MME Anne BLEUZET
Président de MEUBLES CEREZO
MME Anne BLEUZET a 75 ans ( naissance en 1949), elle est Président de la société MEUBLES CEREZO
MME Anne BLEUZET peut être contacté au siège de la société MEUBLES CEREZO par courrier à l'adresse MEUBLES CEREZO CEREZO CONTEMPORAIN 33 ROUTE D ESPAGNE 31120 PORTET SUR GARONNE FRANCE, par téléphone au 0561728041 ou par fax au 05Â 61Â 72Â 54Â 88
La société MEUBLES CEREZO est principalement dirigée par MME Anne BLEUZET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société MEUBLES CEREZO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/04/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30028640800012.
- M Franck BLEUZET, Directeur général (1978) depuis le 19 janvier 2005
- M Gerard BLEUZET, Directeur général (1947) depuis le 19 janvier 2005
- MME Anne BLEUZET, Président (1949) depuis le 28 août 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MEUBLES CEREZO est de 66 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Anne-Marie BLEUZET, Président (1949) du 19 janvier 2005 au 28 août 2010
Dirigeants personne morale:
- DAMIOT MARTINEZ, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 février 2017
- HYPHEN Commissariat aux Comptes, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 février 2017
- DAMIOT JEAN-LUC, Commissaire aux comptes titulaire du 05 juillet 2016 au 22 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 04 septembre 2009 : BARTHE Christian nom d'usage : BARTHE Christian n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DAMIOT JEAN-LUC devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 24 février 2017 : VIGUIER Michel nom d'usage : VIGUIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée HYPHEN Commissariat aux Comptes devient commissaire aux comptes suppléant)
- 25 août 2022 : Société àresponsabilité limitée DAMIOT MARTINEZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée HYPHEN Commissariat aux Comptes n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEUBLES CEREZO | |
Entrepreneurs individuels | MEUBLES CEREZO | |
Identifiant de l'entreprise | 300286408 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 33 RTE D ESPAGNE 31120 PORTET SUR GARONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 548 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 700 000,00 | |
Résultat net | -27 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale | 4759A | |
Première activité | 4759A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 515 000 |
Immobilisation incorporelle | 190 |
Immobilisation corporelle | 349 000 |
Immobilisation financière | 166 000 |
Actif circulant net | 2 403 000 |
Stock | 1 618 000 |
Avance | 0 |
Créance | 546 000 |
Placement | 240 000 |
Total Actif | 2 919 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 485 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 434 000 |
Total Passif | 2 919 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 700 000 |
Produit d'exploitation | 4 795 000 |
Charge d'exploitation | 4 973 000 |
Résultat d'exploitation | -178 000 |
Produit financier net | 49 000 |
Charge financière | 25 000 |
Résultat financier | 24 000 |
Résultat courrant | -155 000 |
Produit exceptionnel | 209 000 |
Charges exceptionnelles | 78 000 |
Résultat exceptionnel | 130 000 |
Résultat net | -27 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30028640800012 | MEUBLES CEREZO CEREZO CONTEMPORAIN 33 ROUTE D ESPAGNE 31120 PORTET SUR GARONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
BARTHE Christian nom d'usage : BARTHE Christian n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée DAMIOT JEAN-LUC devient commissaire aux comptes titulaire.
VIGUIER Michel nom d'usage : VIGUIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée HYPHEN Commissariat aux Comptes devient commissaire aux comptes suppléant
Thémis Conseil Selarl d'avocats inter-barreaux 102 Avenue Jean Rieux 31500 Toulouse.
Société àresponsabilité limitée DAMIOT MARTINEZ n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée HYPHEN Commissariat aux Comptes n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Art. L.236-14 du code de commerce