ImmatriculationLa société LEARN ASSEMBLY est situé au 62 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
Elle a été crée le 18/10/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 797914058 au greffe de PARIS
LEARN ASSEMBLY est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 8559A (Formation continue d'adultes) et le code de l'activité de son établissement principal est 8559A (Formation continue d'adultes).
L'activité déclarée au greffe est : Formation et conseils dans le domaine du management des entreprises et des nouvelles technologies par tous moyens comprenant le E-Learning. Organisation d'évènements et rencontres professionnels (hors spectacles vivants). Prestations de services informatiques.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
LEARN ASSEMBLY à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements et 6 à 9 salariés.
GreffeLEARN ASSEMBLY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi LEARN ASSEMBLY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48797914058.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LEARN ASSEMBLY de part son activité de 8559A (Formation continue d'adultes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
Siége social et établissementsLEARN ASSEMBLY à son siége social situé au 62 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1.
Les établissements sont les suivants :
- learn assembly 21 rue de clery 75002 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 septembre 2013 : Immatriculation (Gérant : Amiel, Antoine, Gérant : Masurel, Jérôme.)
- 05 août 2015 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 19 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 17 juillet 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 février 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 29 juin 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 03 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 12 octobre 2017 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 11 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 13 décembre 2018 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 09 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 04 août 2019 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 12 juillet 2020 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 09 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 12 août 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 16 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 12/11/1989 : Antoine AMIEL (Gérant)
- 17/10/1979 : Jerome MASUREL (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LEARN ASSEMBLY est de 38 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 43 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jerome MASUREL
- Gérant de 50 PARTNERS GESTION
- Président de EQUINOXE HOLDING FRANCE
- Associé-Gérant de M D B
- Président de TWIO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEARN ASSEMBLY |
Identifiant de l'entreprise | 797914058 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | 62 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 24 septembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 24 septembre 2013 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Principal | formation continue |
Formation et conseils dans le domaine du management des entreprises et des nouvelles technologies par tous moyens comprenant le E-Learning. Organisation d'évènements et rencontres professionnels (hors spectacles vivants). Prestations de services informatiques.
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ROOSEVELT AUDIT ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SOREL
nomination du Président : CASA ; Gérant partant : Amiel, Antoine ; Gérant partant : Masurel, Jérôme ; nomination du Directeur général : Cohendet, nom d'usage : Cohendet-Tignol, Sophie
Directeur général partant : Cohendet, nom d'usage : Cohendet-Tignol, Sophie
Commissaire aux comptes titulaire partant : ROOSEVELT AUDIT ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ECAF
PARIS 1
6
salarié(s)
PARIS 2
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LEARN ASSEMBLY - Version en cache du 18/09/2022 23:19:56.