MME Marie-Therese TARTERET
Président du conseil d`administration de TARTERET PHILIPPE SA
MME Marie-Therese TARTERET a 88 ans ( naissance en 1934), elle est Président du conseil d`administration de la société TARTERET PHILIPPE SA
MME Marie-Therese TARTERET peut être contacté au siège de la société TARTERET PHILIPPE SA par courrier à l'adresse TARTERET PHILIPPE SA 10190 ESTISSAC FRANCE, par téléphone au 0325404423 ou par fax au 03Â 25Â 40Â 61Â 31
La société TARTERET PHILIPPE SA est principalement dirigée par MME Marie-Therese TARTERET qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation ,scierie, menuiserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1610A (Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation), les activités sont :
- Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
La société TARTERET PHILIPPE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/04/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30068699500014.
- M Bertrand TARTERET, Administrateur (1973) depuis le 25 avril 2015
- M Nicolas TARTERET, Administrateur (1965) depuis le 25 avril 2015
- M Sylvain LERAT, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 25 avril 2015
- MME Marie-Therese TARTERET, Président du conseil d`administration (1934) depuis le 19 janvier 2005
- MME Marie-Therese TARTERET, Directeur général (1934) depuis le 25 avril 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société TARTERET PHILIPPE SA est de 69 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe TARTERET, Président du conseil de surveillance (1932) du 19 janvier 2005 au 23 octobre 2010
- MME Emmanuelle LEMARIE, Président du conseil de surveillance (1961) du 23 octobre 2010 au 25 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- SOFRAC TROYES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TARTERET PHILIPPE SA | |
Entrepreneurs individuels | TARTERET PHILIPPE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 300686995 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 10190 ESTISSAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 7 770 000,00 | |
Résultat net | 403 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1610A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | |
Activité principale de l'entreprise | 1610A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | |
Activité principale | 1610A | |
Première activité | 1610A | |
Deuxième activité | 1623Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle | |
Principal | scierie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 891 000 |
Immobilisation incorporelle | 229 000 |
Immobilisation corporelle | 645 000 |
Immobilisation financière | 17 000 |
Actif circulant net | 9 923 000 |
Stock | 5 662 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 002 000 |
Placement | 2 260 000 |
Total Actif | 10 814 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 421 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 393 000 |
Total Passif | 10 814 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 770 000 |
Produit d'exploitation | 7 194 000 |
Charge d'exploitation | 6 609 000 |
Résultat d'exploitation | 585 000 |
Produit financier net | 16 000 |
Charge financière | 53 000 |
Résultat financier | -37 000 |
Résultat courrant | 548 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 80 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 403 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30068699500014 | TARTERET PHILIPPE SA 10190 ESTISSAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00172 Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président du Directoire : TARTERET Marie-Thérèse né(e) VILTARD Membre du Directoire : TARTERET Nicolas Membre du Directoire : TARTERET Bertrand Président du Conseil de Surveillance : TARTERET Philippe Vice-Président du Conseil de Surveillance : LEMARIE Emmanuelle né(e) TARTERET Membre du Conseil de Surveillance : TARTERET Jean-Baptiste Membre du Conseil de Surveillance : BRUNISHOLTZ Anne né(e) TARTERET Commissaire aux comptes titulaire : SOFRAC TROYES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LERAT Sylvain
Président du Directoire : TARTERET Marie-Thérèse né(e) VILTARD Membre du Directoire : TARTERET Nicolas Membre du Directoire : TARTERET Bertrand Président du Conseil de Surveillance : LEMARIE Emmanuelle né(e) TARTERET Membre du Conseil de Surveillance : TARTERET Jean-Baptiste Vice-Président du Conseil de Surveillance : BRUNISHOLTZ Anne né(e) TARTERET Commissaire aux comptes titulaire : SOFRAC TROYES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LERAT Sylvain
Président du conseil d'administration, Directeur général : TARTERET Marie-Thérèse né(e) VILTARD Administrateur : TARTERET Nicolas Administrateur : TARTERET Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : SOFRAC TROYES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : LERAT Sylvain
Directeur général délégué : TARTERET Nicolas ; Président du conseil d'administration, Directeur général : TARTERET Bertrand ; Administrateur : LEMARIE Emmanuelle né(e) TARTERET ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFRAC TROYES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : LERAT Sylvain
Président du conseil d'administration, Directeur général : TARTERET Bertrandà; Directeur général délégué : TARTERET Nicolasà; Administrateur : LEMARIE Emmanuelleà; Commissaire aux comptes titulaire : SOFRAC TROYES