IMMATRICULATION |
10/01/2008 |
Acquisition de terrains à bâtir ou assimilés, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, construction d'immeubles, financement des acquisitions et constructions, location, administration et gestion d'immeubles, aliénation de biens immobiliers, prise de participation dans toute société ou entreprise, toutes opérations financières, immobilières ou mobilières.
Président : METROVACESA SA (société de droit espagnol - RCS A28017804), Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. .
102 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
27/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
9-15 avenue Matignon 75008 Paris |
|
23/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
9-15 AV DE MATIGNON 75008 PARIS |
|
02/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
9-15 avenue Matignon 75008 Paris |
|
02/04/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 avenue Pierre 1er de Serbie 75782 Paris |
|
26/11/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 avenue Pierre 1er de Serbie 75782 Paris |
|
30/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 avenue Pierre 1er de Serbie 75782 Paris |
|
27/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
07/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
13/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
13/07/2008 |
modification survenue sur l'adresse du siège
18-20 place de la Madeleine 75008 Paris |
|
26/12/2008 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Diaz Saldana, Nicolas Rafael, nomination du Directeur général : De La Cruz Lopez, Diego, nomination du Directeur général : Del Rinco Garcia, Juan Antonio, nomination du Directeur général : Moreno Escobar, Francisco Javier.
102 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
31/07/2009 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Del Rinco Garcia, Juan Antonio, Directeur général partant : Moreno Escobar, Francisco Javier, modification du Directeur général délègué De La Cruz Lopez, Diego
18-20 place de la Madeleine 75008 Paris |
|
04/08/2009 |
modification survenue sur l'adresse du siège
9-15 avenue Matignon 75008 Paris |
|
14/02/2010 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 35 918 070,00 EUR
9-15 avenue Matignon 75008 Paris |
|
07/09/2011 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : De La Cruz Lopez, Diego, nomination du Directeur général délégué : Andreu Poveda, Ernesto
9-15 avenue Matignon 75008 Paris |
|
18/12/2011 |
modification survenue sur l'adresse du siège
54-56 avenue Hoche 75008 Paris |
|
27/12/2012 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Diaz Saldana, Nicolas Rafael, nomination du Directeur général : Lopez Naya, Jorge, Directeur général délégué partant : Andreu Poveda, Ernesto, nomination du Directeur général délégué : Banares Sanchez, Elena
54-56 avenue Hoche 75008 Paris |
|
30/01/2013 |
modification survenue sur l'adresse du siège
31 avenue Pierre 1er de Serbie 75782 Paris |
|
06/11/2013 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Lopez Naya, Jorge, nomination du Directeur général : Roman Fernandez, Javier
31 avenue Pierre 1er de Serbie 75782 Paris |
|
26/02/2015 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 1 895 250,00 EUR
31 avenue Pierre 1er de Serbie 75782 Paris |
|
13/05/2015 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
23/09/2015 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Roman Fernandez, Javier, nomination du Directeur général : Fernadez Zapata, Victor Manuel, Directeur général délégué partant : Banares Sanchez, Elena, nomination du Directeur général délégué : Mata Garcia, Oscar
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
05/10/2017 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : METROVACESA SA (société de droit espagnol - RCS A28017804), nomination du Président : MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
01/02/2018 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
RADIATION |
01/02/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Radiation de la société au jeudi 01 février 2018
34 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|