ImmatriculationLa société 3 C est situé au 6 RUE JEAN VIRIOT 88000 EPINAL
Elle a été crée le 23/06/1999 et elle est immatriculée sous le numéro 338227978 au greffe de EPINAL
3 C est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
3 C à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 37 030,00 pour un résultat net de 412,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
Greffe3 C est du ressort du greffe de EPINAL dont les coordonnées postales sont 1 PLACE FOCH 88000 EPINAL
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h.
TVASi 3 C est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23338227978.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à 3 C de part son activité de 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques) sont :
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Siége social et établissements3 C à son siége social situé au 6 RUE JEAN VIRIOT 88000 EPINAL.
Le numéro de téléphone est 03Â 29Â 64Â 18Â 98
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 22 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 09 juin 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 16 juillet 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique)
- 12 mai 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 11 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 22 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 23 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 25 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 04 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 04 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 17 mars 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 12 avril 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 09 janvier 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 11 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-06-30)
- 06 janvier 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/12/1941 : Alain THIRION (Président)
- 01/06/1971 : Jean-christophe, BATT (Directeur Général)
- 11/01/1945 : Serge Jacquemier (Directeur Général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société 3 C est de 70 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 81 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain THIRION
- Gérant de ALTHIPLAST
- Administrateur de CIPA DISTRIBUTION
- Directeur général de DELISO
- Gérant de DIXDIX
- Gérant de ENERGIES RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- Président du conseil d'administration de EUROPROTECT FRANCE SA
- Gérant de FDS-GAT
- Gérant de FINANCIERE HARTMANN
- Gérant de FRALFRAPAT HVI ST DIE
- Associé-Gérant de GROUPEMENT FONCIER RURAL THIRION
- Gérant de GROUPEMENT FORESTIER SAINT-JOSEPH
- Président de HGP VILLERSEXEL
- Gérant de IMMO METZ
- Gérant de L'ECHO DES VOSGES
- Gérant de LA GUYONNIERE DU PLANTY
- Administrateur de LES IMPRIMERIES DU NORD-EST
- Directeur général de MANUFACTURES HARTMANN ET FILS
- Gérant de PLASTIRAON
- Gérant de RENO CHARVIEU
- Gérant de RENO-TIGNIEU
- Gérant de RENOVIF
- Gérant de SCI COUBERTIN
- Gérant de SCI DE LA RUE DU FORT
- Gérant de SCI DE SAULX
- Gérant de SCI DU VALLON
- Gérant de SCI MAGS
- Gérant de SOCIETE L ABEILLE
- Président de SOFIVULLI
Jean-christophe BATT
- Président de ALTHISOUFFLAGE
- Président de BOULGOM
- Associé-gérant de SCI MEXHAUSSMAN
- Directeur Général de SOFIVULLI
Jean-christophe, BATT
- Président de ALTHISOUFFLAGE
- Président de BOULGOM
- Directeur général de DELISO
- Président de RENODEV
- Associé-gérant de SCI MEXHAUSSMAN
- Directeur général de SOFIVULLI
Serge Jacquemier
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 3 C |
Identifiant de l'entreprise | 338227978 |
Numéro interne du siège | 00032 |
Adresse | 6 RUE JEAN VIRIOT 88000 EPINAL |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 06 avril 1999 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 juillet 1986 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 37 030,00 |
Résultat net | 412,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Président : THIRION Alain Marie Marcel. Directeur général : BATT Jean-Christophe. Commissaire aux comptes suppléant : THOMANN François. Commissaire aux comptes titulaire : REICOREX (SARL).
Président : THIRION Alain, Marie, Marcel Directeur général : BATT Jean-Christophe Directeur général : JACQUEMIER Serge, Charles, Joseph Commissaire aux comptes suppléant : THOMANN François Commissaire aux comptes titulaire : REICOREX (SARL)
Président : THIRION Alain, Marie, Marcel ; Directeur général : BATT Jean-Christophe ; Directeur général : JACQUEMIER Serge, Charles, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : FIBA-REICOREX (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA SATFC (SAS)
- Alain THIRION
- ALTHIPLAST
- CIPA DISTRIBUTION
- DELISO
- DIXDIX
- ENERGIES RECHERCHES DEVELOPPEMENT
- EUROPROTECT FRANCE SA
- FDS-GAT
- FINANCIERE HARTMANN
- FRALFRAPAT HVI ST DIE
- GROUPEMENT FONCIER RURAL THIRION
- GROUPEMENT FORESTIER SAINT-JOSEPH
- HGP VILLERSEXEL
- IMMO METZ
- L'ECHO DES VOSGES
- LA GUYONNIERE DU PLANTY
- LES IMPRIMERIES DU NORD-EST
- MANUFACTURES HARTMANN ET FILS
- PLASTIRAON
- RENO CHARVIEU
- RENO-TIGNIEU
- RENOVIF
- SCI COUBERTIN
- SCI DE LA RUE DU FORT
- SCI DE SAULX
- SCI DU VALLON
- SCI MAGS
- SOCIETE L ABEILLE
- SOFIVULLI
EPINAL
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 441 606 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 441 606 |
Actif circulant net | 251 226 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 601 |
Placement | 247 625 |
Total Actif | 692 833 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 651 805 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 41 028 |
Total Passif | 692 833 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 37 030 |
Produit d'exploitation | 37 030 |
Charge d'exploitation | 35 575 |
Résultat d'exploitation | 1 455 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 159 |
Résultat financier | -1 159 |
Résultat courrant | 296 |
Produit exceptionnel | 126 |
Charges exceptionnelles | 9 |
Résultat exceptionnel | 117 |
Résultat net | 412 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société 3 C - Version en cache du 01/11/2022 20:31:07.