ImmatriculationLa société LANDES 2 ENERGY est situé au 259 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
Elle a été crée le 25/01/2016 et elle est immatriculée sous le numéro 817984172 au greffe de PARIS
LANDES 2 ENERGY est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée àassocié unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : L'étude l'implantation la construction et L' exploitation de centrales Photovoltaïques ou de tous autres moyens de production d'énergies renouvelables ainsi que l'acquisition la location et la gestion de tous biens immobiliers ou fonciers en propre ou par l'intermédiaire de sociétés pour son compte propre pouvant concourir àson objet.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine àgaz, par centrale diesel, àpartir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
LANDES 2 ENERGY à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeLANDES 2 ENERGY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi LANDES 2 ENERGY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65817984172.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LANDES 2 ENERGY de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsLANDES 2 ENERGY à son siége social situé au 259 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 23 décembre 2015 : Immatriculation (Président : Albert, Francois Henri, Commissaire aux comptes titulaire : Rouanet, Jean-Daniel, Commissaire aux comptes suppléant : Murcia, Angel.)
- 14 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-01-31)
- 06 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 02 décembre 2018 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 22 mars 2019 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 17 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 05 novembre 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 17 novembre 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 11 décembre 2020 : Modification (modification survenue sur la dénomination)
- 18 juillet 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 27/09/1942 : François-henri ALBERT (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société LANDES 2 ENERGY est de 82 ans. Le plus jeune à 82 ans, le plus agé 82 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
François-henri ALBERT
- Président de EOLE 4 ENERGY
- Président de ESCALB DEVELOPPEMENT
- Président de LANDES 10 ENERGY
- Président de LANDES 3 ENERGY
- Président de LANDES 4 ENERGY
- Président de LANDES 5 ENERGY
- Président de LANDES 6 ENERGY
- Président de LANDES 7 ENERGY
- Président de LANDES 8 ENERGY
- Président de LANDES 9 ENERGY
- Président de LANDES HANGAR 1 ENERGY
- Président de LANDES SERRE 1 ENERGY
- Président de LANDES SERRE 2 ENERGY
- Gérant non associé de SCI DES CEDRES
- Gérant de SOCIETE CIVILE FINANCIERE FALBA
- Président de VOLTAIRE ENR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LANDES 2 ENERGY |
Identifiant de l'entreprise | 817984172 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | 259 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 23 décembre 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée àassocié unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 2 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 23 décembre 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
L'étude l'implantation la construction et L' exploitation de centrales Photovoltaïques ou de tous autres moyens de production d'énergies renouvelables ainsi que l'acquisition la location et la gestion de tous biens immobiliers ou fonciers en propre ou par l'intermédiaire de sociétés pour son compte propre pouvant concourir àson objet.
Commissaire aux comptes suppléant partant : Murcia, Angel ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COMAUDITEX
Président partant : Gobel, Gilbert ; nomination du Président : RUTRA
Président partant : RUTRA ; nomination du Président : WATT & C INGENIERIE
- François-henri ALBERT
PARIS 1
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.