ImmatriculationLa société 4 CARRA est situé au 342 CHE DE SERMONAZ 01700 BEYNOST
Elle a été crée le 29/07/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 812582138 au greffe de BOURG-EN-BRESSE
4 CARRA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : La prise de participation, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, parts sociales
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
4 CARRA à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements et 1 ou 2 salariés.
Greffe4 CARRA est du ressort du greffe de BOURG-EN-BRESSE dont les coordonnées postales sont 3 PLACE PIERRE GOUJON 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno .
TVASi 4 CARRA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44812582138.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à 4 CARRA de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissements4 CARRA à son siége social situé au 342 CHE DE SERMONAZ 01700 BEYNOST.
Les établissements sont les suivants :
- 4 carra 342 chemin du sermoraz 01700 beynost france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 juin 2015 : Immatriculation (Président : CARRARA Tamara)
- 29 juillet 2015 : Creation (Président : CARRARA Tamara)
- 12 avril 2016 : Modification (Modification survenue sur l'activité, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 23 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 18 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 24 mai 2018 : Modification (transfert du siège social, transfert de l'établissement principal.)
- 25 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 septembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 11 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 13/09/1958 : Didier CARRARA (Président)
- 31/12/1988 : Tamara CARRARA (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société 4 CARRA est de 49 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 64 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Didier CARRARA
- Président de C.D. IMMOBILIER
- Gérant de C.D.I NETTOYAGE ENTRETIEN
- Président de CALADOISE ELECTRIQUE
- Gérant de DCA HOLDING
- Président du conseil d'administration de EREC
- Président de MAMMA INVEST
- Gérant de S.A.M. NETTOYAGE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 4 CARRA |
Identifiant de l'entreprise | 812582138 |
Numéro interne du siège | 00028 |
Adresse | 342 CHE DE SERMONAZ 01700 BEYNOST |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 29 février 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 200,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 juin 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
La prise de participation, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, parts sociales
La prise de participation, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, parts sociales
Président : CARRARA Didier
BEYNOST
1
salarié(s)
BEYNOST
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société 4 CARRA - Version en cache du 23/10/2022 02:34:06.