M Andre COING
Directeur général de TRANSPORTS COING ANDRE
M Andre COING a 89 ans ( naissance en 1933), est Directeur général de la société TRANSPORTS COING ANDRE
M Andre COING peut être contacté au siège de la société TRANSPORTS COING ANDRE par courrier à l'adresse TRANSPORTS COING ANDRE 47 RUE DU PRE DIDIER BP 215 FONTANIL CORNILLON 38522 ST EGREVE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0476755136
La société TRANSPORTS COING ANDRE est principalement dirigée par M Andre COING qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société TRANSPORTS COING ANDRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/02/1967 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 06750044700049.
- M Andre COING, Directeur général (1933) depuis le 17 août 2004
- M Daniel COING, Président (1963) depuis le 17 août 2004
- MME Elodie BERGER, Commissaire aux comptes titulaire (1985) depuis le 15 avril 2017
- MME Marie GINOLLIN, Commissaire aux comptes titulaire (1985) depuis le 15 avril 2017
- MME Pascale JOUBERT, Directeur général (1959) depuis le 21 septembre 2004
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société TRANSPORTS COING ANDRE est de 57 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 89 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Pascale JOUBERT, Président du directoire (1959) du 17 août 2004 au 21 septembre 2004
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 juillet 2012 : GENGOUX Claude nom d'usage : GENGOUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FOUREL Gerard nom d'usage : FOUREL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. EUREX ISERE devient commissaire aux comptes titulaire. ASPEN devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 19 mai 2017 : SA à conseil d'administration EUREX CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration ASPEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BERGER Elodie nom d'usage : BERGER devient commissaire aux comptes titulaire. GINOLLIN Marie nom d'usage : GINOLLIN devient commissaire aux comptes titulaire)
- 26 juin 2020 : BERGER Elodie nom d'usage : BERGER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée R.M.C devient commissaire aux comptes suppléant)
- 01 juillet 2021 : COING André nom d'usage : COING n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS COING ANDRE | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORTS COING ANDRE | |
Identifiant de l'entreprise | 067500447 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | RUE PRE DIDIER 38120 FONTANIL CORNILLON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1967 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 10 836 000,00 | |
Résultat net | 9 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale | 4941A | |
Première activité | 4941A | |
Deuxième activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 794 000 |
Immobilisation incorporelle | 340 |
Immobilisation corporelle | 1 773 000 |
Immobilisation financière | 20 000 |
Actif circulant net | 2 655 000 |
Stock | 243 000 |
Avance | 5 000 |
Créance | 2 100 000 |
Placement | 306 000 |
Total Actif | 4 449 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 537 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 154 000 |
Dette | 3 758 000 |
Total Passif | 4 449 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 836 000 |
Produit d'exploitation | 10 923 000 |
Charge d'exploitation | 10 853 000 |
Résultat d'exploitation | 70 000 |
Produit financier net | 120 |
Charge financière | 72 000 |
Résultat financier | -72 000 |
Résultat courrant | -1 000 |
Produit exceptionnel | 142 000 |
Charges exceptionnelles | 132 000 |
Résultat exceptionnel | 10 000 |
Résultat net | 9 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
06750044700049 | TRANSPORTS COING ANDRE 47 RUE DU PRE DIDIER BP 215 FONTANIL CORNILLON 38522 ST EGREVE CEDEX FRANCE |
06750044700049 | TRANSPORTS COING ANDRE 47 RUE DU PRE DIDIER BP 215 FONTANIL CORNILLON 38522 ST EGREVE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
GENGOUX Claude nom d'usage : GENGOUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FOUREL Gerard nom d'usage : FOUREL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. EUREX ISERE devient commissaire aux comptes titulaire. ASPEN devient commissaire aux comptes suppléant.
SA à conseil d'administration EUREX CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration ASPEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BERGER Elodie nom d'usage : BERGER devient commissaire aux comptes titulaire. GINOLLIN Marie nom d'usage : GINOLLIN devient commissaire aux comptes titulaire
BERGER Elodie nom d'usage : BERGER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée R.M.C devient commissaire aux comptes suppléant
COING André nom d'usage : COING n'est plus directeur général
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Serrano Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan, et mettant fin àla mission de l'administrateur Selarl Ajup Représentée par Mes Marc Chapon et Vincent Rousseau 5 place Robert Schuman 38000 Grenoble.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.