ImmatriculationLa société SCCV COLOMIERS LASPLANES est situé au 4 CHE DE BEGOU 31150 LESPINASSE
Elle a été crée le 03/09/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 813320850 au greffe de TOULOUSE
SCCV COLOMIERS LASPLANES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière de construction-vente au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4110D (Supports juridiques de programmes) et le code de l'activité de son établissement principal est 4110D (Supports juridiques de programmes).
L'activité déclarée au greffe est : La construction, après démolition des bâtiments existants s'il y a lieu, de tous immeubles individuels ou collectifs de toutes destinations et usages, sur un terrain que la société acquiert 20 allée de Lasplanes 31700 Colomiers pour une contenance totale de 1320 m².
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- Cette sous-classe est destinée àisoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
SCCV COLOMIERS LASPLANES à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSCCV COLOMIERS LASPLANES est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric .
TVASi SCCV COLOMIERS LASPLANES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21813320850.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SCCV COLOMIERS LASPLANES de part son activité de 4110D (Supports juridiques de programmes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
- 01512 Promotion construction
Siége social et établissementsSCCV COLOMIERS LASPLANES à son siége social situé au 4 CHE DE BEGOU 31150 LESPINASSE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 août 2015 : Immatriculation (Gérant : ESPIGAT Serge nom d'usage : ESPIGAT. Gérant : Société civile P&L.)
- 03 mai 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 août 2021 : Modification (Cessation d'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/08/1955 : Serge ESPIGAT (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SCCV COLOMIERS LASPLANES est de 67 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 67 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mai 2019 : ESPIGAT Serge nom d'usage : ESPIGAT n'est plus gérant)
- 19 août 2021 : Sté par actions simplifiée NOVILIS PROMOTION devient liquidateur. Société civile P&L n'est plus gérant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Serge ESPIGAT
- Gérant de ADSE
- Gérant de ALDO
- Gérant de B.P.M.P
- Gérant de FONCIERE DU PETIT PARADIS
- Gérant de FONCIERE IMMOBILIERE DU NORD
- Président de GROUPE NOVILIS
- Gérant de J.A.P.
- Gérant non associé de LEA PAUL
- Gérant de LES TERRASSES DE LA MER
- Liquidateur de LES TERRASSES DE LESPINASSE
- Gérant de M.P.I
- Président de MONTAMAT ET ESPIGAT INVESTISSEMENTS
- Directeur Général de NOVILIS IMMOBILIER INVEST
- Directeur général de NOVILIS PROMOTION
- Liquidateur de ODERZO
- Gérant de SARL LA NAUZE
- Gérant de SAVS PVC FRANCE
- Gérant de SC LABARTHE
- Gérant de SCCV AUCAMVILLE MERIC
- Sous Gouverneur de SCCV TOULOUSE PELET
- Gérant de SCI ANSE
- Gérant de SCI COSTES
- Gérant de SCI DES MURIERS
- Liquidateur de SCI DU BORD DU LAC
- Gérant de SCI DU PETIT PARADIS
- Gérant de SCI ESPIGAT ET FILS
- Gérant de SCI GUILLAN
- Gérant de SCI HOYA
- Gérant de SCI J.P.C.A
- Gérant de SCI L'HERS 2
- Liquidateur de SCI MAXIME
- Gérant de SCI SAINT JEAN SAGET
- Gérant de SCI SEJM
- Président de SLJ
- Gérant de T.C. LOCATION
- Gérant de THIBAULT CLARA
- Gérant de V.S
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCCV COLOMIERS LASPLANES |
Identifiant de l'entreprise | 813320850 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 4 CHE DE BEGOU 31150 LESPINASSE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 août 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière de construction-vente |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 17 août 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4110D : Supports juridiques de programmes |
Activité principale de l'entreprise | 4110D : Supports juridiques de programmes |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Supports juridiques de programmes |
Synonyme | SCI |
La construction, après démolition des bâtiments existants s'il y a lieu, de tous immeubles individuels ou collectifs de toutes destinations et usages, sur un terrain que la société acquiert 20 allée de Lasplanes 31700 Colomiers pour une contenance totale de 1320 m².
ESPIGAT Serge nom d'usage : ESPIGAT n'est plus gérant
Sté par actions simplifiée NOVILIS PROMOTION devient liquidateur. Société civile P&L n'est plus gérant
- Serge ESPIGAT
- ADSE
- ALDO
- B.P.M.P
- FONCIERE DU PETIT PARADIS
- FONCIERE IMMOBILIERE DU NORD
- GROUPE NOVILIS
- J.A.P.
- LEA PAUL
- LES TERRASSES DE LA MER
- LES TERRASSES DE LESPINASSE
- M.P.I
- MONTAMAT ET ESPIGAT INVESTISSEMENTS
- NOVILIS IMMOBILIER INVEST
- NOVILIS PROMOTION
- ODERZO
- SARL LA NAUZE
- SAVS PVC FRANCE
- SC LABARTHE
- SCCV AUCAMVILLE MERIC
- SCCV TOULOUSE PELET
- SCI ANSE
- SCI COSTES
- SCI DES MURIERS
- SCI DU BORD DU LAC
- SCI DU PETIT PARADIS
- SCI ESPIGAT ET FILS
- SCI GUILLAN
- SCI HOYA
- SCI J.P.C.A
- SCI L'HERS 2
- SCI MAXIME
- SCI SAINT JEAN SAGET
- SCI SEJM
- SLJ
- T.C. LOCATION
- THIBAULT CLARA
- V.S
LESPINASSE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SCCV COLOMIERS LASPLANES - Version en cache du 02/10/2022 05:20:40.