LES VENTS DE LA MARNE 3
- OCEAN GENERATION
- SOCPE LANDES DE COUESME
BEZIERS
NN
salarié(s)
LANNEANOU
NN
salarié(s)
LANNEANOU
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LES MOULINS A VENT DE KERMADEEN - Version en cache du 22/11/2022 06:35:13.