ImmatriculationLa société HOLDING DES COUSINS est situé au 2 ALL LECH WALESA 77185 LOGNES
Elle a été crée le 27/10/2016 et elle est immatriculée sous le numéro 823406111 au greffe de MEAUX
HOLDING DES COUSINS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 300 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participations directes ou indirectes dans des entreprises industrielles, commerciales ou de services. Prestations de services à ces entreprises.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
HOLDING DES COUSINS à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeHOLDING DES COUSINS est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
TVASi HOLDING DES COUSINS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49823406111.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à HOLDING DES COUSINS de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsHOLDING DES COUSINS à son siége social situé au 2 ALL LECH WALESA 77185 LOGNES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 19 octobre 2016 : Immatriculation (Président : Polimuro, Christophe Jean-Louis, Directeur général : Romain, Eric Jean-Louis, Commissaire aux comptes titulaire : Controle revision etudes de gestion, Commissaire aux comptes suppléant : Cattan, Olivier.)
- 27 octobre 2016 : Creation (Président : Polimuro, Christophe Jean-Louis, Directeur général : Romain, Eric Jean-Louis, Commissaire aux comptes titulaire : Controle revision etudes de gestion, Commissaire aux comptes suppléant : Cattan, Olivier.)
- 14 mars 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 23 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 10 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 29 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
- 06 juin 2023 : Modification (modification survenue sur l\'administration)
- 27 juillet 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 23/07/1980 : Christophe POLIMURO (Président)
- 28/11/1979 : Eric ROMAIN (Directeur général)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société HOLDING DES COUSINS est de 45 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 45 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe POLIMURO
- Président de 3 C AMENAGEMENT
- Associé-Gérant de DES COUSINS
- Gérant de PRIMO
- Gérant de SCI COUGINI
Eric ROMAIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING DES COUSINS |
Identifiant de l'entreprise | 823406111 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 2 ALL LECH WALESA 77185 LOGNES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 19 octobre 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 300 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 octobre 2016 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Prise de participations directes ou indirectes dans des entreprises industrielles, commerciales ou de services. Prestations de services à ces entreprises.
Prise de participations directes ou indirectes dans des entreprises industrielles, commerciales ou de services. Prestations de services à ces entreprises.
Commissaire aux comptes titulaire partant : Controle revision etudes de gestion ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AKOLEO ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cattan, Olivier
LOGNES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.