M Jean CHODRON DE COURCEL
Administrateur de RALLYE
M Jean CHODRON DE COURCEL a 69 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société RALLYE
M Jean CHODRON DE COURCEL peut être contacté au siège de la société RALLYE par courrier à l'adresse RALLYE 83 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE
La société RALLYE est principalement dirigée par M Jean CHODRON DE COURCEL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société RALLYE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/04/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 05450057401236.
- M Jacob HATTAB, Directeur général (1971) depuis le 20 mars 2013
- M Jacques DUMAS, Administrateur (1952) depuis le 23 octobre 2010
- M Jean CHODRON DE COURCEL, Administrateur (1955) depuis le 27 juillet 2004
- M Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 03 février 2004
- M Philippe CHARRIER, Administrateur (1954) depuis le 25 août 2009
- MME Catherine FULCONIS, Administrateur (1961) depuis le 21 juin 2014
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société RALLYE est de 67 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre CRESTEY, Administrateur (1939) du 23 octobre 2010 au 20 juin 2013
- M Christian PAILLOT, Administrateur (1947) du 27 juillet 2004 au 15 juin 2016
- M Didier CARLIER, Directeur général (1952) du 20 mars 2013 au 13 mai 2017
- M Jacques DERMAGNE, Administrateur (1937) du 03 février 2004 au 10 octobre 2012
- M Jean-Charles NAOURI, Directeur général (1949) du 03 février 2004 au 20 mars 2013
- MME Sophie GUIEYSSE, Administrateur (1963) du 26 juin 2015 au 07 février 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 juin 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 juin 2015
- EURIS, Administrateur depuis le 19 février 2011
- FINATIS, Administrateur depuis le 15 juin 2016
- FONCIERE EURIS, Administrateur depuis le 09 juillet 2013
- KPMG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 juin 2015
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 juin 2015
- SARIS, Administrateur depuis le 05 novembre 2014
- EURIS, Administrateur du 21 octobre 2008 au 05 décembre 2010
- EURISMA, Administrateur du 23 juillet 2011 au 05 novembre 2014
- FINATIS, Administrateur du 23 octobre 2010 au 15 juin 2016
- FONCIERE EURIS, Administrateur du 03 février 2004 au 09 juillet 2013
- GROUPE EURIS SAS, Administrateur du 02 août 2005 au 23 octobre 2010
- MATIGNON CORBEIL CENTRE, Administrateur du 02 septembre 2008 au 10 octobre 2012
- MATIGNON DIDEROT, Administrateur du 10 octobre 2012 au 09 juillet 2013
- MATIGNON DIDEROT, Administrateur du 09 juillet 2013 au 21 juin 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RALLYE | |
Entrepreneurs individuels | RALLYE | |
Identifiant de l'entreprise | 054500574 | |
Numéro interne du siège | 01236 | |
Adresse | 83 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 mars 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 156 545 307,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 1 000 000,00 | |
Résultat net | -49 000 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Deuxième activité | 7830Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 571 000 064 |
Immobilisation incorporelle | 18 000 000 |
Immobilisation corporelle | 1 000 000 |
Immobilisation financière | 2 552 000 000 |
Actif circulant net | 2 387 000 064 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 080 000 000 |
Placement | 307 000 000 |
Total Actif | 4 956 000 256 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 714 000 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 000 |
Dette | 3 209 999 872 |
Total Passif | 4 956 000 256 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 000 000 |
Produit d'exploitation | 1 000 000 |
Charge d'exploitation | 29 000 000 |
Résultat d'exploitation | -28 000 000 |
Produit financier net | 270 000 000 |
Charge financière | 285 000 000 |
Résultat financier | -15 000 000 |
Résultat courrant | -44 000 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 000 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 000 |
Résultat net | -49 000 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
05450057401236 | RALLYE 83 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE |
05450057401244 | RALLYE 87 89 87 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Administrateur partant : Levy, Jean, modification de l'Administrateur EURIS représentée par SOUBIE, CATHERINE, Adresse : Demeurant : 87 boulevard Saint-Michel 75005 Paris, nomination de l'Administrateur : MATIGNON CORBEIL CENTRE représentée par LEVEQUE, Didier, Adresse : 26 avenue de Villiers 75012 Paris
nomination de l'Administrateur : Charrier, Philippe
Administrateur partant : Feraud, Pierre, Administrateur partant : Torelli, Gilbert, Commissaire aux comptes suppléant partant : Petit, Patrick Hubert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Administrateur partant : EURIS représentée par SOUBIE, CATHERINE, Adresse : Demeurant : 87 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
nomination de l'Administrateur : EURIS représentée par NAOURI, Gabriel, Adresse : 53 boulevard d'Auteuil 92100 Boulogne-Billancourt
nomination de l'Administrateur : EURISMA représentée par Muracciole, Odile, Commissaire aux comptes suppléant partant : Peuch-Lestrade, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Administrateur partant : Dermagne, Jacques, Administrateur partant : MATIGNON CORBEIL CENTRE, nomination de l'Administrateur : MATIGNON DIDEROT représenté par Leveque Didier Adresse : 26 avenue de Villiers 75017 Paris
modification du Président du conseil d'administration Naouri, Jean-Charles, nomination du Directeur général : Carlier, Didier, nomination du Directeur général délégué : Hattab, Jacob Franck
Administrateur partant : Crestey, Andre, modification du Commissaire aux comptes titulaire KPMG
modification de l'Administrateur FONCIERE EURIS représenté par , Lévêque Didier Adresse : 26 avenue de Villiers 75017 Paris, modification de l'Administrateur MATIGNON DIDEROT représenté par , Carlier Didier Adresse : 70 rue des Belles Feuilles 75116 Paris
Administrateur partant : MATIGNON DIDEROT, nomination de l'Administrateur : Lacour, nom d'usage : Fulconis, Catherine
Administrateur partant : EURISMA, nomination de l'Administrateur : SARIS représenté par Muracciole Odile Adresse : 37 avenue de La Motte-Picquet 75007 Paris
nomination de l'Administrateur : Huet, nom d'usage : Guieysse, Sophie
modification de l'Administrateur FINATIS représenté par , Grin Virginie Adresse : 42 rue La Bruyère 75009 Paris, Administrateur partant : Paillot, Christian
modification de l'Administrateur EURIS représenté par , Muracciole Odile Adresse : 38 avenue de La Motte-Picquet 75007 Paris ; Administrateur partant : SARIS
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, Selarl Fhb en la personne de Me Hélène Bourbouloux 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie, avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 nommant Commissaire à l'exécution du plan SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol et la Selarl Fhb en la personne de Me Hélène Bourbouloux.
jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mars 2020 autorisant la levée de l'inaliénabilité.
Article L.236-14 du code de commerce
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Delahaye, Gilbert
Administrateur partant : Dumas, Jacques ; modification de l'Administrateur FONCIERE EURIS représenté par , Grin Virginie Adresse : 1 rue du Vert Bois 93100 Montreuil ; modification de l'Administrateur FINATIS représenté par , Leveque Didier Adresse : 26 avenue de Villiers 75017 Paris ; Administrateur partant : Charrier, Philippe ; Administrateur partant : Lacour, nom d'usage : Fulconis, Catherine ; nomination de l'Administrateur : Castagnac, Philippe ; nomination de l'Administrateur : Meary, nom d'usage : Dors, Laurence ; nomination de l'Administrateur : MATIGNON DIDEROT représenté par Ravalais Alexis Adresse : 3 rue Horace Vernet 78110 Le Vésinet
Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 27 mars 2024 et désignant liquidateur la Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 et la Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre, 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc à l\'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.