ImmatriculationLa société CHEMOURS FRANCE SAS est situé au RUE FREDERIC KUHLMANN 60870 VILLERS SAINT PAUL
Elle a été crée le 09/05/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 802175653 au greffe de COMPIEGNE
CHEMOURS FRANCE SAS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 25 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 2059Z (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.) et le code de l'activité de son établissement principal est 2059Z (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2059Z (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.), les activités sont :
- la fabrication de plaques et de films photographiques, de papiers sensibilisés et d'autres matières sensibilisées, non impressionnées
- la fabrication de préparations chimiques à usage photographique
- la fabrication de gélatine et de leurs dérivés
- la fabrication de produits chimiques divers :
- peptones et leurs dérivés, autres matières protéiques et leurs dérivés, n.c.a.
- huiles et graisses modifiées par des procédés chimiques
- produits utilisés pour l'apprêt ou le finissage des textiles et du cuir
- pâtes et poudres à souder ou à braser
- préparations pour le décapage des métaux
- additifs préparés pour ciments
CHEMOURS FRANCE SAS à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 2 établissements et 50 à 99 salariés.
GreffeCHEMOURS FRANCE SAS est du ressort du greffe de COMPIEGNE dont les coordonnées postales sont 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00.
TVASi CHEMOURS FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39802175653.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CHEMOURS FRANCE SAS de part son activité de 2059Z (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 02409 Travaux publics cadres
- 00804 VRP
Siége social et établissementsCHEMOURS FRANCE SAS à son siége social situé au RUE FREDERIC KUHLMANN 60870 VILLERS SAINT PAUL.
Les établissements sont les suivants :
- chemours france sas 1 allee de chantereine 78711 mantes la ville france
- chemours france sas 23 25 defense plza defense 9 23 rue delariviere lefoullon 92800 puteaux france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 décembre 2014 : Modification (prise d'activité d'une société créée sans activité à compter du 01/01/2015)
- 28 décembre 2014 : Modification (Modification du capital.)
- 27 janvier 2015 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 28 janvier 2015 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 05 avril 2015 : Immatriculation (Président : VIROT Martin en fonction le 09 Mai 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 09 Mai 2014)
- 02 juillet 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 29 mai 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 29 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 01 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 18 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 29 janvier 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 09 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 21 janvier 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 08 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 07 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 02 septembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/10/1961 : Martin STEPHAN (Président)
- 02/11/1959 : Martin VIROT (Président)
- 11/07/1955 : Robert GIFFORD (Président)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CHEMOURS FRANCE SAS est de 64 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 67 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Martin VIROT
- Président de DANISCO FRANCE
- Président de DANISCO LANDERNEAU
- Président de PERFORMANCE MATERIALS FRANCE SAS
- Président de PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS
- Gérant de SCI LE PETIT NOBLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHEMOURS FRANCE SAS |
Identifiant de l'entreprise | 802175653 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | RUE FREDERIC KUHLMANN 60870 VILLERS SAINT PAUL |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 mai 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 25 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 mai 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
Activité principale de l'entreprise | 2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Industrie chimique |
Activite | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de pellicules photographiques, fabricant de films photographiques, fabricant d'encre, fabricant de préparations chimiques à usage photographique |
au lieu d'exploitation sis rue Frédéric Kuhlmann 60870 VILLERS SAINT PAUL pour la validité et pour la correspondance au siège du cédant DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) SAS 23/25 rue Delarivière Lefoullon Défense Plaza Défense 9 92800 PUTEAUX
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 09 Mai 2014 Directeur général : GIFFORD Robert en fonction le 24 Juin 2015 Président : STEPHAN Martin Jacques en fonction le 24 Juin 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 09 Mai 2014 Président : GIFFORD Robert modification le 25 Mai 2016
Président : CALLENS Willem, Omer, P ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président : LOZACHMEUR Paul Joseph Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
PrÃÆésident : CHEFSON MarcÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITÃâà; Commissaire aux comptes supplÃÆéant : GEORGHIOU Jean-Christophe
VILLERS SAINT PAUL
50
salarié(s)
MANTES LA VILLE
0
salarié(s)
PUTEAUX
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CHEMOURS FRANCE SAS - Version en cache du 22/09/2022 22:12:05.