M Cedric FAY
Commissaire aux comptes suppléant de CORJON
M Cedric FAY a 47 ans ( naissance en 1975), est Commissaire aux comptes suppléant de la société CORJON
M Cedric FAY peut être contacté au siège de la société CORJON par courrier à l'adresse CORJON 110 ROUTE DE LA GORGE 38410 VAULNAVEYS LE HAUT FRANCE
La société CORJON est principalement dirigée par M Cedric FAY qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures pour le commerce, vendeur de fournitures pour le commerce en gros, grossiste en équipement pour le commerce, vendeur d'équipement pour le commerce en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669C (Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces), les activités sont :
- Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces
- le commerce de gros de machines et équipements utilisés dans le commerce et les services
La société CORJON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/11/1973 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 07350391400019.
- M Cedric FAY, Commissaire aux comptes suppléant (1975) depuis le 21 juin 2016
- M Frederic CHAUD, Président (1965) depuis le 15 septembre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CORJON est de 52 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre CORJON, Président (1950) du 19 janvier 2005 au 15 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- SARL AUDIT CERTIFICATION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juin 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 octobre 2012 : CORJON Pierre nom d'usage : CORJON n'est plus président du conseil d'administration. CORJON Robert nom d'usage : CORJON n'est plus administrateur. CORJON Renee nom d'usage : CORJON n'est plus administrateur. CHAUD Frédéric Louis Pierre nom d'usage : CHAUD devient président. BARNEOUD Maurcie nom d'usage : BARNEOUD devient commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelyn nom d'usage : RIVOIRE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 22 juillet 2016 : BARNEOUD Maurice nom d'usage : BARNEOUD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelyn nom d'usage : RIVOIRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 22 juillet 2016 : Société à responsabilité limitée SARL AUDIT & CERTIFICATION devient commissaire aux comptes titulaire. FAY Cédric nom d'usage : FAY devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 décembre 2020 : Société à responsabilité limitée SARL AUDIT & CERTIFICATION n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FAY Cédric nom d'usage : FAY n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CORJON | |
Entrepreneurs individuels | CORJON | |
Identifiant de l'entreprise | 073503914 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 110 RTE DE LA GORGE 38410 VAULNAVEYS LE HAUT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1973 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1973 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 002 000,00 | |
Résultat net | 47 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669C : Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces | |
Activité principale de l'entreprise | 4669C : Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces | |
Activité principale au registre des métiers | 1624ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures pour le commerce, vendeur de fournitures pour le commerce en gros, grossiste en équipement pour le commerce, vendeur d'équipement pour le commerce en gros | |
Principal | grossiste en équipement pour le commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 28 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 28 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 954 000 |
Stock | 197 000 |
Avance | 0 |
Créance | 631 000 |
Placement | 125 000 |
Total Actif | 982 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 548 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 435 000 |
Total Passif | 982 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 002 000 |
Produit d'exploitation | 3 025 000 |
Charge d'exploitation | 3 009 000 |
Résultat d'exploitation | 16 000 |
Produit financier net | 37 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | 27 000 |
Résultat courrant | 43 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 47 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
07350391400019 | CORJON 110 ROUTE DE LA GORGE 38410 VAULNAVEYS LE HAUT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
CORJON Pierre nom d'usage : CORJON n'est plus président du conseil d'administration. CORJON Robert nom d'usage : CORJON n'est plus administrateur. CORJON Renee nom d'usage : CORJON n'est plus administrateur. CHAUD Frédéric Louis Pierre nom d'usage : CHAUD devient président. BARNEOUD Maurcie nom d'usage : BARNEOUD devient commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelyn nom d'usage : RIVOIRE devient commissaire aux comptes suppléant.
BARNEOUD Maurice nom d'usage : BARNEOUD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RIVOIRE Jocelyn nom d'usage : RIVOIRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée SARL AUDIT & CERTIFICATION devient commissaire aux comptes titulaire. FAY Cédric nom d'usage : FAY devient commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée SARL AUDIT & CERTIFICATION n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FAY Cédric nom d'usage : FAY n'est plus commissaire aux comptes suppléant