ImmatriculationLa société FLANEL est situé au MONT DES BRUYERES 59230 SAINT AMAND LES EAUX
Elle a été crée le 16/09/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 804537538 au greffe de VALENCIENNES
FLANEL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société àresponsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 500,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé) et le code de l'activité de son établissement principal est 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé).
L'activité déclarée au greffe est : Exploitation d'un fonds de commerce de prêt a porter et accessoires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
FLANEL à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 2 établissements et 3 à 5 salariés.
GreffeFLANEL est du ressort du greffe de VALENCIENNES dont les coordonnées postales sont 3 PLACE DU COMMERCE 59300 VALENCIENNES
Le greffe peut être appelé au 03 27 46 34 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr.
Les greffiers sont : RENARD Arnauld
Le greffe est ouvert de 9 h à12 h et de 14 h à16 h.
TVASi FLANEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR38804537538.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FLANEL de part son activité de 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
Siége social et établissementsFLANEL à son siége social situé au MONT DES BRUYERES 59230 SAINT AMAND LES EAUX.
Les établissements sont les suivants :
- flanel loding centre lecerc lot numero 19 mont des bruyeres nord 59230 saint amand les eaux
- flanel loding centre lecerc lot numero 19 mont des bruyeres nord 59230 saint amand les eaux
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 19 août 2014 : Immatriculation (Gérant : Le Come, Bertrand.)
- 16 septembre 2014 : Creation (Gérant : Le Come, Bertrand.)
- 13 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2015-02-28)
- 17 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-02-28)
- 17 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-02-28)
- 05 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-02-28)
- 19 mars 2020 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 20 mai 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-02-28)
- 11 novembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2022-02-28)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/11/1953 : Bertrand LE COME (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société FLANEL est de 70 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 70 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bertrand LE COME
- Gérant non associé de AMANDREST
- Commissaire aux Comptes de APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE-SCAPARF
- Directeur général de BEROBE
- Gérant de BLC
- Gérant non associé de CAFACOM
- Co-Gérant de COME QUATRE
- Administrateur de DENGI
- Gérant non associé de DM IMMO
- Président de FACADIS
- Gérant non associé de HORUS
- Administrateur de LECLERC VOYAGES
- Gérant de NOEUX LES MINES EXPANSION
- Gérant de SARL TILLOY
- Gérant de SCI MONTS DES BRUYERES
- Gérant de SCI THIANT
- Gérant de SCI TILLOY AULNOYE
- Gérant non associé de SCI TILLOY AYMERIES
- Gérant de SCI TILLOY BAPAUME
- Co-Gérant de SCI TILLOY BRETEUIL
- Gérant de SCI TILLOY CAMBRON
- Co-Gérant de SCI TILLOY COULOGNE
- Gérant de SCI TILLOY COURCELLES
- Co-Gérant de SCI TILLOY DUNES D'OPALES
- Gérant de SCI TILLOY FEIGNIES
- Gérant de SCI TILLOY LILLERS
- Gérant de SCI TILLOY MARLES
- Président de SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS
- Administrateur de SOCIETE RIVERY DISTRIBUTION - SORIDIS
- Gérant non associé de SOFILEC SCAPARTOIS
- Administrateur de VILMURIER
- Gérant de WELL COME
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FLANEL |
Identifiant de l'entreprise | 804537538 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | MONT DES BRUYERES 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 19 août 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société àresponsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 500,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 19 août 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements |
Principal | boutique de vêtements |
Exploitation d'un fonds de commerce de prêt a porter et accessoires
Exploitation d'un fonds de commerce de prêt a porter et accessoires
- Bertrand LE COME
- AMANDREST
- APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE-SCAPARF
- Fabrice FAURE
Administrateur - Christian CHAMBORD
Administrateur - Ludovic LOREFICE
Administrateur - François MORTEL
Administrateur - Ludovic VAUTIER
Administrateur - Moises COBOS
Administrateur - Gilles PERDEK
Administrateur - Gilles GOASDOUE
Administrateur - Loic FOURNIER
Administrateur - Jean MAILLET
Administrateur - Frédéric BELIN
Administrateur - Jean-paul PAGEAU
Administrateur - Pascal HENRY
Administrateur - Jean-paul OGER
Administrateur - Didier GRAVAUD
Administrateur - Alain THIBAULT
Administrateur - Guillaume FRIN
Administrateur - Daniel, PRUNIER
Administrateur - Frederic BONAPARTE
Administrateur - Pascal BEAUDOIN
Administrateur - Daniel PRUNIER
Commissaire aux Comptes - Roland LOURY
Président du conseil d'administration - Jean-paul, OGER
Administrateur - Virginie DUMASDELAGE
Administrateur
- Fabrice FAURE
- BEROBE
- BLC
- CAFACOM
- COME QUATRE
- DENGI
- DM IMMO
- FACADIS
- HORUS
- LECLERC VOYAGES
- NOEUX LES MINES EXPANSION
- SARL TILLOY
- SCI MONTS DES BRUYERES
- SCI THIANT
- SCI TILLOY AULNOYE
- SCI TILLOY AYMERIES
- SCI TILLOY BAPAUME
- SCI TILLOY BRETEUIL
- SCI TILLOY CAMBRON
- SCI TILLOY COULOGNE
- SCI TILLOY COURCELLES
- SCI TILLOY DUNES D'OPALES
- SCI TILLOY FEIGNIES
- SCI TILLOY LILLERS
- SCI TILLOY MARLES
- SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS
- SOCIETE RIVERY DISTRIBUTION - SORIDIS
- SOFILEC SCAPARTOIS
- VILMURIER
- WELL COME
SAINT AMAND LES EAUX
3
salarié(s)
SAINT AMAND LES EAUX
NN
salarié(s)
SAINT AMAND LES EAUX
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FLANEL - Version en cache du 18/01/2023 06:11:25.