ImmatriculationLa société ECO+FERMETURES est situé au 20 RTE NATIONALE 62138 AUCHY LES MINES
Elle a été crée le 02/06/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 802588434 au greffe de ARRAS
ECO+FERMETURES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 6 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC) et le code de l'activité de son établissement principal est 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC).
L'activité déclarée au greffe est : L exploitation de tout fonds de commerce de vente et pose de menuiseries isolation de comble de négoce de commercialisation de pose de tous produits isolants (fenêtres portes porte d'entrée volets portés de garage ...) En pvc - alu aussi bien chez le particulier que le professionnel
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- le montage de serres, de vérandas pour particuliers
- l'aménagement de combles
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
ECO+FERMETURES à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeECO+FERMETURES est du ressort du greffe de ARRAS dont les coordonnées postales sont 13 RUE ROGER SALENGRO 62008 ARRAS
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h.
TVASi ECO+FERMETURES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80802588434.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ECO+FERMETURES de part son activité de 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
- 00804 VRP
Siége social et établissementsECO+FERMETURES à son siége social situé au 20 RTE NATIONALE 62138 AUCHY LES MINES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 juin 2014 : Immatriculation (Gérant : BOILEUX Philippe Gérant : LEZIER Sabine)
- 02 juin 2014 : Creation (Gérant : BOILEUX Philippe Gérant : LEZIER Sabine)
- 21 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 04 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 21 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 03 juillet 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 07 février 2019 : Jugement (Jugement d'ouverture)
DirigeantsLes dirigeants :
- 13/04/1971 : Philippe BOILEUX (Gérant)
- 25/08/1971 : Sabine LEZIER (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ECO+FERMETURES est de 51 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 51 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ECO+FERMETURES |
Identifiant de l'entreprise | 802588434 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 20 RTE NATIONALE 62138 AUCHY LES MINES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 6 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC |
Activité principale de l'entreprise | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux de menuiserie bois et pvc |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc |
Principal | menuisier |
L exploitation de tout fonds de commerce de vente et pose de menuiseries isolation de comble de négoce de commercialisation de pose de tous produits isolants (fenêtres portes porte d'entrée volets portés de garage ...) En pvc - alu aussi bien chez le particulier que le professionnel
L exploitation de tout fonds de commerce de vente et pose de menuiseries isolation de comble de négoce de commercialisation de pose de tous produits isolants (fenêtres portes porte d'entrée volets portés de garage ...) En pvc - alu aussi bien chez le particulier que le professionnel
Gérant : BOILEUX Philippe ; Gérant : LEZIER Sabine
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 25 Janvier 2019, désignant liquidateur Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés 88/90, rue Saint-Aubert - 2, square Saint-Jean - 62000 Arras . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Aucun Réseau.
AUCHY LES MINES
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ECO+FERMETURES - Version en cache du 21/09/2022 09:11:57.