ImmatriculationLa société YELLOAN est situé au 55 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 10/09/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 813414620 au greffe de PARIS
YELLOAN est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6419Z (Autres intermédiations monétaires) et le code de l'activité de son établissement principal est 6419Z (Autres intermédiations monétaires).
L'activité déclarée au greffe est : Intermédiaire de financement participatif.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
YELLOAN à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeYELLOAN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi YELLOAN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31813414620.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à YELLOAN de part son activité de 6419Z (Autres intermédiations monétaires) sont :
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Siége social et établissementsYELLOAN à son siége social situé au 55 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 juillet 2015 : Immatriculation (Président : Diguet, Mickaël.)
- 19 janvier 2016 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 25 janvier 2017 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration)
- 28 janvier 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 28 janvier 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 08 mars 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 24 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 25 février 2020 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration)
- 29 juillet 2020 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 10 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 10 août 2022 : Modification (modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal et l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/11/1980 : Mickael DIGUET (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société YELLOAN est de 42 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 42 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Mickael DIGUET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | YELLOAN |
Identifiant de l'entreprise | 813414620 |
Numéro interne du siège | 00019 |
Adresse | 55 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 juillet 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 50 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 30 juillet 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Banque |
Activite | Autres intermédiations monétaires |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel |
Principal | banque |
modification du Président Diguet, Michaël
nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Diguet, Michaël, nomination du Directeur général et Administrateur : Peyre, Paul Lucien Charles, nomination de l'Administrateur : SEVENTURE PARTNERS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : F G H AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : C ET V AUDIT ET ASSOCIES
Article L.236-21 du code de commerce
Article L.236-21 du code de commerce
nomination de l'Administrateur : Promontoria France Holding
Commissaire aux comptes suppléant partant : C ET V AUDIT ET ASSOCIES
PARIS 8
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société YELLOAN - Version en cache du 25/09/2022 04:24:17.