M Jean MADER
Directeur général de S A D A M
M Jean MADER a 62 ans ( naissance en 1960), est Directeur général de la société S A D A M
M Jean MADER peut être contacté au siège de la société S A D A M par courrier à l'adresse S A D A M CENTRE LECLERC LIEU DIT LARQUIPEYRE ROUTE DE CARMAUX 81380 LESCURE D ALBIGEOIS FRANCE
La société S A D A M est principalement dirigée par M Jean MADER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Hypermarchés ,hypermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711F (Hypermarchés), les activités sont :
- Hypermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
La société S A D A M est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 08722038000015.
- M Jean MADER, Directeur général (1960) depuis le 19 janvier 2005
- MME Anne-Marie MIR, Président (1942) depuis le 19 janvier 2005
- MME Marie-Francoise MADER, Directeur général (1962) depuis le 30 juillet 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société S A D A M est de 67 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Joseph MIR, Directeur général (1936) du 19 janvier 2005 au 26 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- 3 G AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 août 2015
- AUDIT EVALUATION CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2015
- TPLM, Administrateur du 19 janvier 2005 au 26 avril 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S A D A M | |
Entrepreneurs individuels | S A D A M | |
Identifiant de l'entreprise | 087220380 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | LD LARQUIPEYRE 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 64 390 000,00 | |
Résultat net | 700 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711F : Hypermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711F : Hypermarchés | |
Activité principale | 4711F | |
Première activité | 4711F | |
Deuxième activité | 4730Z | |
Troisième activité | 1071C | |
Quatrième activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Hypermarchés | |
Synonyme | hypermarché | |
Principal | hypermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 7 372 000 |
Immobilisation incorporelle | 287 000 |
Immobilisation corporelle | 6 032 000 |
Immobilisation financière | 1 053 000 |
Actif circulant net | 12 895 000 |
Stock | 5 092 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 892 000 |
Placement | 5 911 000 |
Total Actif | 20 267 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 292 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 35 000 |
Dette | 7 940 000 |
Total Passif | 20 267 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 64 390 000 |
Produit d'exploitation | 64 550 000 |
Charge d'exploitation | 63 174 000 |
Résultat d'exploitation | 1 376 000 |
Produit financier net | 172 000 |
Charge financière | 54 000 |
Résultat financier | 117 000 |
Résultat courrant | 1 494 000 |
Produit exceptionnel | 22 000 |
Charges exceptionnelles | 330 000 |
Résultat exceptionnel | -308 000 |
Résultat net | 700 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
08722038000015 | S A D A M CENTRE LECLERC LIEU DIT LARQUIPEYRE ROUTE DE CARMAUX 81380 LESCURE D ALBIGEOIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 63 54 00 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-albi.fr.
Les greffiers sont : GOUX Frédéric
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00179 Coopératives de consommation
Président : MIR Anne-Marie né(e) ASTRUC Directeur général : MADER Jean, Pierre, Robert Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EVALUATION CONSEIL représenté par JOTRAU Bruno Commissaire aux comptes suppléant : EVALUATION FINANCE AUDIT CONSEIL (EFA CONSEIL) représenté par VERDIER Michel
Président : MIR Anne-Marie né(e) ASTRUC Directeur général : MADER Jean, Pierre, Robert Directeur général : MADER Marie-Françoise, Nicole né(e) MIR Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EVALUATION CONSEIL représenté par JOTRAU Bruno Commissaire aux comptes suppléant : EVALUATION FINANCE AUDIT CONSEIL (EFA CONSEIL) représenté par VERDIER Michel
Président : MIR Anne-Marie né(e) ASTRUC Directeur général : MADER Jean, Pierre, Robert Directeur général : MADER Marie-Françoise, Nicole né(e) MIR Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EVALUATION CONSEIL représenté par JOTRAU Bruno Commissaire aux comptes suppléant : 3 G AUDIT (SARL) représenté par GUILLEMIN Vincent
Président : MADER Marie-Françoise, Nicole né(e) MIR Directeur général : MADER Jean, Pierre, Robert Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EVALUATION CONSEIL représenté par JOTRAU Bruno Commissaire aux comptes suppléant : 3 G AUDIT (SARL) représenté par GUILLEMIN Vincent
Président : MIR Anne-Marie né(e) ASTRUC Directeur général : MADER Marie-Françoise, Nicole né(e) MIR Directeur général : MADER Jean, Pierre, Robert Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EVALUATION CONSEIL représenté par JOTRAU Bruno Commissaire aux comptes suppléant : 3 G AUDIT (SARL) représenté par GUILLEMIN Vincent
Président : DELORY Benoît, Christian, Dominique, Lucien, Germain ; Directeur général : DELORY Karine, Isabelle né(e) GIULIANI ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EVALUATION CONSEIL représenté par JOTRAU Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : 3 G AUDIT (SARL) représenté par GUILLEMIN Vincent