ImmatriculationLa société EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS est situé au 12 AV DES BEGUINES 95800 CERGY
Elle a été crée le et elle est immatriculée sous le numéro 828716936 au greffe de
EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS n'est inscrit sur aucun registre.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5610C (Restauration de type rapide) et le code de l'activité de son établissement principal est 5610C (Restauration de type rapide).
L'activité déclarée au greffe est : restauration rapide.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 6 établissements .
GreffeEG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au et son site internet peut être consulté à l'adresse .
Les greffiers sont :.
TVASi EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80828716936.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS de part son activité de 5610C (Restauration de type rapide) sont :
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Siége social et établissementsEG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS à son siége social situé au 12 AV DES BEGUINES 95800 CERGY.
Les établissements sont les suivants :
- eg retail food services france sas starbucks autoroute a4 67170 brumath france
- eg retail food services france sas starbucks aire de bourg teyssonge autoroute a40 01250 ceyzeriat france
- eg retail food services france sas starbucks aire de bourg teyssonge autoroute a40 01250 ceyzeriat france
- eg retail (food services france) sas kfc aire de verdun -st nicolas nord autoroute a4 55160 haudiomont
- eg retail (food services france) sas starbucks st nicolas sud autoroute a4 - aire de verdun - 55160 haudiomont
- eg retail (food services france) sas kfc autoroute a4 aire de longeville sud 57740 longeville les saint avold
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 20 mars 2017 : Immatriculation (Président : MAUPU Dominique Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS)
- 18 avril 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 18 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 21 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 28 novembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 04 février 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 22 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 24 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 31 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
La société EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS |
Identifiant de l'entreprise | 828716936 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | 12 AV DES BEGUINES 95800 CERGY |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 31 mars 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 50 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 31 mars 2017 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Restauration |
Activite | Restauration de type rapide |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant |
Principal | fast food |
restauration rapide.
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 27 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 27 Mars 2017 ; Président : LAUMANS Susanne en fonction le 14 Avril 2018
Président : LAUMANS Susanne ; Directeur général : MARASLIOGLU Selim ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : LAUMANS Susanne ; Directeur général : MARASLIOGLU Selim ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président : ISSA Mohsin ; Directeur général : MARASLIOGLU Selim ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Aucun Réseau.
CERGY
NN
salarié(s)
BRUMATH
NN
salarié(s)
CEYZERIAT
NN
salarié(s)
CEYZERIAT
NN
salarié(s)
HAUDIOMONT
NN
salarié(s)
HAUDIOMONT
NN
salarié(s)
LONGEVILLE LES SAINT AVOLD
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société EG RETAIL (FOOD SERVICES FRANCE) SAS - Version en cache du 07/11/2022 19:39:12.