ImmatriculationLa société PARIS-OUEST CONSTRUCTION est situé au 78 BD SAINT MARCEL 75005 PARIS 5
Elle a été crée le 23/09/1954 et elle est immatriculée sous le numéro 542062617 au greffe de PARIS
PARIS-OUEST CONSTRUCTION est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4120B (Construction d'autres bâtiments) et le code de l'activité de son établissement principal est 4120B (Construction d'autres bâtiments).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
PARIS-OUEST CONSTRUCTION à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 84 005 000,00 pour un résultat net de -87 000,00 euros , grace à 2 établissements et 200 à 249 salariés.
GreffePARIS-OUEST CONSTRUCTION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi PARIS-OUEST CONSTRUCTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR32542062617.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à PARIS-OUEST CONSTRUCTION de part son activité de 4120B (Construction d'autres bâtiments) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsPARIS-OUEST CONSTRUCTION à son siége social situé au 78 BD SAINT MARCEL 75005 PARIS 5.
Le numéro de téléphone est 0149513544
Les établissements sont les suivants :
- paris ouest construction 4 rue des bouleaux 91160 ballainvilliers france
- paris ouest construction 29 rue boissonade 75014 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 29 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 15 mai 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 28 octobre 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 24 octobre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 24 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 31 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 25 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 21 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 19 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 22 février 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 23 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 20 août 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 02 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 27/08/1971 : Guillaume BOUTHILLON (Administrateur)
- 09/02/1970 : Jean-baptiste BOUTHILLON (Président du conseil d'administration)
- 04/10/1973 : Nicolas BOUTHILLON (Administrateur)
- 08/04/1941 : Xavier BOUTHILLON (Administrateur)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION est de 58 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 81 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Guillaume BOUTHILLON
- Gérant de FELIX FAURE
- Administrateur de FINANCIERE DES GOBELINS
- Directeur Général de FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES
- Gérant de SCI BUREAUX 91 FSM
- Associé-Gérant de SCI COMMERCES AUBERVILLIERS
- Gérant non associé de SCI DEAUVILLE MAUGER
Jean-baptiste BOUTHILLON
- Gérant de COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE
- Administrateur de FINANCIERE DES GOBELINS
- Gérant de SCI DU 39 RUE CARNOT
- Gérant de SCI DU 61 BLD DE STALINGRAD
- Directeur Général de SOCIETE DU 1
- Gérant non associé de THIAIS CHAMP DAVID
Nicolas BOUTHILLON
- Directeur Général de FINANCIERE DE BIEVRE
- Gérant de FINANCIERE DE BIEVRE INVESTISSEMENTS
- Président de LA VILLE IMMOBILIERE
- Gérant de S.C.I. AUVRY BARBUSSE
- Gérant non associé de S.C.I. DU 50 RUE DE PRESLES
- Gérant non associé de SCI CARRE NORMANDIE
- Gérant non associé de SCI VILLEPINTE JULES FERRY
- Président du Conseil d'Administration de SOC INVESTISSEMENT CONSTRUCTION
Xavier BOUTHILLON
- Gérant de FELIX FAURE
- Président de FINANCIERE DE BIEVRE
- Exploitant de FINANCIERE DES GOBELINS
- Président de FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES
- Gérant de GOBELINS 78
- Associé-gérant de LA CROIX MARIE
- Gérant non associé de PARIS OUEST IMMOBILIER ET CIE
- Associé-gérant de S.N.C. MONTMORENCY MAIRIE
- Gérant de SCI ALMAH DE CHOISY
- Gérant de SCI BIEVRE 99
- Gérant de SCI BUREAUX D'ALESIA
- Liquidateur de SCI CAUMARTIN SAINT ANGE
- Associé-Gérant de SCI DE LA VILLA DE L ATLAS
- Gérant de SCI DU 21 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
- Gérant de SCI DU 42 BD DE MENILMONTANT
- Associé-gérant de SCI GALLERANDS HARAS
- Gérant de SCI GRISET OBERKAMPF
- Co-Gérant de SCI LES GOBELINS 80
- Gérant non associé de SCI LES LAURIERS
- Co-Gérant de SCI RESIDENCE PYRENEES
- Gérant de SCI SOLFERINO BARBUSSE
- Associé-gérant de SNC LE PARC SAINTE LUCIE
- Administrateur de SOC INVESTISSEMENT CONSTRUCTION
- Administrateur de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE FRESNES
- Président de SOCIETE DU 1
- Gérant de SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARIS-OUEST CONSTRUCTION |
Identifiant de l'entreprise | 542062617 |
Numéro interne du siège | 00031 |
Adresse | 78 BD SAINT MARCEL 75005 PARIS 5 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 septembre 1987 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros |
Dernier CA connu (2015) | 84 005 000,00 |
Résultat net | -87 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4120B : Construction d'autres bâtiments |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments |
Activité principale | 4120B : Construction d'autres bâtiments |
Première activité | 4120B : Construction d'autres bâtiments |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bouthillon, Jean Baptiste, Directeur général non Administrateur partant : Ghio, Jean Yves, nomination de l'Administrateur : Bouthillon, Xavier Jacques Leon Marie.
Administrateur partant : Martin, nom d'usage : Bouthillon, Marie-Frederique, nomination de l'Administrateur : Bouthillon, Nicolas
modification du Président du conseil d'administration Bouthillon, Jean Baptiste ; nomination du Directeur général : Popelin, Jérôme
Commissaire aux comptes suppléant partant : Malaize, Jean-Michel
- Xavier BOUTHILLON
- FELIX FAURE
- FINANCIERE DE BIEVRE
- FINANCIERE DES GOBELINS
- FONCIERE DU JARDIN DES PLANTES
- GOBELINS 78
- LA CROIX MARIE
- PARIS OUEST IMMOBILIER ET CIE
- S.N.C. MONTMORENCY MAIRIE
- SCI ALMAH DE CHOISY
- SCI BIEVRE 99
- SCI BUREAUX D'ALESIA
- SCI CAUMARTIN SAINT ANGE
- SCI DE LA VILLA DE L ATLAS
- SCI DU 21 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
- SCI DU 42 BD DE MENILMONTANT
- SCI GALLERANDS HARAS
- SCI GRISET OBERKAMPF
- SCI LES GOBELINS 80
- SCI LES LAURIERS
- SCI RESIDENCE PYRENEES
- SCI SOLFERINO BARBUSSE
- SNC LE PARC SAINTE LUCIE
- SOC INVESTISSEMENT CONSTRUCTION
- SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE FRESNES
- Claude LE GUIDEC
Administrateur - Maurice NEYME
Administrateur - Branko BORIKIC
Directeur général délégué - Philippe PALLIER
Administrateur - Jean-yves GIRAUD
Administrateur - Jean BRIDEY
Directeur général - Jean-pierre THELLIER
Administrateur - Marie AUBLANC
Administrateur - Marie AUBLAN
Administrateur - Didier RYCHTER
Administrateur - Kaddour METIR
Administrateur - James VESTON
Administrateur
- Claude LE GUIDEC
- SOCIETE DU 1
- SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION
PARIS 5
200
salarié(s)
BALLAINVILLIERS
NN
salarié(s)
PARIS 14
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 610 000 |
Immobilisation incorporelle | 140 000 |
Immobilisation corporelle | 1 385 000 |
Immobilisation financière | 1 085 000 |
Actif circulant net | 43 479 000 |
Stock | 678 000 |
Avance | 91 000 |
Créance | 21 250 000 |
Placement | 21 459 000 |
Total Actif | 46 088 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 110 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 297 000 |
Dette | 25 681 000 |
Total Passif | 46 088 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 84 005 000 |
Produit d'exploitation | 86 133 000 |
Charge d'exploitation | 86 689 000 |
Résultat d'exploitation | -556 000 |
Produit financier net | 412 000 |
Charge financière | 37 000 |
Résultat financier | 375 000 |
Résultat courrant | -181 000 |
Produit exceptionnel | 349 000 |
Charges exceptionnelles | 699 000 |
Résultat exceptionnel | -350 000 |
Résultat net | -87 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION - Version en cache du 21/10/2022 19:37:10.