ImmatriculationLa société MTSFR-PARROC est situé au 1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON 9EME
Elle a été crée le 08/09/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 813421971 au greffe de LYON
MTSFR-PARROC est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : Le développement, la construction et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques au sol et en toiture; la production et la vente d'énergie, en particulier d'électricité notamment au moyen de panneaux solaires photovoltaïques.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine àgaz, par centrale diesel, àpartir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
MTSFR-PARROC à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeMTSFR-PARROC est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 à12h00 et de 13h30 à17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi MTSFR-PARROC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65813421971.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MTSFR-PARROC de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsMTSFR-PARROC à son siége social situé au 1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON 9EME.
Les établissements sont les suivants :
- mtsfr parroc lieudit lous maupas les plats route des plats 87600 rochechouart france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 août 2015 : Immatriculation (Président : TAVARES RODRIGUES Henrique Manuel nom d'usage : TAVARES RODRIGUES. Administrateur : TAVARES RODRIGUES Henrique Manuel nom d'usage : TAVARES RODRIGUES. Administrateur : RAMOS NASCIMENTO José Mario nom d'usage : NASCIMENTO. Administrateur :)
- 01 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 08 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 06 janvier 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 09 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 21 octobre 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 17 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 29 juillet 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/10/1980 : Davide PEREIRA PACHECO (Administrateur)
- 24/05/1966 : Henrique TAVARES RODRIGUES (Président)
- 20/01/1969 : José NASCIMENTO (Administrateur)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MTSFR-PARROC est de 50 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 56 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 janvier 2019 : DELBOS Patrick Alphonse Edmond nom d'usage : DELBOS devient président. BARBRY Paul Antoine nom d'usage : BARBRY devient directeur général délégué. TAVARES RODRIGUES Henrique Manuel nom d'usage : TAVARES RODRIGUES n'est plus président. TAVARES RODRIGUES Henrique Manuel nom d'usage : TAVARES RODRIGUES n'est plus administrateur. RAMOS NASCIMENTO José Mario nom d'usage : NASCIMENTO n'est plus administrateur. PEREIRA PACHECO Davide nom d'usage : PEREIRA PACHECO n'est plus administrateur)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Davide PEREIRA PACHECO
- Administrateur de HOME ENERGY FRANCE SAS
- Administrateur de MARTIFER SOLAR SAS
- Administrateur de MTSFR-LASOUT
- Administrateur de MTSFR-PARROU
Henrique TAVARES RODRIGUES
- Administrateur de HOME ENERGY FRANCE SAS
- Administrateur de MARTIFER SOLAR SAS
- Président de MTSFR-LASOUT
- Administrateur de MTSFR-PARROU
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MTSFR-PARROC |
Identifiant de l'entreprise | 813421971 |
Numéro interne du siège | 00017 |
Adresse | 1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON 9EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 27 août 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 27 août 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
Le développement, la construction et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques au sol et en toiture; la production et la vente d'énergie, en particulier d'électricité notamment au moyen de panneaux solaires photovoltaïques.
DELBOS Patrick Alphonse Edmond nom d'usage : DELBOS devient président. BARBRY Paul Antoine nom d'usage : BARBRY devient directeur général délégué. TAVARES RODRIGUES Henrique Manuel nom d'usage : TAVARES RODRIGUES n'est plus président. TAVARES RODRIGUES Henrique Manuel nom d'usage : TAVARES RODRIGUES n'est plus administrateur. RAMOS NASCIMENTO José Mario nom d'usage : NASCIMENTO n'est plus administrateur. PEREIRA PACHECO Davide nom d'usage : PEREIRA PACHECO n'est plus administrateur
Directeur général délégué partant : Barbry, Paul Antoine ; nomination du Directeur général délégué : Tournier, Bertrand Pierre Francis
Commissaire aux comptes titulaire partant : CAP OFFICE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Goenaga, Fabrice
LYON 9EME
NN
salarié(s)
ROCHECHOUART
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MTSFR-PARROC - Version en cache du 28/09/2022 03:19:42.