ImmatriculationLa société SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL est situé au 30 RUE RENE COTY 85000 LA ROCHE SUR YON
Elle a été crée le 17/11/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 814747002 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 225 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Acqusiition et gestion de tous biens et droits Mobileirs et immobiliers, participations dans le capital de toutes sociétés.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h.
TVASi SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01814747002.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL à son siége social situé au 30 RUE RENE COTY 85000 LA ROCHE SUR YON.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 03 novembre 2015 : Immatriculation (Président : PICAVET Thiery Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL PAR ABREVIATION A. R. C. Commissaire aux comptes suppléant : BOUTOLLEAU Jérôme)
- 09 février 2016 : Modification (Modification du capital. Modification de représentant..)
- 18 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-07-31)
- 22 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-07-31)
- 19 juillet 2019 : Jugement (Jugement d'ouverture)
- 05 janvier 2020 : Jugement (Jugement prononçant)
- 22 juillet 2020 : Jugement (Avis de dépôt)
DirigeantsLes dirigeants :
- 30/10/1959 : Thiery PICAVET (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL est de 63 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 63 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Thierry PICAVET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL |
Sigle de l'entreprise | SFDAI |
Identifiant de l'entreprise | 814747002 |
Numéro interne du siège | 00016 |
Adresse | 30 RUE RENE COTY 85000 LA ROCHE SUR YON |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 novembre 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 225 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 novembre 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Acqusiition et gestion de tous biens et droits Mobileirs et immobiliers, participations dans le capital de toutes sociétés.
Président : PICAVET Thierry modification le 02 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL PAR ABREVIATION A. R. C. en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BOUTOLLEAU Jérôme en fonction le 17 Novembre 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2018, désignant : administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Maître César Hubben Bd Aristide Briand Cs 72 85000 la roche sur Yon, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selarl Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 118 Bd Aristide Briand 85000 la roche sur Yon. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 118 Bd Aristide Briand 85000 la roche sur Yon
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
LA ROCHE SUR YON
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL - Version en cache du 04/10/2022 09:04:12.