ImmatriculationLa société MARINE EXPERTISE est situé au 22 RUE VIOLET 75015 PARIS 15
Elle a été crée le 16/10/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 805206570 au greffe de PARIS
MARINE EXPERTISE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7112B (Ingénierie, études techniques) et le code de l'activité de son établissement principal est 7112B (Ingénierie, études techniques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
MARINE EXPERTISE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMARINE EXPERTISE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi MARINE EXPERTISE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10805206570.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MARINE EXPERTISE de part son activité de 7112B (Ingénierie, études techniques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Siége social et établissementsMARINE EXPERTISE à son siége social situé au 22 RUE VIOLET 75015 PARIS 15.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 février 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 17 février 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 09 février 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 février 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 07 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 07 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 03 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 03 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 31/08/1954 : Anne-francois DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société MARINE EXPERTISE est de 69 ans. Le plus jeune à 69 ans, le plus agé 69 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Anne-francois DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARINE EXPERTISE |
Identifiant de l'entreprise | 805206570 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 22 RUE VIOLET 75015 PARIS 15 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 octobre 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 octobre 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
- Anne-francois DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY
- COMPAGNIE NUCLEAIRE DE SERVICES
- Alain VANDERCRUYSSEN
Administrateur - Caroline BOUR
Administrateur - Serge KLAEYLE
Administrateur - Pascale BOITTOUT
Administrateur - Dominique MOCKLY
Directeur général - Eric MAUCORT
Administrateur - Guillaume DUREAU
Directeur général - Laurent DELABROY
Administrateur - Vincent PICARELLO
Administrateur - Olivier COADEBEZ
Administrateur
- Alain VANDERCRUYSSEN
- COMPAGNIE NUCLEAIRE DE SERVICES
PARIS 15
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MARINE EXPERTISE - Version en cache du 23/12/2023 18:31:01.