ImmatriculationLa société METROVACESA FRANCE est situé au 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 16/01/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 502016090 au greffe de PARIS
METROVACESA FRANCE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4110A (Promotion immobilière de logements) et le code de l'activité de son établissement principal est 4110A (Promotion immobilière de logements).
L'activité déclarée au greffe est : Acquisition de terrains à bâtir ou assimilés, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, construction d'immeubles, financement des acquisitions et constructions, location, administration et gestion d'immeubles, aliénation de biens immobiliers, prise de participation dans toute société ou entreprise, toutes opérations financières, immobilières ou mobilières.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
METROVACESA FRANCE à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 3 176 000,00 pour un résultat net de 5 235 000,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeMETROVACESA FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi METROVACESA FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92502016090.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à METROVACESA FRANCE de part son activité de 4110A (Promotion immobilière de logements) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Siége social et établissementsMETROVACESA FRANCE à son siége social situé au 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8.
Les établissements sont les suivants :
- metrovacesa france 4 au 10 4 avenue de la grande armee 75017 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 10 janvier 2008 : Immatriculation (Président : METROVACESA SA (société de droit espagnol - RCS A28017804), Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. .)
- 13 juillet 2008 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 26 décembre 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 31 juillet 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 août 2009 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 14 février 2010 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 23 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 02 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 07 septembre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 décembre 2011 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 27 décembre 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 30 janvier 2013 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 02 avril 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 06 novembre 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 novembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 26 février 2015 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 13 mai 2015 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 27 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 septembre 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 07 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 05 octobre 2017 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 13 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 01 février 2018 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique)
- 01 février 2018 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/03/1980 : Elena BANARES SANCHEZ (Directeur général délégué)
- 07/10/1972 : Javier ROMAN FERNANDEZ (Directeur général)
- 20/07/1979 : Oscar MATA GARCIA (Directeur général délégué)
- 19/06/1970 : Victor FERNANDEZ ZAPATA (Directeur général)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société METROVACESA FRANCE est de 47 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 52 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Elena BANARES SANCHEZ
Javier ROMAN FERNANDEZ
Oscar MATA GARCIA
Victor FERNANDEZ ZAPATA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | METROVACESA FRANCE |
Identifiant de l'entreprise | 502016090 |
Numéro interne du siège | 00073 |
Adresse | 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 avril 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 janvier 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 3 176 000,00 |
Résultat net | 5 235 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Promotion immobilière de logements |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Acquisition de terrains à bâtir ou assimilés, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, construction d'immeubles, financement des acquisitions et constructions, location, administration et gestion d'immeubles, aliénation de biens immobiliers, prise de participation dans toute société ou entreprise, toutes opérations financières, immobilières ou mobilières.
nomination du Directeur général : Diaz Saldana, Nicolas Rafael, nomination du Directeur général : De La Cruz Lopez, Diego, nomination du Directeur général : Del Rinco Garcia, Juan Antonio, nomination du Directeur général : Moreno Escobar, Francisco Javier.
Directeur général partant : Del Rinco Garcia, Juan Antonio, Directeur général partant : Moreno Escobar, Francisco Javier, modification du Directeur général délègué De La Cruz Lopez, Diego
Directeur général délégué partant : De La Cruz Lopez, Diego, nomination du Directeur général délégué : Andreu Poveda, Ernesto
Directeur général partant : Diaz Saldana, Nicolas Rafael, nomination du Directeur général : Lopez Naya, Jorge, Directeur général délégué partant : Andreu Poveda, Ernesto, nomination du Directeur général délégué : Banares Sanchez, Elena
Directeur général partant : Lopez Naya, Jorge, nomination du Directeur général : Roman Fernandez, Javier
Directeur général partant : Roman Fernandez, Javier, nomination du Directeur général : Fernadez Zapata, Victor Manuel, Directeur général délégué partant : Banares Sanchez, Elena, nomination du Directeur général délégué : Mata Garcia, Oscar
Président partant : METROVACESA SA (société de droit espagnol - RCS A28017804), nomination du Président : MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
PARIS 8
NN
salarié(s)
PARIS 17
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 57 035 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 57 013 000 |
Immobilisation financière | 22 000 |
Actif circulant net | 539 000 |
Stock | 0 |
Avance | 34 000 |
Créance | 330 000 |
Placement | 175 000 |
Total Actif | 57 575 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 044 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 49 531 000 |
Total Passif | 57 575 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 176 000 |
Produit d'exploitation | 8 756 000 |
Charge d'exploitation | 2 087 000 |
Résultat d'exploitation | 6 670 000 |
Produit financier net | 2 436 000 |
Charge financière | 517 000 |
Résultat financier | 1 919 000 |
Résultat courrant | 8 589 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 450 000 |
Résultat exceptionnel | -2 450 000 |
Résultat net | 5 235 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société METROVACESA FRANCE - Version en cache du 25/09/2022 01:55:04.