ImmatriculationLa société IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE est situé au 1 B BD DE LA CHANTOURNE 38700 LA TRONCHE
Elle a été crée le 11/01/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 440492858 au greffe de GRENOBLE
IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 499 454,00 pour un résultat net de 2 276 464,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeIN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont BP 150 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique .
TVASi IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56440492858.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsIN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE à son siége social situé au 1 B BD DE LA CHANTOURNE 38700 LA TRONCHE.
Le numéro de téléphone est 04Â 76Â 51Â 70Â 30
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 juin 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2003-06-30)
- 25 mars 2009 : Modification (Modification du capital.)
- 28 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2004-06-30)
- 28 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 28 janvier 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 15 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 27 juin 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 27 juin 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 28 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 25 juin 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 juin 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 24 février 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-05-31)
- 23 mai 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-05-31)
- 17 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-05-31)
- 08 février 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-05-31)
- 30 juin 2018 : Modification (Modification du capital.)
- 28 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-05-31)
- 06 février 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 18 février 2021 : Modification (Modification de l'administration.)
- 11 mars 2021 : Modification (Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.)
- 03 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
- 03 février 2022 : Modification (Modification du capital.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/08/1972 : Jean-francois BOUSQUET (Administrateur)
- 04/05/1963 : Jean-louis FONTAINE (Directeur général délégué)
- 15/06/1975 : Olivier DE LYLLE (Administrateur)
- 06/02/1974 : Olivier FAITY (Administrateur)
- 08/11/1955 : Pierre MARQUE (Administrateur)
- 17/05/1958 : Sophie RIOM (Président du conseil d'administration)
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE est de 56 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 67 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 juin 2012 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur IN EXTENSO OPERATIONNEL (IEO) SA à conseil d'administration : MARQUE Pierre Louis nom d'usage : MARQUE devient représentant permanent.)
- 27 juin 2012 : BOCQUET Catherine Frédérique Marie-Claude nom d'usage : PROMPSAUD n'est plus administrateur. SIMONET Nathalie Françoise Michèle nom d'usage : DESPERT n'est plus administrateur. FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE devient administrateur. DE LYLLE Olivier André Louis nom d'usage : DE LYLLE devient administrateur. BOUSQUET Jean-François nom d'usage : BOUSQUET devient administrateur. FAITY Olivier Marc nom d'usage : FAITY devient administrateur. LE BRIS Jean-Pierre nom d'usage : LE BRIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA devient commissaire aux comptes titulaire. COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. REVIAL Philippe nom d'usage : REVIAL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 25 juin 2014 : ARPIN Yves Bernard nom d'usage : ARPIN n'est plus administrateur.)
- 25 juin 2014 : FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE devient directeur général délégué. FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE n'est plus administrateur.)
- 18 février 2021 : ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. REVIAL Philippe nom d'usage : REVIAL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E devient commissaire aux comptes titulaire)
- 11 mars 2021 : FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE devient président. BATTLE Sophie Marie Christine nom d'usage : RIOM devient directeur général. COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY devient directeur général. FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE n'est plus directeur général délégué. BATLLE Sophie Marie Christine nom d'usage : RIOM n'est plus président du conseil d'administration. SA à conseil d'administration IN EXTENSO OPERATIONNEL (IEO) n'est plus administrateur. DE LYLLE Olivier André Louis nom d'usage : DE LYLLE n'est plus administrateur. BOUSQUET Jean-François nom d'usage : BOUSQUET n'est plus administrateur. FAITY Olivier Marc nom d'usage : FAITY n'est plus administrateur)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-francois BOUSQUET
- Gérant de BT IMMOBILIER
- Président de CABINET GUY MATHEVET
- Gérant de CHABRILLANOU
- Gérant de IMMOBILIERE BAL
- Directeur général de IN EXTENSO GUY MATHEVET
- Gérant de IN EXTENSO SOCIAL DAUPHINE SAVOIE
- Gérant de IN EXTENSO SUD ARDECHE
- Administrateur de IN EXTENSO VALLEE DU RHONE
- Associé-Gérant de LE BLANC IMMO
- Gérant de LE BLANC INVEST
- Gérant de PRINZ
- Co-Gérant de SCI 4B-70
- Co-Gérant de SCI 4B-CYP
- Gérant de SCI PARIS MAUBOURG
Jean-louis FONTAINE
- Gérant de CMBF
- Administrateur de COGES
- Administrateur de IN EXTENSO TARENTAISE
- Gérant de NOT'ASSISTANCE
Olivier DE LYLLE
- Gérant de I.E.P.W
- Président du conseil d'administration de IN EXTENSO TARENTAISE
- Gérant de OLIVIER DE LYLLE
Olivier FAITY
- Gérant de BDO MARQUE GENDROT ANNECY
- Gérant de CAUDIGEX-CONS AUDIT DIAG GEST EXP COMPTA
- Gérant de O.M.F. CONSULTING
- Gérant de OMF PROPERTIES
- Gérant de PATRIMONIAL INVEST
- Gérant de RUMILLY PROPERTIES
- Directeur général délégué de SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE REVISI
Pierre MARQUE
- Liquidateur de AUDIT ET CONSEIL
- Directeur Général Délégué de CCMB
- Administrateur de COGES
- Président de COVIE 3
- Président du conseil d'administration de DELOITTE AUDIT IT FINANCIAL SERVICES
- Directeur général de DELOITTE MARQUE & GENDROT
- Président du conseil d'administration de DELOITTE MARQUE GENDROT
- Administrateur de FINANCIERE IN EXTENSO RHONE ALPES
- Administrateur de IN EXTENSO AUDIT
- Administrateur de IN EXTENSO BRETAGNE
- Administrateur de IN EXTENSO CANNES
- Administrateur de IN EXTENSO CENTRE OUEST
- Président de IN EXTENSO CONSEIL EN TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE
- Administrateur de IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS
- Administrateur de IN EXTENSO FRANCHE-COMTE
- Administrateur de IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON
- Administrateur de IN EXTENSO NORD DE FRANCE
- Directeur général de IN EXTENSO OPERATIONNEL
- Administrateur de IN EXTENSO PICARDIE ILE
- Administrateur de IN EXTENSO POLE CANNOIS
- Administrateur de IN EXTENSO RHONE ALPES
- Administrateur de IN EXTENSO SECAG
- Président de IN EXTENSO SOCIAL
- Administrateur de IN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
- Président du Conseil d'Administration de JANNY MARQUE FUTUR
Sophie RIOM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE |
Identifiant de l'entreprise | 440492858 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | 1 B BD DE LA CHANTOURNE 38700 LA TRONCHE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 02 janvier 2002 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 janvier 2002 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 499 454,00 |
Résultat net | 2 276 464,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur IN EXTENSO OPERATIONNEL (IEO) SA à conseil d'administration : MARQUE Pierre Louis nom d'usage : MARQUE devient représentant permanent.
BOCQUET Catherine Frédérique Marie-Claude nom d'usage : PROMPSAUD n'est plus administrateur. SIMONET Nathalie Françoise Michèle nom d'usage : DESPERT n'est plus administrateur. FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE devient administrateur. DE LYLLE Olivier André Louis nom d'usage : DE LYLLE devient administrateur. BOUSQUET Jean-François nom d'usage : BOUSQUET devient administrateur. FAITY Olivier Marc nom d'usage : FAITY devient administrateur. LE BRIS Jean-Pierre nom d'usage : LE BRIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA devient commissaire aux comptes titulaire. COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. REVIAL Philippe nom d'usage : REVIAL devient commissaire aux comptes suppléant.
ARPIN Yves Bernard nom d'usage : ARPIN n'est plus administrateur.
FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE devient directeur général délégué. FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE n'est plus administrateur.
ABEHSSERA Albert nom d'usage : ABEHSSERA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. REVIAL Philippe nom d'usage : REVIAL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E devient commissaire aux comptes titulaire
FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE devient président. BATTLE Sophie Marie Christine nom d'usage : RIOM devient directeur général. COFFY Brigitte Anne-Marie nom d'usage : COFFY devient directeur général. FONTAINE Jean-Louis Serge nom d'usage : FONTAINE n'est plus directeur général délégué. BATLLE Sophie Marie Christine nom d'usage : RIOM n'est plus président du conseil d'administration. SA à conseil d'administration IN EXTENSO OPERATIONNEL (IEO) n'est plus administrateur. DE LYLLE Olivier André Louis nom d'usage : DE LYLLE n'est plus administrateur. BOUSQUET Jean-François nom d'usage : BOUSQUET n'est plus administrateur. FAITY Olivier Marc nom d'usage : FAITY n'est plus administrateur
- Pierre MARQUE
- AUDIT ET CONSEIL
- CCMB
- COGES
- COVIE 3
- DELOITTE AUDIT IT FINANCIAL SERVICES
- DELOITTE MARQUE & GENDROT
- DELOITTE MARQUE GENDROT
- FINANCIERE IN EXTENSO RHONE ALPES
- IN EXTENSO AUDIT
- IN EXTENSO BRETAGNE
- IN EXTENSO CANNES
- IN EXTENSO CENTRE OUEST
- Michel DUNEIGRE
Directeur général délégué - Jean-francois TROUILLARD
Directeur général délégué - Guillaume GAILLIOT
Administrateur - Pierre MARQUES
Administrateur - Christian LEPICIER
- Martial MOISAN
Administrateur - Xavier ALLEREAU
Administrateur - Joseph GRIMAULT
Directeur général délégué - Stephanie PHELIPPEAU
Administrateur - Lionel TESSON
Président du conseil d'administration - Eric GONSARD
Directeur général délégué - Antoine DE RIEDMATTEN
Administrateur - Xavier LITALIEN
Administrateur
- Michel DUNEIGRE
- IN EXTENSO CONSEIL EN TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE
- IN EXTENSO FLANDRES ARTOIS
- IN EXTENSO FRANCHE-COMTE
- IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON
- IN EXTENSO NORD DE FRANCE
- IN EXTENSO OPERATIONNEL
- Daniel ALLIMANT
Président du conseil d'administration - Jean-christophe LABOURDETTE
Administrateur - Hubert GUERIN
Administrateur - Emmanuel GADRET
Administrateur - Philippe FORGUES
Administrateur - Thierry BENOIT
Administrateur - Jose, GARCIA
Administrateur - Damien LEURENT
Administrateur - Philippe MONSIEUR AUTRAN PHILIPPE JEAN EMILE
Directeur général délégué - Hervé LAURENT
Administrateur - Mireille BERTHELOT
Administrateur - Stephane PHELIPPEAU
Administrateur - Stephanie PHELIPPEAU
Administrateur - Pascal POTIRON
Administrateur - Alain PONS
Directeur général - Antoine DE RIEDMATTEN
- Nathalie DESPERT
Administrateur - Bertrand-marie BOISSELIER
Administrateur - Frederic, MOULIN
Administrateur - Philippe MONSIEUR AUTRAN PHILIPPE JEAN EMILE
Directeur général délégué
- Daniel ALLIMANT
- IN EXTENSO PICARDIE ILE
- IN EXTENSO POLE CANNOIS
- IN EXTENSO RHONE ALPES
- IN EXTENSO SECAG
- Sebastien RETAUX
Administrateur - Laurent, ROBIOLLE
Administrateur - Jean-yves MERCIER
Président du conseil d'administration - Sebastien FREMOND
Administrateur - Gilles BOULON LEFEVRE
Administrateur - Franck LAMOTTE
Directeur général - Jean-max YVER
Directeur général délégué - Michel DESERT
Administrateur - Antoine DE RIEDMATTEN
Administrateur
- Sebastien RETAUX
- IN EXTENSO SOCIAL
- IN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
- JANNY MARQUE FUTUR
LA TRONCHE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 14 980 088 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 11 846 |
Immobilisation financière | 14 968 242 |
Actif circulant net | 1 358 351 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 393 517 |
Placement | 964 834 |
Total Actif | 16 338 439 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 15 309 156 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 029 282 |
Total Passif | 16 338 439 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 499 454 |
Produit d'exploitation | 499 472 |
Charge d'exploitation | 367 267 |
Résultat d'exploitation | 132 205 |
Produit financier net | 2 268 104 |
Charge financière | 25 066 |
Résultat financier | 2 243 038 |
Résultat courrant | 2 375 243 |
Produit exceptionnel | 2 213 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 2 213 |
Résultat net | 2 276 464 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société IN EXTENSO DAUPHINE SAVOIE - Version en cache du 30/09/2022 08:51:20.