ImmatriculationLa société BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE est situé au 2 RUE FRANCOIS HENNEBICQUE 62300 LENS
Elle a été crée le et elle est immatriculée sous le numéro 831219548 au greffe de
BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE n'est inscrit sur aucun registre.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : La prise de participation droits et intérêts dans toutes sociétés et groupements. Toutes activités de holding administration gestion aliénation des participations toutes prestations administratives financières stratégiques industrielles commerciales à destination de sociétés filiales ou non
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeBUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au et son site internet peut être consulté à l'adresse .
Les greffiers sont :.
TVASi BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19831219548.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsBUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE à son siége social situé au 2 RUE FRANCOIS HENNEBICQUE 62300 LENS.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 juillet 2017 : Immatriculation (Président : BELVAL Roger)
- 03 août 2017 : Creation (Président : BELVAL Roger)
- 16 février 2018 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 03 juillet 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 14 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 13 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-06-30)
- 10 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 20 septembre 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 26 septembre 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
La société BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BUSINESS INVESTISSEMENTS RESSOURCES COMMERCE |
Sigle de l'entreprise | BIRCO |
Identifiant de l'entreprise | 831219548 |
Numéro interne du siège | 00011 |
Adresse | 2 RUE FRANCOIS HENNEBICQUE 62300 LENS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 27 juillet 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 27 juillet 2017 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
La prise de participation droits et intérêts dans toutes sociétés et groupements. Toutes activités de holding administration gestion aliénation des participations toutes prestations administratives financières stratégiques industrielles commerciales à destination de sociétés filiales ou non
La prise de participation droits et intérêts dans toutes sociétés et groupements. Toutes activités de holding administration gestion aliénation des participations toutes prestations administratives financières stratégiques industrielles commerciales à destination de sociétés filiales ou non
Président : BELVAL Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO DOUAI (SAS)
Aucun Réseau.
LENS
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.