M Ramlati ALI
Président du conseil d`administration de SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE
M Ramlati ALI a 63 ans ( naissance en 1961), est Président du conseil d`administration de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE
M Ramlati ALI peut être contacté au siège de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE par courrier à l'adresse SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE PL DE L ANCIEN MARCHE 97600 MAMOUDZOU
La société SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE est principalement dirigée par M Ramlati ALI qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/10/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 09413010100028.
- M Ahmed MONDROHA, Directeur général (1968) depuis le 27 septembre 2016
- M Daniel COURTIN, Administrateur (1957) depuis le 18 février 2017
- M Francois MENGIN LECREULX, Administrateur (1960) depuis le 27 septembre 2016
- M Madi FAYADHUI, Administrateur (1960) depuis le 27 septembre 2016
- M Ramlati ALI, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 18 février 2017
- M Thierry BELTRAND, Administrateur (1960) depuis le 27 septembre 2016
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE est de 63 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Issiahaka ABDILLAH, Président du conseil d`administration (1963) du 27 septembre 2016 au 18 février 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE | |
Sigle de l'entreprise | S.I.M. | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE | |
Identifiant de l'entreprise | 094130101 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | PL DE L ANCIEN MARCHE 97600 MAMOUDZOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 23 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 24 octobre 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
09413010100028 | SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE PL DE L ANCIEN MARCHE 97600 MAMOUDZOU |
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
président du conseil d'administration : ABDILLAH (Issiahaka) ; directeur général : MONDROHA (Ahmed Ali) ; administrateurs : BELTRAND (Thierry), MENGIN LECREULX (François), FAYADHUI (Madi) ; membres du conseil : CHRISTIAN (Bodin), SALIGNAT (Robert)
président du conseil d?administration : ABDILLAH (Issiahaka) ; directeur général : MANDROHA (Ahmed, Ali) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), OUSSENI (Nomani), HENRY (Jacques, Martial)
directeur général : MANDROHA (Ahmed, Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), OUSSENI (Nomani), HENRY (Jacques, Martial), SALLES (Patrick, Marie), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile), MAJANI (Mohamed), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph)
directeur général : MANDROHA (Ahmed , Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), SALLES (Patrick, Marie), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile), MAJANI (Mohamed), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar), INFANTE (Nathalie)
président du conseil d?administration : ABDILLAH (Issiahaka) ; directeur général : MANDROHA (Ahmed, Ali) ; administrateur : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis)
directeur général : MANDROHA (Ahmed, Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), OUSSENI (Nomani), HENRY (Jacques, Martial), SALLES (Patrick, Marie), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile), MAJANI (Mohamed)
directeur général : MANDROHA (Ahmed , Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), SALLES (Patrick, Marie), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile), MAJANI (Mohamed), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar)
directeur général : MANDROHA (Ahmed, Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), OUSSENI (Nomani), HENRY (Jacques, Martial), SALLES (Patrick, Marie), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile)
président du conseil d?administration : ABDILLAH (Issiahaka) ; directeur général : MANDROHA (Ahmed, Ali) ; administrateurs : LAYCURAS (Philippe, Jean-Louis), DJOUNDIY (Omar), OUSSENI (Nomani), HENRY (Jacques, Martial), SALLES (Patrick, Marie), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile)
directeur général : MONDROHA (Ahmed, Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : DJOUNDIY (Omar), SALLES (Patrick), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar), INFANTE (Nathalie), FAUDON (Alain)
directeur général : MONDROHA (Ahmed, Ali) ; président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : DJOUNDIY (Omar), SALLES (Patrick), GALVAIN (Thierry, Roger, Odile), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar), INFANTE (Nathalie), ALMAZAN (Jean)
directeur général : MONDROHA (Ahmed, Ali) ; membre du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; administrateurs : DJOUNDIY (Omar), SALLES (Patrick, Marie), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar), INFANTE (Nathalie), ALMAZAN (Jean), LELEU (Jean-Marc, Paul, Constant)
président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; directeur général : MONDROHA (Ahmed, Ali) ; administrateurs : SALLES (Patrick, Marie), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar), INFANTE (Nathalie), LELEU (Jean-Marc, Paul, Constant), PAPADOPOULOS (Pierre, René), SOUMAILA (Salime)
président du conseil d?administration : ALI (Ramlati) ; directeur général : MONDROHA (Ahmed, Ali) ; administrateurs : SALLES (Patrick, Marie), COURTIN (Daniel, Jean, Joseph), ISSA ABDOU (Issa), BAMOUDOU (Halima), ALI BOTO (Bacar), INFANTE (Nathalie), LELEU (Jean-Marc, Paul, Constant), PAPADOPOULOS (Pierre, René), SOUMAILA (Salime)
Président du conseil d'administration : ALI Ramlati ; Directeur général : MONDROHA Ahmed Ali ; Administrateur : ISSA ABDOU Issa ; Administrateur : BAMOUDOU Halima ; Administrateur : AU BOTO Bacar ; Administrateur : INFANTE Nathalie ; Administrateur : PAPADOPOULOS Pierre René ; Administrateur : SOUMAILA Salime ; Administrateur : POURCEL Philippe Didier ; Administrateur : SILBERSTEIN Hervé André Vincent ; Administrateur : LAGET Thierry Serge Bernard ; Administrateur : BAYARD Benoit André ; Administrateur : LOISEAU Christophe Marie Michel ; Administrateur : MAHAFIDHOU Hidaya
Président du conseil d'administration : BAMOUDOU Halima Mdallah ; Directeur général : MONDROHA Ahmed Aii ; Administrateur : ISSA ABDOU Issa ; Administrateur : BAMOUDOU Haiima ; Administrateur : ALI BOTO Bacar ; Administrateur : INFANTE Nathalie ; Administrateur : PAPADOPOULOS Pierre René ; Administrateur : POURCEL Philippe Didier ; Administrateur : SILBERSTEIN Hervé André Vincent ; Administrateur : LAGET Thierry Serge Bernard ; Administrateur : BAYARD Benoit André ; Administrateur : LOISEAU Christophe Marie Michel ; Administrateur : MAHAFIDHOU Hidaya ; Administrateur : ANA Ali Inzoudine
Président du conseil d'administration : BAMOUDOU Halima Mdallah ; Directeur général : MONDROHA Ahmed Ali ; Administrateur : ISSA ABDOU Issa ; Administrateur : BAMOUDOU Halima ; Administrateur : ALI BOTO Bacar ; Administrateur : INFANTE Nathalie ; Administrateur : PAPADOPOULOS Pierre René ; Administrateur : POURCEL Philippe Didier ; Administrateur : SILBERSTEIN Hervé André Vincent ; Administrateur : LAGET Thierry Serge Bernard ; Administrateur : BAYARD Benoit André ; Administrateur : MAHAFIDHOU Hidaya ; Administrateur : ANA Ali Inzoudine ; Administrateur : DESMETTRE Sandra Marie
Président du conseil d'administration : ALI Ramiati ; Directeur général : MONDROHA Ahmed Ali ; Administrateur : ISSA ABDOU Issa ; Administrateur : BAMOUDOU Halima ; Administrateur : ALI BOTO Bacar ; Administrateur : INFANTE Nathalie ; Administrateur : LELEU Jean-Marc Paul Constant ; Administrateur : PAPADOPOULOS Pierre René ; Administrateur : SOUMAILA Salime ; Administrateur : DURANTON Joël ; Administrateur : RAJAT Yves
SA HDM AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
FRECAUT PIERRE nom d\'usage : FRECAUT devient commissaire aux comptes suppléant
ALI Ramlati nom d\'usage : ALI devient administrateur
SYNDICAT MIXTE D\'INVESTISSEMENT POUR L\'AMENAGEMENT DE MAYOTTE devient administrateur représenté(e) par ALLAOUI Mohamed nom d\'usage : ALLAOUI
CHALMETON Myriam Marie-Hélène nom d\'usage : CHALMETON devient administrateur
ISSA Echati nom d\'usage : DARMI MOUSSA devient administrateur
GIRAUD Sandrine Noëlle Hélène nom d\'usage : GIRAUD devient administrateur
DEPARTEMENT DE MAYOTTE devient administrateur représenté(e) par BOURA Zaounaki nom d\'usage : BOURA
COMMUNE DE MAMOUDZOU devient administrateur représenté(e) par SOUMAILA Ambdilwahedou nom d\'usage : SOUMAILA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devient administrateur représenté(e) par GRID Philippe nom d\'usage : GRID
RIGAL Aurélie Catherine Françoise nom d\'usage : RIGAL devient administrateur
CDC Habitat devient administrateur représenté(e) par POURCEL Philippe Didier nom d\'usage : POURCEL
BAMOUDOU Halima Mdallah nom d\'usage : BAMOUDOU n\'est plus président du conseil d\'administration. BOURA Zaounaki Fatima nom d\'usage : SAINDOU devient président du conseil d\'administration
MINISTERE DE L\' INTERIEUR ET DES OUTRE-MER devient administrateur représenté(e) par COLLE Delphine Laëtitia nom d\'usage : COLLE
ISSA ABDOU Issa nom d\'usage : ISSA ABDOU n\'est plus administrateur
ALI BOTO Bacar nom d\'usage : ALI BOTO n\'est plus administrateur
INFANTE Nathalie nom d\'usage : INFANTE n\'est plus administrateur
PAPADOPOULOS Pierre René nom d\'usage : PAPADOPOULOS n\'est plus administrateur
POURCEL Philippe Didier nom d\'usage : POURCEL n\'est plus administrateur
SILBERSTEIN Hervé André Vincent nom d\'usage : SILBERSTEIN n\'est plus administrateur
DESMETTRE Sandra Marie nom d\'usage : DESMETTRE n\'est plus administrateur
BAYARD Benoit André nom d\'usage : BAYARD n\'est plus administrateur
MAHAFIDHOU Hidaya nom d\'usage : MAHAFIDHOU n\'est plus administrateur
ANA Ali Inzoudine nom d\'usage : ANA n\'est plus administrateur
LAGET Thierry Serge Bernard nom d\'usage : LAGET n\'est plus administrateur
BAMOUDOU Halima nom d\'usage : BAMOUDOU n\'est plus administrateur