ImmatriculationLa société GRANDE PHARMACIE DES ARCADES est situé au 3 RUE DU BARRY 31210 MONTREJEAU
Elle a été crée le et elle est immatriculée sous le numéro 830315818 au greffe de
GRANDE PHARMACIE DES ARCADES n'est inscrit sur aucun registre.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 300 100,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)) et le code de l'activité de son établissement principal est 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)), les activités sont :
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques
- l'exécution de préparations magistrales
GRANDE PHARMACIE DES ARCADES à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeGRANDE PHARMACIE DES ARCADES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au et son site internet peut être consulté à l'adresse .
Les greffiers sont :.
TVASi GRANDE PHARMACIE DES ARCADES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76830315818.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GRANDE PHARMACIE DES ARCADES de part son activité de 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01996 Pharmacie d'officine
Siége social et établissementsGRANDE PHARMACIE DES ARCADES à son siége social situé au 3 RUE DU BARRY 31210 MONTREJEAU.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 juin 2017 : Immatriculation (Gérant : MEDEVIELLE Jean nom d'usage : MEDEVIELLE. Gérant : PAGES Marie Christine Thérèse nom d'usage : PEREIRA. Gérant : TARAYRE Chantal nom d'usage : TARAYRE. Gérant : VENE Françoise Nicole nom d'usage : SORRAING)
- 18 juillet 2017 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 18 juillet 2017 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 18 juillet 2017 : Vente (Mise en activité d'une société suite à achat)
- 29 septembre 2017 : Modification (Modification du capital.)
- 28 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 09 juillet 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 17 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 22 août 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
- 30 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
- 23 octobre 2022 : Modification (Modification de l\'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
La société GRANDE PHARMACIE DES ARCADES n'a pas de mandataire social.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 juillet 2020 : Sté par actions simplifiée OPTIM'AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. SAINT-MARTIN Georges nom d'usage : SAINT-MARTIN devient commissaire aux comptes suppléant)
- 22 août 2021 : MEDEVIELLE Jean nom d'usage : MEDEVIELLE n'est plus gérant. PAGES Marie Christine Thérèse nom d'usage : PEREIRA n'est plus gérant. NICOLAS Thierry André Robert nom d'usage : NICOLAS devient gérant. LOPEZ GARCES Maria José nom d'usage : LOPEZ GARCES devient gérant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GRANDE PHARMACIE DES ARCADES |
Identifiant de l'entreprise | 830315818 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | 3 RUE DU BARRY 31210 MONTREJEAU |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 05 juin 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Capital social | 300 100,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 juin 2017 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) |
Activité principale de l'entreprise | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
Synonyme | pharmacien, pharmacie, parapharmacie |
Principal | pharmacie |
Cabinet Juridique Couturier, CJC, société d'avocats, 65 avenue de l'Isle, 31800 Saint Gaudens
Cabinet Juridique Couturier, CJC, société d'avocats, 65 avenue de l'Isle, 31800 Saint Gaudens
Cabinet Juridique Couturier, CJC, société d'avocats, 65 avenue de l'Isle, 31800 Saint Gaudens
Sté par actions simplifiée OPTIM'AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. SAINT-MARTIN Georges nom d'usage : SAINT-MARTIN devient commissaire aux comptes suppléant
MEDEVIELLE Jean nom d'usage : MEDEVIELLE n'est plus gérant. PAGES Marie Christine Thérèse nom d'usage : PEREIRA n'est plus gérant. NICOLAS Thierry André Robert nom d'usage : NICOLAS devient gérant. LOPEZ GARCES Maria José nom d'usage : LOPEZ GARCES devient gérant
TARAYRE Chantal nom d\'usage : TARAYRE n\'est plus gérant. VENE Françoise Nicole nom d\'usage : SORRAING n\'est plus gérant
Aucun Réseau.
MONTREJEAU
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.