MME Georgina SACK
Président du conseil d`administration de SOMAGIP SA
MME Georgina SACK a 74 ans ( naissance en 1948), elle est Président du conseil d`administration de la société SOMAGIP SA
MME Georgina SACK peut être contacté au siège de la société SOMAGIP SA par courrier à l'adresse SOMAGIP SA 19 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006 MARSEILLE FRANCE, par téléphone au 0491370526
La société SOMAGIP SA est principalement dirigée par MME Georgina SACK qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société SOMAGIP SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/04/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 06280207900012.
- M Basile BENOIT, Administrateur (1979) depuis le 24 avril 2014
- M Francois SACK, Directeur général (1944) depuis le 06 avril 2004
- M Theodore ZARIFI, Directeur général délégué (1950) depuis le 06 avril 2004
- MME Georgina SACK, Président du conseil d`administration (1948) depuis le 03 octobre 2009
- MME Marie ZAFIROPULO, Administrateur (1949) depuis le 03 octobre 2009
- MME Veronique VVE HAHN DE BYKHOVETZ, Administrateur (1945) depuis le 17 octobre 2006
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SOMAGIP SA est de 70 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Nicolas DE BYKHOVETZ, Administrateur (1913) du 03 octobre 2009 au 16 octobre 2010
- M Theodore ZARIFI, Administrateur (1950) du 06 avril 2004 au 17 octobre 2006
- MME Georgina SACK, Président du conseil d`administration (1948) du 06 avril 2004 au 27 mai 2008
- MME Georgina SACK, Président du conseil d`administration (1948) du 27 mai 2008 au 03 octobre 2009
- MME Micheline ZAFIROPULO, Administrateur (1924) du 03 octobre 2009 au 16 octobre 2010
- MME Nathalie BENOIT, Administrateur (1952) du 03 octobre 2009 au 24 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- AUDIT CONSEIL EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 septembre 2015
- FIDEA CONTROLE SARL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOMAGIP SA | |
Sigle de l'entreprise | SOMAGIP | |
Entrepreneurs individuels | SOMAGIP SA | |
Identifiant de l'entreprise | 062802079 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 19 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006 MARSEILLE 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 029 000,00 | |
Résultat net | 269 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 5 583 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 160 000 |
Immobilisation financière | 423 000 |
Actif circulant net | 2 453 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 718 000 |
Placement | 1 734 000 |
Total Actif | 8 036 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 961 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 251 000 |
Dette | 1 824 000 |
Total Passif | 8 036 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 029 000 |
Produit d'exploitation | 2 290 000 |
Charge d'exploitation | 2 009 000 |
Résultat d'exploitation | 281 000 |
Produit financier net | 218 000 |
Charge financière | 49 000 |
Résultat financier | 169 000 |
Résultat courrant | 450 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 23 000 |
Résultat exceptionnel | -23 000 |
Résultat net | 269 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
06280207900012 | SOMAGIP SA 19 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006 MARSEILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Administrateur : BORELLI Micheline Elise modification le 16 Février 2000Administrateur : MR DE BYKHOVETZ NICOLAS. Président du conseil d'administration et directeur général : MME SACK GEORGINA modification le 24 Avril 2008. Administrateur : MME ZAFIROPULO MARIE HELENE modification le 27 Juillet 2001. Administrateur : MME BENOIT NATHALIE. Commissaire aux comptes titulaire : MR MUSELIER JEAN NORBERT. Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE en fonction le 05 Octobre 2000. Administrateur : SYLVANDER Veronique en fonction le 05 Octobre 2006. Directeur général délégué : ZARIFI Theodore en fonction le 13 Novembre 2006.
Administrateur : BORELLI Micheline Elise modification le 16 Février 2000 Administrateur : MR DE BYKHOVETZ NICOLAS Président du conseil d'administration : MME SACK GEORGINA modification le 28 Septembre 2009 Administrateur : MME ZAFIROPULO MARIE HELENE modification le 27 Juillet 2001 Administrateur : MME BENOIT NATHALIE Commissaire aux comptes titulaire : MR MUSELIER JEAN NORBERT Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE en fonction le 05 Octobre 2000 Administrateur : SYLVANDER Veronique en fonction le 05 Octobre 2006 Directeur général délégué : ZARIFI Theodore en fonction le 13 Novembre 2006 Directeur général : SACK François en fonction le 28 Septembre 2009
Président du conseil d'administration : MME SACK GEORGINA modification le 28 Septembre 2009 Administrateur : MME ZAFIROPULO MARIE HELENE modification le 27 Juillet 2001 Administrateur : MME BENOIT NATHALIE Commissaire aux comptes titulaire : MR MUSELIER JEAN NORBERT Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE en fonction le 05 Octobre 2000 Administrateur : SYLVANDER Veronique en fonction le 05 Octobre 2006 Directeur général délégué : ZARIFI Theodore en fonction le 13 Novembre 2006 Directeur général : SACK François en fonction le 28 Septembre 2009
Président du conseil d'administration : MME SACK GEORGINA modification le 28 Septembre 2009 Administrateur : MME ZAFIROPULO MARIE HELENE modification le 27 Juillet 2001 Administrateur : MME BENOIT NATHALIE Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE modification le 02 Octobre 2012 Administrateur : SYLVANDER Veronique en fonction le 05 Octobre 2006 Directeur général délégué : ZARIFI Theodore en fonction le 13 Novembre 2006 Directeur général : SACK François en fonction le 28 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE SARL en fonction le 02 Octobre 2012
Président du conseil d'administration : MME SACK GEORGINA modification le 28 Septembre 2009 Administrateur : MME ZAFIROPULO MARIE HELENE modification le 27 Juillet 2001 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE modification le 02 Octobre 2012 Administrateur : SYLVANDER Veronique en fonction le 05 Octobre 2006 Directeur général délégué : ZARIFI Theodore en fonction le 13 Novembre 2006 Directeur général : SACK François en fonction le 28 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE SARL en fonction le 02 Octobre 2012 Administrateur : BENOIT Basile en fonction le 22 Avril 2014
Président du conseil d'administration : MME SACK GEORGINA modification le 28 Septembre 2009 ; Administrateur : MME ZAFIROPULO MARIE HELENE modification le 27 Juillet 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE modification le 02 Octobre 2012 ; Administrateur : SYLVANDER Veronique en fonction le 05 Octobre 2006 ; Directeur général : SACK François en fonction le 28 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE SARL en fonction le 02 Octobre 2012 ; Administrateur : BENOIT Basile en fonction le 22 Avril 2014
Directeur général : SACK Grégoire ; Directeur général : SACK François ; Président du conseil d'administration : SACK Georgina ; Administrateur : BENOIT Basile ; Administrateur : VVE HAHN DE BYKHOVETZ Véronique ; Administrateur : OZANNE Marie-Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE SARL