ImmatriculationLa société VICTORIA est situé au 443 LES GRADS DE PERRET 07260 JOYEUSE
Elle a été crée le 18/02/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 800448276 au greffe de AUBENAS
VICTORIA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
VICTORIA à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeVICTORIA est du ressort du greffe de AUBENAS dont les coordonnées postales sont RUE GEORGE COUDERC - MAIRIE ANNEXE 07200 AUBENAS
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette .
TVASi VICTORIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36800448276.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à VICTORIA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsVICTORIA à son siége social situé au 443 LES GRADS DE PERRET 07260 JOYEUSE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 14 octobre 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 05 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 15 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 12 août 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 27 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 20 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 27 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 12 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 18 août 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 05/11/1952 : Marie-france LAVALLARD (Président)
- 28/02/1971 : Vincent MINCHELLA (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société VICTORIA est de 63 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 72 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 octobre 2015 : LAVALLARD Marie-france nom d'usage : LAVALLARD n'est plus président. MINCHELLA Vincent nom d'usage : MINCHELLA devient président.)
- 12 août 2018 : MINCHELLA Jean-François nom d'usage : MINCHELLA devient directeur général)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Vincent MINCHELLA
- Gérant de HYERES PHARMA
- Gérant de L'UVA
- Gérant de NORD PHARMA
- Gérant de SANTE VAR SERVICES
- Gérant de SCI TREVISE
- Associé-Gérant de SOL INVICTUS
- Gérant de ZEUGMA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VICTORIA |
Identifiant de l'entreprise | 800448276 |
Numéro interne du siège | 00017 |
Adresse | 443 LES GRADS DE PERRET 07260 JOYEUSE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 31 janvier 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 31 janvier 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
LAVALLARD Marie-france nom d'usage : LAVALLARD n'est plus président. MINCHELLA Vincent nom d'usage : MINCHELLA devient président.
MINCHELLA Jean-François nom d'usage : MINCHELLA devient directeur général
JOYEUSE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société VICTORIA - Version en cache du 02/01/2024 23:24:55.